|
Nombramiento de Pedro Manzano como contador mayor y juez ordinario de rentas decimales en Toledo y cuentas que hizo siendo rector del Coleg... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1666-01-01 / 1668-12-31 Signatura: BORNOS,C.385,D.2 |
|
Autos y diligencias de posesión hechas en la villa del Pedernoso en virtud de requisitoria librada por la justicia del Ynojoso, a instancia ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1684-01-01 / 1686-12-31 Signatura: BORNOS,C.60,D.14 |
|
Bula pontificia de Clemente VII, dado en Roma el 10 de agosto de 1524 dispensando a Juan Lasso de la diocesis de Toledo para obtener benefic... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1524-01-01 / 1638-12-31 Signatura: BORNOS,C.362,D.3 |
|
Carta de censo otorgada por Alonso López de Covarrubias, familiar del Santo Oficio, a favor de Pedro Mariscal, familiar del Santo Oficio. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1618-04-26 / 1618-04-26 Signatura: VILLAGONZALO,C.215,D.39 |
|
Certificación dada por Alonso de Ávila, escribano de Toledo, de los bienes de Ana Velarde, mujer de Pedro Sanz del Pozo, que correspondieron... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1628-09-28 / 1628-09-28 Signatura: VILLAGONZALO,C.245,D.22 |
|
Certificación de expedición de título de familiar del Santo Oficio de la Inquisición a favor de Rodrigo Díaz Noguerol, vecino de Madrid. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1626-07-14 / 1626-07-14 Signatura: VILLAGONZALO,C.209,D.61 |
|
Certificación de la genealogía presentada por Juan Hurtado, familiar del Santo Oficio, en la solicitud para oficial del Santo Oficio de la I... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1645-06-20 / 1645-06-20 Signatura: VILLAGONZALO,C.209,D.59 |
|
Certificado de defunción de Pedro de Paz Jofre, esposo de Inés de Ávila Yáñez. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1665-01-31 / 1665-01-31 Signatura: VILLAGONZALO,C.257,D.171 |
|
Certificado de las disposiciones testamentarias de Jerónima de la Palma, viuda de Juan Vázquez de Dueñas, nombrando heredero a Juan Antonio ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1695-09-27 / 1695-09-27 Signatura: VILLAGONZALO,C.220,D.86 |
|
Copia de la sentencia dada en el pleito entre Alonso de la Palma, regidor de Toledo, y Francisco de la Palma, capellán mayor, sobre el pago ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1665-03-02 / 1665-03-26 Signatura: VILLAGONZALO,C.209,D.45 |
|
Copia del nombramiento de Sebastián Hurtado, jurado de Toledo, como notario del secreto de actos positivos de la Inquisición de Toledo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1641-08-26 / 1641-08-29 Signatura: VILLAGONZALO,C.209,D.73 |
|
Cuenta dada por Luis de Chaves Vargas del tiempo que administró los bienes de Rodrigo de Vargas Sosa. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1620-02-05 / 1620-02-05 Signatura: VILLAGONZALO,C.209,D.82 |
|
Cuenta realizada por Juan de Villegas, curador de Inés Sotelo de Rivera y Francisca Sotelo de Rivera, y Ambrosio Mejía, albacea de Rodrigo C... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1615-04-02 / 1615-04-07 Signatura: VILLAGONZALO,C.209,D.84 |
|
Cuentas tomadas a Juan Isidro de la Palma, alguacil mayor de Toledo, y a Agustín de la Palma como albaceas de Alonso de la Palma, su abuelo Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1693-10-06 / 1693-10-06 Signatura: VILLAGONZALO,C.247,D.61 |
|
Escrituras de compraventa de la familia Ramirez de un juro sobre la Casa de la Moneda en Toledo y unos juros en Granada Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1529-01-01 / 1602-12-31 Signatura: BORNOS,C.312,D.4 |
|
Inventario de bienes que corresponden a María de la Fuente de los bienes dejados por Antonio de la Palma, su hijo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1635-01-25 / 1635-01-25 Signatura: VILLAGONZALO,C.209,D.74 |
|
Orden del Cardenal Infante Fernando para que se le de a Pedro Hierro Cereceda, vecino de Maqueda, información sobre la capellanía fundada po... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1622-05-28 / 1622-05-28 Signatura: VILLAGONZALO,C.256,D.8 |
|
Pleito seguido ante el Alcalde Mayor de la ciudad de Toledo en el año 1634, entre Doña Magdalena de Guzmán Condesa de Villaverde y los acree... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1634-01-01 / 1634-12-31 Signatura: BORNOS,C.60,D.8 |
|
Pregón y remate de unas casas de Juan Alonso Mozárabe, vecino de Toledo, por una deuda con María Barrantes Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1646-12-11 / 1646-12-19 Signatura: VILLAGONZALO,C.215,D.343 |
|
Provisión original del Consejo, sobre juramento de descendencia y alcaidías de Molina de Aragón (Guadalajara) y Atienza (Guadalajara) y de a... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1622-01-01 / 1622-12-31 Signatura: OSUNA,C.2057,D.7 |
|
Reales autorizaciones al Convento de San Clemente de Toledo; para un pago a Pedro Antonio de Contreras; real provisión sobre el pleito de va... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1640-01-01 / 1684-12-31 Signatura: BORNOS,C.479,D.5 |
|
Reales autorizaciones sobre los oficios de escribanos públicos en la villas de Cambil y Alhabar, la tutoria de Pedro Fernando de Contreras, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1684-01-01 / 1697-12-31 Signatura: BORNOS,C.471,D.4 |
|
Testimonio de una escritura de concordia entre Alberto de la Palma Hurtado, albacea de Diego de la Palma y Mariana de la Palma, su mujer, y ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1652-07-29 / 1652-07-29 Signatura: VILLAGONZALO,C.214,D.39 |
|
Titulo de familiar del número de la Inquisición, otorgado por los inquisidores de Toledo, a favor de Alberto de la Palma Hurtado, regidor de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1639-01-10 / 1639-01-10 Signatura: VILLAGONZALO,C.247,D.254 |
|
Titulo de familiar del número de la Inquisición, otorgado por los inquisidores de Toledo, a favor de Alonso de la Palma. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1638-09-28 / 1638-09-28 Signatura: VILLAGONZALO,C.247,D.253 |