|
Árbol genealógico de la familia Caniego de Guzmán, elaborado a partir de los testamentos [de Fernando Caniego de Guzmán Ramírez de Arellano]... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1800-01-01 Signatura: GRIEGOS,C.5,D.40 |
|
Árbol genealógico de la familia de Juan de Vargas Mejía, embajador en Francia y caballero de la orden de Santiago, que comienza con Gonzalo ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1733-10-20 / 1733-10-20 Signatura: VIVERO,C.40,D.41 |
|
Autos a instancia de la Condesa de Baños y Elda, Mariana de Leyva y de la Cerda, con Pedro Sampere Teniente de alcalde de la villa de Elda, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1729-01-01 / 1730-12-31 Signatura: FERNAN NUÑEZ,C.8,D.35 |
|
Autos presentados a solicitud de Ana Caballero de Tejada para la entrega y apertura del testamento de su marido Pedro Diaz de Velasco, cabal... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1771-09-06 Signatura: FUENTE PELAYO,C.3,D.2 |
|
Borradores de presupuestos e inventarios de la partición de bienes del XVII Duque del Infantado Pedro de Alcántara que falleció en 2 de juni... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1790-01-01 / 1792-12-31 Signatura: OSUNA,CT.476 |
|
Capitulaciones matrimoniales de Marcos Alonso López de Moreda y María Iragui Aguilar en las que se vinculan bienes raíces a la familia López... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1788-01-18 Signatura: PERALES DEL RIO,C.9,D.2 |
|
Carta de Miguel de San Román y Ceballos, [administrador general y apoderado de los duques de Atrisco y marqueses de Valladares] a [Melchor d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1736-09-23 Signatura: MOS-VALLADARES,C.37,D.41 |
|
Carta de [Pedro de Alcántara Téllez Girón, XII] conde duque consorte de Benavente a su administrador Manuel de Azcargorta conocedor de la ll... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1775-09-13 / 1775-09-13 Signatura: OSUNA,CT.304,D.50 |
|
Censos a favor de la administración de Motril. Incluye el traslado del testamento de fundación y patronato de 1632 de Juan Fernández Alfaro. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1721-01-01 / 1796-12-31 Signatura: BORNOS,C.473,D.8 |
|
Certificación de fundación de mayorazgos en cabeza de Diego Antonio de Castejón, según se deduce de los testamentos de Martín González (1580... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1722-08-25 Signatura: BORNOS,C.89,D.16 |
|
Certificaciones de bautismo de José Apolo Bernardo, hijo de José Milán y María Josefa Castillo [personal de servicio de Doña Josefa Chacón y... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1794-01-01 / 1824-12-31 Signatura: BORNOS,C.743,D.3 |
|
Certificado de Tomás de Silva Espinosa, escribano de Béjar (Salamanca) sobre los testamentos de Ana de Mendoza y Francisco López de Zúñiga. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1759-03-03 Signatura: OSUNA,C.646,D.57 |
|
Certificado del estado de los bienes heredados por los hijos de Juan Álvarez Alonso, entre 1759 a 1772. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1773-05-15 Signatura: PERALES DEL RIO,C.111,D.153 |
|
Certificados de los títulos sobre un censo que el Estado de Fuentes paga a favor de Ventura Antonio de Pinedo Velasco, [II] marqués de Peral... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1779-01-31 / 1781-01-20 Signatura: PERALES DEL RIO,C.85,D.1 |
|
Cesión de bienes de María Manuela Monroy a favor de Antonio de Arteaga [Salcedo]. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1739-11-07 Signatura: ARTEAGA,C.11,D.16 |
|
Consulta sobre el testamento de Francisco Bringas (muerto en 1778). Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1797-01-01 / 1797-12-31 Signatura: BORNOS,C.744,D.6 |
|
Copia autorizada del testamento otorgado en 1722, en Chantada, por Juan Manuel Enríquez, marido de Juana de Moure y Ulloa, y autos de su ap... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1722-08-07 / 1778-12-29 Signatura: MOS-VALLADARES,C.27,D.17 |
|
Copia autorizada por el escribano Juan Antonio García de Soto de las cláusulas del testamento otorgado por Antonio Manuel de Montenegro y So... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1762-04-01 Signatura: MOS-VALLADARES,C.32,D.96 |
|
Copia de escritura de institución y fundación en 1726 del mayorazgo de Juan Bizarrón Aranibar y Catalina Polo Navarro en su hijo Diego Bizar... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1783-02-14 / 1783-12-04 Signatura: PERALES DEL RIO,C.69,D.11 |
|
Copia de la facultad concedida por los Reyes Católicos a Beatriz Galindo para fundar dos mayorazgos en sus hijos, el Comendador Fernán Ramír... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1737-05-07 Signatura: BORNOS,C.476,D.1 |
|
Copia de los autos y testamento del inquisidor Lorenzo Tavares de Castro, inquisidor y canónigo de Tui, otorgado el 16 de agosto de 1684. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1749-07-04 Signatura: MOS-VALLADARES,C.38,D.16 |
|
Copia de una escritura de poder para testar otorgada por Francisco González Quijano. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1764-05-21 / 1764-05-21 Signatura: PERALES DEL RIO,C.69,D.16 |
|
Copia del testamento de Alonso Correa Mendoza y Sotomayor, vecino de Mos, conde de San Bernardo, señor del coto de Badernado, San Julián de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1739-11-26 / 1749-10-19 Signatura: MOS-VALLADARES,C.29,D.20-21 |
|
Copia del Testamento de Bernardo de Rojas y Contreras, otorgado en Córdoba el 2 de febrero de 1765 y copia del testamento de Doña María Tere... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1765-01-01 / 1766-12-31 Signatura: BORNOS,C.34,D.4 |
|
Copia del testamento de Francisco Caballon de la Carrera, Señor de Hortizuela, agregando bienes al mayorazgo fundado por su abuelo, con fech... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1744-01-01 / 1744-12-31 Signatura: BORNOS,C.704,D.9 |