En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Gobernadores
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Antonio de Zúñiga Manrique, segundo Marqués de Flores Dávila, capitán general y gobernador del Rosellón: Correspondencia e informes.
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1641-01-01 / 1642-12-31
Signatura: VILLENA,C.7,D.31
Antonio de Zúñiga Manrique, segundo Marqués de Flores Dávila: gobernador de Orán: correspondencia e informes.
Fechas: 1647-01-01 / 1648-12-31
Signatura: VILLENA,C.7,D.33
Antonio de Zúñiga y de la Cueva, segundo Marqués de Flores Dávila: capitán general y gobernador del Rosellón.
Signatura: VILLENA,C.7,D.30
Correspondencia del Marqués de Caracena, gobernador de Flandes.
Fechas: 1637-01-01 / 1663-12-31
Signatura: FRIAS,C.1390
Diferentes papeles y memorial de servicios del Condestable [Bernardino Fernández de Velasco] cuando fue Gobernador de Milán.
Fechas: 1641-01-01 / 1641-12-31
Signatura: FRIAS,C.632,D.1-3
Documentos relativos al Condestable [José Fernández de Velasco], Marqués de Jódar, en el desempeño de los cargos: - Papeles tocantes a la c...
Fechas: 1696-01-01 / 1696-12-31
Signatura: FRIAS,C.639,D.212-217
Escrito de Felipe, Obispo de Salamanca, al Duque de Castropiñano, sin firma, sobre una calumnia que motivo el arresto de dos Ministros y Fis...
Fechas: 1600-01-01 / 1699-12-31
Signatura: OSUNA,CT.544(BIS),D.104
Escrito de José de San Clemente al Duque del Infantado, Gregorio María de Silva Mendoza, sobre orden al Gobernador de Almonacid para procede...
Fechas: 1689-01-01 / 1689-12-31
Signatura: OSUNA,CT.549,D.4
Instrucciones que ha de guardar Miguel López Matienzo, nombrado Gobernador de la villa de Chinchón y su partido.
Signatura: FRIAS,C.1443,D.27
Nota con noticias de Aragón diciendo se dio el gobierno a Francisco del Poyo, y que se pondrá luego en ejecución la jornada del Rey para apo...
Signatura: OSUNA,CT.544(BIS),D.7
Ordenanzas, autos, ventas, provisiones de los Duques, pruebas, posesiones, sentencias y otros papeles referentes a derechos de las Casa en A...
Fechas: 1556-01-01 / 1676-12-31
Signatura: OSUNA,C.1935,D.1-30
Poderes de Diego Roque López Pacheco a los gobernadores que habían de administrar sus estados, durante su virreinato en Nueva España.
Fechas: 1640-01-01 / 1640-12-31
Signatura: FRIAS,C.688,D.10-17
Relación de los aspectos que ha de tener en cuenta el gobernador del concejo de Laciana en lo que respecta al concierto de Ravanal sobre los...
Signatura: FRIAS,C.1509,D.26
Testimonio de los grados y ocupaciones que obtuvo en Panamá Pedro Cortés Monroy, hijo de Juan Cortés, gobernador y capitán general de Verag...
Fechas: 1678-01-01 / 1678-12-31
Signatura: FRIAS,C.1324,D.25
Testimonio legalizado de las certificaciones expedidas por el Marqués de Gastañaga, Gobernador y Capitán general de los Países Bajos, y por ...
Fechas: 1688-01-01 / 1688-12-31
Signatura: OSUNA,CT.511,D.3
Título de gobernador y alcalde mayor de Lillo otorgado por Francisca Osorio y Ayala, marquesa de Valdunquillo, y el conde de Fuensalida.
Fechas: 1650-01-01 / 1650-12-31
Signatura: FRIAS,C.885,D.4
Títulos de alguacil mayor, juez de grana y juez de agravios, otorgados a diferentes personas por Diego de Cárdenas en el ejercicio de su car...
Fechas: 1613-01-01 / 1622-12-31
Signatura: FRIAS,C.894,D.13-16
Títulos reales de Gobernador y Capitán General de Galicia a favor del Condestable [Íñigo Melchor Fernández de Velasco] .
Fechas: 1665-01-01 / 1665-12-31
Signatura: FRIAS,C.637,D.38-43
Archivo Histórico de la Nobleza (18)
No Digitalizadas (18)
Unidad Documental Simple (18)
S.XVII (18)
No informado (18)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: