|
Documentación Administrativa sobre fincas rústicas Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1874-01-01 / 1882-12-31 Signatura: BORNOS,C.133,D.12 |
|
Acreditación de la adquisición hecha por parte de Ángela López de Ribera, viuda de Antonio Arteaga, de unas fincas en Valdepiélagos (Madrid)... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1805-04-16 Signatura: ARTEAGA,C.16,D.61 |
|
Acta judicial de devolución de una tierra en Montamarta a la Condesa de Bornos. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1881-03-29 Signatura: BORNOS,C.479,D.6 |
|
Acuerdo y cláusulas para el arrendamiento del cortijo del Ceque en Fonelas (Granada) otorgado por Juan Delgado de Andrés, administrador de M... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1882-11-15 Signatura: TORENO,C.90,D.130 |
|
Adjudicación e inventario de la hijuela de Antonio María Bernaldo Quirós, marqués de Monreal y de Santiago a su hija Francisca de Paula Bern... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1847-07-13 / 1854-03-09 Signatura: PERALES DEL RIO,C.40,D.2 |
|
Administración de Alerre: Expediente sobre demanda civil ordinaria contra varios vecinos de Alerre para que se declare el Carrascal de Alerr... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1883-01-01 / 1887-12-31 Signatura: BORNOS,C.84,D.4 |
|
Administración de Alerre: Expediente sobre la oposición del Ayuntamiento y vecinos de Alerre a reconocer a la Condesa de Bornos, como dueña ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1870-01-01 / 1883-12-31 Signatura: BORNOS,C.84,D.3 |
|
Apeo, amojonamiento y deslinde de todos los bienes raíces pertenecientes al mayorazgo que posee Juan José de Salazar. Redactado por Mateo Al... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1813-07-17 Signatura: SALAZAR,C.1,D.89 |
|
Apeo de las propiedades de José de Arteaga Rascón en Santa Marta [del Cerro] (Segovia). Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1866-04-01 Signatura: ARTEAGA,C.36,D.61 |
|
Apeo de tierras de Calatravilla, sitas en la vega del Tajo, al otro lado del río, realizado por Juan Francisco González, vecino de Villafran... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1818-01-01 / 1818-12-31 Signatura: BORNOS,C.49,D.7 |
|
Apeos de bienes de los Ramírez en Motril y Granada, pertenecientes al Conde de Bornos Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1824-01-01 / 1899-12-31 Signatura: BORNOS,C.329,D.3 |
|
Apeos y amojonamientos de los Ramírez. Carpetilla vacia Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1865-01-01 / 1895-12-31 Signatura: BORNOS,C.327,D.6 |
|
Arrendamiento de bienes propiedad de Petra Arteaga en Navalafuente (Madrid), realizado Juan de Baeza. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1805-02-28 Signatura: ARTEAGA,C.11,D.89 |
|
Arrendamiento de finca de labradío y viña otorgado por José Rojas, subteniente de infantería retirado, a Juan Estévez, vecino de Alcabre [Vi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1837-11-23 Signatura: MOS-VALLADARES,C.25,D.4 |
|
Arrendamiento de tierras en Marrubio (Montederramo, Orense) y Casteloais (Chandreja de Queija, Orense), otorgado por el marqués de Valladare... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1852-09-30 Signatura: MOS-VALLADARES,C.16,D.61 |
|
Arrendamientos del Conde de Bornos de fincas rústicas en Madrid Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1834-01-01 / 1841-12-31 Signatura: BORNOS,C.374,D.2 |
|
Arrendamientos del Prado de los Navezuelos en el Escorial (Madrid) Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1876-01-01 / 1876-12-31 Signatura: BORNOS,C.492,D.10 |
|
Auto del alcalde de Orense sobre prorrateo del censo que sobre una casa y tierras en Las Airas (Toén, Orense) se encontraban debiendo divers... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1844-12-20 / 1844-12-23 Signatura: MOS-VALLADARES,C.16,D.59 |
|
Autos de la marquesa de Villanueva de Duero con Higinio Melero, sobre la ocupacion de unos terrenos. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1813-01-01 / 1859-12-31 Signatura: BORNOS,C.566,D.2 |
|
Carpetilla vacía de Bornos. Títulos de propiedad de la Administración de Talavera de la Reina. Carpetilla vacía de tres planos con los terre... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1861-01-01 / 1861-12-31 Signatura: BORNOS,C.261,D.7 |
|
Carta de José Manuel Patiño dirigida a Felipe Padierna de Villapadierna Muñiz [I conde de Villapadierna] acerca de unas tierras. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1873-05-06 Signatura: VILLAPADIERNA,C.28,D.548 |
|
Carta de Pedro Barberías dirigida a Felipe Padierna de Villapadierna Muñiz [I conde de Villapadierna] acerca de unas tierras Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1882-01-21 Signatura: VILLAPADIERNA,C.28,D.430 |
|
Carta de Segundo Moreno dirigida a Francisco de Ibargoitia [administrador y apoderado de Francisco de Borja Queipo de Llano, VIII conde de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1857-07-18 Signatura: TORENO,C.51,D.702 |
|
Certificación notarial de la ratificación con juramento de la reclamación de varias fincas por parte de José Prieto, vecino de Valderas [Leó... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1853-03-11 Signatura: VILLAPADIERNA,C.23,D.15 |
|
Certificacion sacada del libro catastro de Huerta (Salamanca) de las fincas pertenecientes al mayorazgo que poseyó Diego de Zuñiga, realizad... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1865-06-16 / 1865-06-16 Signatura: VIVERO,C.66,D.161 |