En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Galeras
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Cartas del [Capitán General de las Galeras de España, Pedro Colón de Portugal, VI] Duque de Veragua a [Pascual Francisco Borja Centelles Pon...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1685-03-21
Signatura: OSUNA,CT.100,D.1
Fechas: 1685-03-29
Signatura: OSUNA,CT.100,D.2
Fechas: 1685-04-04
Signatura: OSUNA,CT.100,D.3
Fechas: 1687-08-08
Signatura: OSUNA,CT.100,D.10
Fechas: 1685-07-25
Signatura: OSUNA,CT.100,D.5-6
Fechas: 1686-09-27
Signatura: OSUNA,CT.100,D.9
Fechas: 1691-07-05
Signatura: OSUNA,CT.100,D.11
Comisión de Felipe IV al V marqués de Aguilafuente para reducir a galeras a los moros del reino de Granada
Fechas: 1673-12-04 / 1673-12-04
Signatura: SALAS,C.1,D.93
Copia de una carta de Juan Ros Castellví, comisario general de la caballería del cabo de Sácer, al virrey de Cerdeña, sobre una armada de en...
Fechas: 1624-10-26
Signatura: OSUNA,C.604,D.122
Documentación relativa a la compra de esclavos para las galeras.
Fechas: 1691-08-01 / 1691-09-30
Signatura: FRIAS,C.75,D.6-11
Documentación relativa al nombramiento y licencias concedidas a Juan [Antonio] Fernández de Córdoba [Lisón Contreras, I marqués de Algarinej...
Fechas: 1652-07-31 / 1659-10-12
Signatura: LUQUE,C.629,D.13
El príncipe de Caut a su sobrino, [Juan de Dios de Silva Mendoza Haro, X Duque del Infantado y VII] el duque de Pastrana [Juan de Dios de Si...
Fechas: 1700-06-03
Signatura: OSUNA,CT.122,D.1
Francisco de la Plaza al duque del Infantado [Juan de Dios de Silva Mendoza de Haro], con noticias de la retirada de las galeras y navíos fr...
Fechas: 1700-08-16
Signatura: OSUNA,CT.122,D.3
Provisión dada por el Consejo de Castilla, en nombre del rey, ordenando que todos los galeotes que se hayan de enviar para servirle en gale...
Fechas: 1629-09-28
Signatura: OSUNA,C.240,D.149
Provisiones de las galeras para las campañas de gastos y mantenimientos.
Fechas: 1687-01-01 / 1696-12-31
Signatura: FRIAS,C.75,D.33-35
Real cédula dada por Felipe IV a [Rodrigo Ponce de León, IV] duque de Arcos, capitán general del reino de Valencia, despachando diversos asu...
Fechas: 1644-05-14
Signatura: BAENA,C.128,D.63
Real cédula de Felipe IV dirigida al [I] conde de Luque [Egas Salvador Venegas de Córdoba], en la que le excusa de la residencia por seis me...
Fechas: 1645-03-06
Signatura: LUQUE,C.1,D.90
Reales cédulas de Carlos II otorgando certificados sobre el salario a Francisco Govantes Montoya, teniente de campo.
Fechas: 1661-09-06 / 1675-11-25
Signatura: VILLAGONZALO,C.172,D.80-82
Archivo Histórico de la Nobleza (43)
Digitalizadas (43)
Unidad Documental Simple (43)
S.XVII (43)
Alfabeto latino (43)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: