|
Certificado literal expedido por Salvador de Prats y Matas, secretario de cámara y gobierno en la Real Audiencia del Principado de Cataluña ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1721-04-26 Signatura: MONSERRAT,C.1,D.36-37 |
|
Certificado literal expedido por Salvador de Prats y Matas, secretario de cámara y gobierno en la Real Audiencia del Principado de Cataluña ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1720-09-13 Signatura: MONSERRAT,C.1,D.44 |
|
Certificado literal expedido por Salvador de Prats y Matas, secretario de cámara y gobierno en la Real Audiencia del Principado de Cataluña ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1368-07-06 / 1725-08-23 Signatura: MONSERRAT,C.1,D.8-9 |
|
Certificado literal expedido por Salvador de Prats y Matas, secretario de cámara y gobierno en la Real Audiencia del Principado de Cataluña ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1389-08-26 / 1721-04-25 Signatura: MONSERRAT,C.1,D.15-16 |
|
Certificados literales expedidos por Salvador de Prats y Matas, secretario de cámara y gobierno en la Real Audiencia del Principado de Catal... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1721-04-25 Signatura: MONSERRAT,C.1,D.38-39 |
|
Concesión económica a Isabel Nuñez, Diego de Campo, Capellán, y para el rescate de Francisco Vivanco por resultar vacante la Alcaidia de la ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1580-04-01 Signatura: FUENTE PELAYO,C.11,D.2 |
|
Cuentas y cartas de pago dadas por el mayordomo Miguel Acedo, sobre gastos al por menor de palacio del año 1677 Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1678-01-02 / 1678-01-02 Signatura: FRIAS,C.1895,D.28-29 |
|
Decreto simple de Diego Alonso de Maluenda, alcaide de la villa de Buitrago [del Lozoya] (Madrid), a instancia de [Íñigo López de Mendoza Pi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1560 Signatura: OSUNA,C.1648,D.50-51 |
|
Documentación relativa a la jurisdicción de la villa de Bellver en Cerdaña, siendo su alcaide Antón Gandolfo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1709-03-15 / 1717-10-09 Signatura: MONSERRAT,C.1,D.47-54 |
|
Documentación relativa a los oficios de alguacil mayor y regidor de la villa de Sepúlveda (Segovia), con el derecho de nombrar alcaide de la... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1633-02-15 / 1804-06-04 Signatura: ARTEAGA,C.9,D.31-50 |
|
Dos provisiones de Ana López de Mendoza y Juan Hurtado de Mendoza, VI duques del Infantado, por la que nombran alcalde mayor y alcaide y gua... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1603-03-13 / 1603-03-16 Signatura: OSUNA,C.1676,D.227-228 |
|
Dos títulos de Alcaide de la fortaleza de Huete despachados por Carlos I a favor de Diego Hurtado de Mendoza por renuncia de su padre, Diego... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1524-08-19 Signatura: OSUNA,C.1984,D.1 |
|
Escritura de concordia y capitulaciones celebradas entre el duque y la duquesa de Arévalo con Pedro Carvajal, alcaide y regidor de la fortal... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1603-09-17 / 1616-04-03 Signatura: VIVERO,C.55,D.7-10 |
|
Escritura otorgada por Francisco de Cuevas, alcaide del lugar de fuentes de la ribera del Ebro, por la que vende a Aldonza de Bardají, herma... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1482-07-22 Signatura: BARDAJI,CP.389,D.28 |
|
Escritura por la que Alfonso de Palma, yerno del jurado Manuel Sánchez, e Isabel Sánchez, su mujer, venden a Fernando de Zayas, alcaide de l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1477-08-26 Signatura: CASIMIRO ROA,CP.362,D.14 |
|
Escrituras de censo otorgadas por Francisco Villapecellín Tamayo, alcaide y regidor de la villa de Piedrahita (Ávila), a favor de Jerónimo M... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1620-03-13 / 1621-04-02 Signatura: VIVERO,C.52,D.2-3 |
|
Expediente sobre el pleito sostenido por el corregidor de Puigcerdá, Diego de Villaplana, ante la Audiencia del Principado de Cataluña, sobr... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1721-07-21 / 1725-06-05 Signatura: MONSERRAT,C.1,D.61-64 |
|
Inventario de los bienes que tenía el duque del Infantado en su casa y fortaleza de Espinosa de Henares (Guadalajara) y que Diego Páez de Sa... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1591-03-04 / 1605-08-22 Signatura: OSUNA,C.1676,D.223-226 |
|
Jaime Pérez de Guardiella, lugarteniente del Sobrejuntero de Huesca, pone en posesión y es testigo del homenaje que rinden los alcaides de l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1357-02-13 Signatura: CAMEROS,CP.308,D.21 |
|
Licencia de Carlos IV a Pedro Alcántara Enríquez Pimentel, XII duque del Infantado y X marqués de Távara (1729-1790), para que vincule a su ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1794-09-05 Signatura: OSUNA,CT.3,D.18(1-2) |
|
Nombramiento de alcaide de la fortaleza de la villa de Alba de Tormes (Salamanca), concedido por Fernando Alvarez de Toledo, III Duque de Al... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1566-11-23 Signatura: CASTRILLO,C.2,D.11 |
|
Nombramiento de alcaide de la fortaleza de Piedrahita (Avila), concedido por Fernando de Silva Alvarez de Toledo, X Duque de Huescar, por p... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1749-07-28 Signatura: CASTRILLO,C.3,D.37 |
|
Nombramiento de alcaide del Alcázar de Segovia a favor de Antonio José Peñalosa Machuca. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1727-06-22 / 1727-06-30 Signatura: VIVERO,C.3,D.22 |
|
Obligación y fianza dada por Martín de Elgorriaga, nombrado por el Marqués de Villena, alcaide de la fortaleza y administrador del puerto y ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1610-01-01 / 1635-12-31 Signatura: FRIAS,C.730,D.41-45 |
|
Pleito contra Pedro Hernando, escribano del número de Hita, por oponerse a que Pedro de Ayala, alcaide de la casa del duque del Infantado en... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1642-05-08 / 1642-05-14 Signatura: OSUNA,C.1673,D.5-6 |