|
Cartas de Francisco Cuevas a Daniel de Iturralde, administrador general de la comisión de obligacionistas de la Casa de Osuna, relativas a l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1897-04-15 / 1903-04-30 Signatura: OSUNA,C.4448,D.1-30 |
|
Cartas dirigidas a Daniel de Iturralde, administrador general de la comisión de obligacionistas de la Casa de Osuna, relativas a la administ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1897-01-18 / 1903-12-16 Signatura: OSUNA,C.4448,D.233-351 |
|
Cartas dirigidas a Daniel de Iturralde, administrador general de la comisión de obligacionistas de la Casa de Osuna relativas a la venta de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1899-01-28 / 1902-05-20 Signatura: OSUNA,C.4452,D.178-197 |
|
Cartas dirigidas a la administración de Morón de la Frontera. Incluye certificados del registro de la propiedad de Marchena. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1896-04-02 / 1910-05-02 Signatura: OSUNA,C.4452,D.220-234 |
|
Copia de los contratos de arrendamiento de tierras propiedad del marquesado de Perales del Río y del marquesado de Tolosa en Alzira, Carcaix... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1896-08-18 / 1927-01-10 Signatura: PERALES DEL RIO,C.77,D.5-44 |
|
Correspondencia dirigida a Alfonso [Francisco Caracciolo] Queipo de Llano [Fernández de Córdoba] por Álvaro y Manuel Moya, administradores d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1891-09-03 / 1909-04-05 Signatura: TORENO,C.46,D.572-576 |
|
Correspondencia dirigida a la Comisión de Obligacionistas de la Casa de Osuna en la que se solicita la compra de tierras pertenecientes a la... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1899-12-27 / 1903-10-13 Signatura: OSUNA,C.4447,D.1-4 |
|
Correspondencia dirigida al conde de Toreno desde diferentes ciudades de Galicia. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1839-10-28 / 1903-04-12 Signatura: TORENO,C.49,D.313-322 |
|
Correspondencia dirigida al conde de Toreno, sobre asuntos relacionados con la administración de sus propiedades en la provincia de León y e... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1885-12-03 / 1922-03-09 Signatura: TORENO,C.46,D.454-465 |
|
Correspondencia entre [Álvaro Queipo de Llano Fernández de Córdoba, IX] conde de Toreno y Manuel Nieto, administrador del marqués de Mirabel... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1851-07-16 / 1922-07-29 Signatura: TORENO,C.49,D.419-437 |
|
Correspondencia entre Álvaro Queipo de Llano Fernández, [IX] conde de Toreno, y Nicolás Buitrón y Cayo Buitrón González, administradores de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1885-11-27 / 1934-11-02 Signatura: TORENO,C.50,D.249-361 |
|
Correspondencia entre el conde de Superunda, marqués de Bermudo, y Tomás, Atilano y Manuel Moya sobre la dehesa de Pedregales Bajos en Alfam... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1862-11-07 / 1912-01-01 Signatura: TORENO,C.49,D.438-456 |
|
Correspondencia sobre la administración de las propiedades del conde de Toreno en las provincias de Vizcaya y Toledo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1824-07-24 / 1935-08-06 Signatura: TORENO,C.65,D.165-319 |
|
Cuentas de administración correspondientes al antiguo marquesado de Elche y comprendidas entre 1900 y 1901. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1900-01-16 / 1901-08-24 Signatura: BAENA,C.338,D.87-97 |
|
Cuentas de Emilio Espina, administrador de Granada a Daniel de Iturralde, administrador general de la Comisión de Obligacionistas de la Casa... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1895-08-14 / 1908-01-29 Signatura: OSUNA,C.4447,D.316-321 |
|
Cuentas y recibos de Antonio Raquejo Acosta a Daniel de Iturralde, administrador general de los Obligacionistas de la Casa de Osuna, relativ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1897-07-31 / 1908-01-09 Signatura: OSUNA,C.4447,D.408-442 |
|
Documentación relativa a la administración del ganado en fincas propiedad de Ventura Contreras López de Ayala y de su hijo Luis Felipe de Pe... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1830-01-01 / 1987-12-31 Signatura: VIVERO,C.151,D.1-613 |
|
Escrituras de arrendamientos de las fincas pertenecientes a María del Rosario Álvarez de Bohórquez Ponce de León, vizcondesa de Valoria. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1893-10-23 / 1902-01-11 Signatura: TORENO,C.13,D.44-56 |
|
Escrituras de compraventa, toma de posesión, capitulaciones matrimoniales, dote, declaración de edificación y testamento de José Villalba Av... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1888-07-13 / 1950-03-03 Signatura: PERALES DEL RIO,C.112,D.336-348 |
|
Expropiación de una fincas propiedad de Manuela Vázquez Queipo, I Condesa de San Martín de Quiroga situadas en la feligresía de Mugardos par... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1898-06-01 / 1905-05-30 Signatura: QUIROGA,C.10,D.34-49 |
|
Inventarios de los bienes del [Álvaro Queipo de Llano Fernández, IX] conde de Toreno, procedentes de las testamentarías de los marqueses de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1894-06-25 / 1907-12-31 Signatura: TORENO,C.68,D.296-302 |
|
Libro contable de arrendatarios y censos de la administración de Valencia entre los años 1892 y 1903, presentados por el administrador José ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1898-07-31 / 1902-01-20 Signatura: VILLAGONZALO,C.274,D.115-118 |
|
Primeras copias notariales de arrendamientos de la administración de Salamanca del condado de Villagonzalo entre los años 1890 y 1902. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1890-04-13 / 1902-04-28 Signatura: VILLAGONZALO,C.300,D.15-27 |
|
Propuestas de compra de fincas dirigidas a los apoderados generales de la Casa Ducal de Osuna en la localidad de El Bosque y agregadas. Cuen... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1890-04-13 / 1903-06-21 Signatura: OSUNA,C.4447,D.15-245 |
|
Propuestas de venta y arrendamiento de fincas en la localidad de Herrera del Duque. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1897-02-13 / 1903-07-28 Signatura: OSUNA,C.4447,d.358-369 |