|
Documentos relacionados con el pleito del concejo de Ameyugo contra el condestable Juan Fernandez de Velasco, sobre las residencias de 1610. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1611-01-11 / 1624-11-15 Signatura: FRIAS,C.421,D.2 |
|
Juicio de residencia formado a Antonio Pardinas, corregidor de la villa de Bailén (Jaén), por orden del [VII] duque de Arcos, Joaquín Ponce ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1696-01-01 / 1696-12-31 Signatura: OSUNA,C.149,D.169 |
|
Papeles referentes a los lugares de Davalillos y San Asensio sobre rentas de los Condestables y modo de tomar residencia. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1554-01-01 / 1643-12-31 Signatura: FRIAS,C.276,D.19-24 |
|
Papeles sobre la residencia de Sebastián Castellón. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1679-01-01 / 1679-12-31 Signatura: FRIAS,C.289,D.2 |
|
Residencia de Francisco de Espinosa, de la villa de Busto, según nombramiento original del condestable Bernardino. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1633-01-01 / 1633-12-31 Signatura: FRIAS,C.383,D.4 |
|
Residencia de Miguel de Morcate, de la villa de Salas, por título original del Condestable Iñigo Melchor. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1666-01-01 / 1666-12-31 Signatura: FRIAS,C.472,D.2 |
|
Residencia de Miguel de Morcate, de la villa de Salas, por título original del condestable Iñigo Melchor. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1663-01-01 / 1663-12-31 Signatura: FRIAS,C.472,D.1 |
|
Residencia en Becerril, por el licenciado Vivar. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1623-01-01 / 1623-12-31 Signatura: FRIAS,C.439,D.10 |
|
Residencia en Herrera, por el licenciado Corono. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1588-01-01 / 1623-12-31 Signatura: FRIAS,C.439,D.1-9 |
|
Residencia en Herrera, por Pedro Olarte de Ayo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1629-01-01 / 1629-12-31 Signatura: FRIAS,C.440,D.1 |
|
Residencia en Pedraza de la Sierra por Antonio de Girón. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1693-01-01 / 1693-12-31 Signatura: FRIAS,C.461,D.2 |
|
Residencia en Pedraza de la Sierra por el juez Lorenzo Casado. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1627-01-01 / 1627-12-31 Signatura: FRIAS,C.460,D.1 |
|
Residencia en Pedraza de la Sierra por Juan de Santander. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1665-01-01 / 1665-12-31 Signatura: FRIAS,C.461,D.1 |
|
Residencia por Agustín Ruiz de Villarán, de la villa de Medina de Pomar, en virtud de título del condestable Bernardino. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1634-01-01 / 1634-12-31 Signatura: FRIAS,C.250,D.2 |
|
Residencia por Juan de Santa Gadea, de Vilviestre del Pinar, por título original del condestable Bernardino. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1625-01-01 / 1625-12-31 Signatura: FRIAS,C.470,D.3 |
|
Residencia por Pedro Gómez de Salinas, de la villa de Medina de Pomar, en virtud de título del condestable Bernardino. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1637-01-01 / 1637-12-31 Signatura: FRIAS,C.251,D.1 |
|
Residencia que de la villa de Cerezo toma el licenciado Ramiro Bernabé de Arredondo, por titulo del condestable Iñigo Melchor. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1693-01-01 / 1694-12-31 Signatura: FRIAS,C.390,D.12 |
|
Residencia que toma Juan Arias Sotillo de la villa de Ojacastro. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1641-01-01 / 1641-12-31 Signatura: FRIAS,C.305,D.4 |
|
Residencia que toma Jun Antonio Sáenz de Villanueva del valle de Fresneda y villa de Ojacastro. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1670-01-01 / 1673-12-31 Signatura: FRIAS,C.306,D.2-3 |
|
Residencia tomada por Marcos de Ojeda y la Hoz, de la villa de Cerezo, por titulo del condestable Iñigo Melchor. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1686-01-01 / 1688-12-31 Signatura: FRIAS,C.390,D.9-11 |
|
Residencia tomada por Ortiz de Areyeza, de Briviesca, por nombramiento del condestable Juan. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1603-03-08 / 1603-03-14 Signatura: FRIAS,C.383,D.2-3 |
|
Residencias por Juan de Mata, de Vilviestre del Pinar y Palacios de la Sierra, por título original del Condestable Iñigo Melchor. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1670-01-01 / 1670-12-31 Signatura: FRIAS,C.472,D.3 |
|
Residencias por Juan de Mata, de Vilviestre del Pinar y Palacios de la Sierra, por título original del Condestable Iñigo Melchor. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1670-01-01 / 1670-12-31 Signatura: FRIAS,C.472,D.4 |
|
Residencias por Juan Gregorio Díaz Frechuelo, de Salas y su jurisdicción, por nombramiento del condestable Iñigo Melchor. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1676-01-01 / 1676-12-31 Signatura: FRIAS,C.473,D.1 |
|
Residencias por Pedro Gómez de Salinas, de las villas de Vilviestre del Pinar, Palacios de la Sierra, Salas y su jurisdicción, por título or... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1633-01-01 / 1633-12-31 Signatura: FRIAS,C.471,D.1-3 |