|
Auto de residencia de las justicias de la villa de Cuenca de Campos, emitidos por Pedro Núñez de Sagarraga, juez de residencia [nombrado por... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1713-01-22 / 1713-01-23 Signatura: FRIAS,C.1488,D.2 |
|
Autos de residencia de la villa de Cuenca de Campos, emitidos por Manuel Mateo Morales, juez de residencia nombrado por el [IX] Duque de Frí... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1726-11-28 / 1727-04-29 Signatura: FRIAS,C.1480,D.6 |
|
Autos de residencia de la villa de Cuenca de Campos, emitidos por Pedro Núñez de Sagarraga, juez de residencia [nombrado por Bernardino Fern... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1713-01-23 / 1713-02-17 Signatura: FRIAS,C.1481,D.3 |
|
Autos de residencia de la villa de Medina de las Torres tomados en virtud del nombramiento de Ventura Pinedo, marqués de Perales. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1741-04-24 / 1741-11-11 Signatura: PERALES DEL RIO,C.79,D.10 |
|
Autos de residencia de la villa de Villalpando y su jurisdicción, emitidos por Francisco de Barba Carvajo [Carvajal], juez de residencia nom... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1693-11-11 / 1694-10-05 Signatura: FRIAS,C.1481,D.4 |
|
Autos de residencia de la villa de Villanueva del Campo y su jurisdicción, emitidos por Francisco de Barba Carvajal, juez de residencia nomb... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1694-05-02 / 1694-06-17 Signatura: FRIAS,C.1481,D.2 |
|
Autos de residencia que se han tomado en la villa de Sobradillo (Salamanca) desde 1723 hasta 1741,en virtud del título y comisión de José An... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1723-01-01 / 1741-12-31 Signatura: LUQUE,C.572,D.18 |
|
Autos de residencia que se han tomado en la villa de Sobradillo (Salamanca) desde 1742 hasta 1750, en virtud del título y comisión de José A... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1742-01-01 / 1750-12-31 Signatura: LUQUE,C.572,D.19 |
|
Autos de residencia que se han tomado en la villa de Sobradillo (Salamanca) desde 1751 hasta 1753, en virtud del título y comisión de José A... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1751-01-01 / 1753-12-31 Signatura: LUQUE,C.572,D.20 |
|
Autos de residencia tomada por José Pérez Percebal en virtud del nombramiento de Antonia de Moreda Velasco en Mediana de las Torres. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1742-05-06 / 1748-11-06 Signatura: PERALES DEL RIO,C.79,D.11 |
|
Autos de visita y residencias secretas en Villayuda, Villagonzalo, Pedernales, Castañares y Villariezo, en virtud del título de Diego de Ria... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1732-01-01 / 1732-12-31 Signatura: BORNOS,C.339,D.7 |
|
Autos generales de la residencia realizada por Juan Antonio Masegoso, abogado de los Reales Consejos, a los jueces y oficiales de la villa d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1774-01-01 / 1774-12-31 Signatura: LUQUE,C.749,D.31 |
|
Autos por los que se declara que Cristóbal Ordóñez Portocarrero cumplió con su obligación de haber dado cuenta de los bienes de los difuntos... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1662-09-07 Signatura: LUQUE,C.339,D.18 |
|
Cabeza de proceso que inició Feliz Gallegos, juez de residencias de la villa de Ambite (Madrid), contra Francisco de Encinas, alcalde ordina... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1703-01-01 / 1703-12-31 Signatura: LEGARDA,C.3,D.49 |
|
Cargos resultantes del juicio de residencia efectuado contra Juan de Peralta Mejorada, corregidor de Baena (Córdoba). Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: sa-sm-sd Signatura: BAENA,C.400,D.37 |
|
Cargos y sentencias de los oficiales residenciados en Villanueva de Duero y Villamarciel. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1675-01-01 / 1675-12-31 Signatura: BORNOS,C.137,D.4 |
|
Carpetilla vacía de la residencia tomada a los alcaldes, regidores, diputados,procuradores generales y demás oficiales de justicia de la vil... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1700 Signatura: BAENA,C.261,D.28 |
|
Carta de Francisco de Olite Vergara sobre un juicio de residencia. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Signatura: LUQUE,C.339,D.19 |
|
Carta de [Gaspar de la Cerda Sandoval, VII] conde de Galve y virrey de Nueva España a su hermano, [Gregorio de Silva Mendoza, IX] duque del ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1689-01-25 / 1689-07-11 Signatura: OSUNA,CT.54,D.51(1-3) |
|
Carta de poder otorgada por Diego de Espinosa a favor de Juan de Quirós para que pueda cobrar de Pompeo Espínola, depositario general de la ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1605-03-31 Signatura: OSUNA,C.3433,D.19 |
|
Carta del Conde de Alba Real a Antonio de Aponte Paredes y Guzmán en la que le da noticias de las cuentas originadas con motivo del juicio d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1708-11-09 / 1708-11-09 Signatura: OVANDO,C.10,D.754 |
|
Certificación dada por el escribano Bartolomé Rodríguez, de los derechos que se adeudan a Juan de Moya González por su trabajo como escriban... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1608-04-10 / 1608-04-12 Signatura: MOS-VALLADARES,C.23,D.11 |
|
Certificación de la resolución real emitida en consulta por el Consejo Real a petición de los duques del Infantado sobre la facultad de prac... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1749-06-10 Signatura: OSUNA,C.1648,D.47 |
|
Certificación de una real resolución sobre el modo de proceder en las residencias en territorios de señorío. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1749-06-10 / 1749-06-14 Signatura: OSUNA,C.1703,D.37 |
|
Certificado de José Olives, regidor del ducado de Mandas, sonbre un juicio de residencia realizado a los administradores de la encontrada de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1679-10-09 / 1679-10-13 Signatura: OSUNA,C.645,D.138 |