|
Cartas de Antonio Raquejo a Daniel de Iturralde, administrador general de la comisión de obligacionistas de la Casa de Osuna, relativas a la... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1905-12-27 / 1913-10-16 Signatura: OSUNA,C.4447,D.488-568 |
|
Cartas de Francisco Cuevas a Daniel de Iturralde, administrador general de la comisión de obligacionistas de la Casa de Osuna, relativas a l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1897-04-15 / 1903-04-30 Signatura: OSUNA,C.4448,D.1-30 |
|
Cartas de Jose Espina a Daniel de Iturralde, administrador general de la comision de obligacionistas de la casa de Osuna, sobre la venta de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1901-12-21 / 1902-12-14 Signatura: OSUNA,C.4452,D.66-82 |
|
Cartas de Manuel Jiménez Morales a Daniel de Iturralde, administrador general de la comisión de obligacionistas de la Casa de Osuna, relativ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1907-01-22 / 1913-10-15 Signatura: OSUNA,C.4448,D.393-445 |
|
Cartas de Manuel Jiménez Morales a Daniel de Iturralde, administrador general de la comisión de obligacionistas de la Casa de Osuna, relativ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1906-01-06 / 1906-12-18 Signatura: OSUNA,C.4448,D.352-392 |
|
Cartas de Narciso Sánchez Hernandez a Daniel de Iturralde, administrador general de los obligacionistas de la Casa de Osuna, sobre redencion... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1903-06-20 / 1905-01-10 Signatura: OSUNA,C.4447,D.322-326 |
|
Cartas dirigidas a Daniel de Iturralde, administrador general de la comisión de obligacionistas de la Casa de Osuna, relativas a la administ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1897-01-18 / 1903-12-16 Signatura: OSUNA,C.4448,D.233-351 |
|
Cartas dirigidas a Daniel de Iturralde, administrador general de la comisión de obligacionistas de la Casa de Osuna relativas a la venta de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1899-01-28 / 1902-05-20 Signatura: OSUNA,C.4452,D.178-197 |
|
Cartas dirigidas a Daniel de Iturralde, administrador general de la comisión de obligacionistas de la Casa de Osuna sobre la administración ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1903-03-02 / 1903-09-11 Signatura: OSUNA,C.4452,D.86-98 |
|
Cartas dirigidas a la administración de Morón de la Frontera. Incluye certificados del registro de la propiedad de Marchena. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1896-04-02 / 1910-05-02 Signatura: OSUNA,C.4452,D.220-234 |
|
Cartas dirigidas a la comisión de obligacionistas de la Casa de Osuna sobre el cobro de dividendos por obligaciones y administración de finc... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1909-12-12 / 1911-03-29 Signatura: OSUNA,C.4452,D.274-306 |
|
Cartas enviadas a Daniel de Iturralde, administrador general de la comisión de obligacionistas de Osuna, relativas a la administración de Sa... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1908-02-05 / 1910-03-08 Signatura: OSUNA,C.4448,D.446-464 |
|
Copia de los autos para el pleito sobre la liquidación de haberes de la hacienda de Caño Gordo en Madrid y nombramiento de Filomeno Martín c... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1908-03-17 / 1916-02-16 Signatura: PERALES DEL RIO,C.41,D.83-94 |
|
Copia de los autos y sentencia de la demanda interpuesta por Pedro Fernández Durán contra Buenaventura Fernández, [VII] marqués de Perales d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1908-03-10 / 1916-01-11 Signatura: PERALES DEL RIO,C.41,D.71-82 |
|
Copia de los contratos de arrendamiento de tierras propiedad del marquesado de Perales del Río y del marquesado de Tolosa en Alzira, Carcaix... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1896-08-18 / 1927-01-10 Signatura: PERALES DEL RIO,C.77,D.5-44 |
|
Copias de la escritura de censo, reglamento, certificados y testimonio de deslindes sobre las condiciones de pasto en la Real Dehesa de la S... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1763 / 1922-03-14 Signatura: PERALES DEL RIO,C.59,D.1-19 |
|
Correspondencia administrativa remitida por varios particulares y órganos oficiales a Luis Felipe de Peñalosa Contreras relativa a las tierr... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1958-12-27 / 1963-12-16 Signatura: VIVERO,C.229,D.138-206 |
|
Correspondencia de Juan Escudero, apoderado general de la Comisión de Obligacionistas de la Casa de Osuna al Administrador General de dicha ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1906-08-11 / 1906-11-03 Signatura: OSUNA,C.4447,D.8-14 |
|
Correspondencia dirigida a [Álvaro Queipo de Llano Fernández de Córdoba, IX] conde de Toreno por Francisco del Valle Peña relativa a la comp... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1901-06-21 / 1905-10-11 Signatura: TORENO,C.65,D.322-324 |
|
Correspondencia dirigida a [Álvaro Queipo de Llano Fernández, IX] conde de Toreno, por José Arango Lombardero, veterinario, sobre la comprav... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1906-03-18 / 1906-06-08 Signatura: TORENO,C.51,D.691-696 |
|
Correspondencia dirigida a la Comisión de Obligacionistas de la Casa de Osuna en la que se solicita la compra de tierras pertenecientes a la... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1899-12-27 / 1903-10-13 Signatura: OSUNA,C.4447,D.1-4 |
|
Correspondencia dirigida al conde de Toreno desde diferentes ciudades de Galicia. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1839-10-28 / 1903-04-12 Signatura: TORENO,C.49,D.313-322 |
|
Correspondencia entre [Álvaro Queipo de Llano Fernández de Córdoba, IX] conde de Toreno, Luis de Zúñiga Clavijo y otros, relativa a la compr... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1922-04-11 / 1922-07-03 Signatura: TORENO,C.65,D.325-331 |
|
Correspondencia entre [Álvaro Queipo de Llano Fernández de Córdoba, IX] conde de Toreno y Jacobo Martínez García, su administrador en Santia... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1901-07-27 / 1906-11-27 Signatura: TORENO,C.49,D.323-342 |
|
Correspondencia entre [Álvaro Queipo de Llano Fernández de Córdoba, IX] conde de Toreno y Manuel Nieto, administrador del marqués de Mirabel... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1851-07-16 / 1922-07-29 Signatura: TORENO,C.49,D.419-437 |