En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Embajadores
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Correspondencia sobre las negociaciones diplomáticas relativas a la Paz de Munster.
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1646-07-12 / 1647-08-07
Signatura: OSUNA,CT.7,D.26(1-34)
El Dux y gobernador General de la República de Génova hace testimonio de la nobleza acreditada en el libro de nobles de la república, a favo...
Fechas: 1629-09-19 / 1629-10-03
Signatura: CIGARIS,CP.375,D.2
Narraciones de noticias redactadas en París (Francia) y Londres (Reino Unido), [dirigidas a Rodrigo Sandoval Mendoza, VII duque del Infantad...
Fechas: 1651-03-16 / 1651-03-24
Signatura: OSUNA,CT.197,D.37
Carta de Carlos II Estuardo en la que agradece a Manuel Ponce de León, [VI] Duque de Arcos, Duque de Aveiro y de Maqueda, su obsequio de sei...
Fechas: 1676-11-20
Signatura: OSUNA,CP.38,D.11
Carta del Archiduque Leopoldo [I], gobernador y capitán general de los Estados de Flandes, del Conde de Fuensal[daña] [Alonso Pérez de Viver...
Fechas: 1649-01-19 / 1649-06-30
Signatura: FRIAS,C.57,D.1
Cartas de los embajadores del Emperador y otros ministros asistentes a los congresos de Münster y Osnabrük, escritas a Gaspar de Bracamonte ...
Fechas: 1647-12-05 / 1648-01-23
Signatura: FRIAS,C.46,D.1
Cartas de los embajadores plenipotenciarios del emperador Fernando II y de otros ministros de Münster y Osnabrück enviadas a Gaspar de Braca...
Fechas: 1649-01-29 / 1649-07-09
Signatura: FRIAS,C.55,D.1
Cartas del Conde de Lamberg, de Juan Friquet, ministro del rey Felipe IV, y de demás ministros y plenipotenciarios del emperador en los Cong...
Fechas: 1648-04-08 / 1648-06-30
Signatura: FRIAS,C.50,D.1
Cartas del Condestable de Castilla [Iñigo Melchor Fernández de Velasco, VII Duque de Frías], del [VIII] Conde de Oñate [Iñigo Vélez Ladrón d...
Fechas: 1647-01-02 / 1647-03-31
Signatura: FRIAS,C.41,D.1
Cartas del embajador Antonio Brum, plenipotenciario del rey Felipe IV, a Gaspar de Bracamonte Guzmán, [III] Conde de Peñaranda, durante su a...
Fechas: 1649-06-18 / 1649-12-29
Signatura: FRIAS,C.57,D.2
Cartas del embajador Antonio Brum, plenipotenciario del rey Felipe IV, enviadas a Gaspar de Bracamonte Guzmán, [III] Conde de Peñaranda, en ...
Fechas: 1648-06-23 / 1648-09-28
Signatura: FRIAS,C.51,D.1
Correspondencia entre Felipe Le Roy, consejero enviado a Holanda, Luis de Portugal y Gaspar de Bracamonte Guzmán, [III] Conde de Peñaranda, ...
Fechas: 1647-01-01 / 1647-12-23
Signatura: FRIAS,C.40,D.1
Papeles diversos sobre asuntos que ocurrieron durante el tiempo que Gaspar de Bracamonte Guzmán, [III] Conde de Peñaranda, estuvo en Brusela...
Fechas: 1648-01-01 / 1650-12-31
Signatura: FRIAS,C.59,D.2
Archivo Histórico de la Nobleza (13)
S.XVII (13)
Latín (13)
Alfabeto latino (13)
Humanística (13)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: