En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Wills
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Dos traslados (1695 y 1705), del testamento de Juana Galindo de Guzmán, otorgado en Córdoba el 30 de mayo de 1640. En el testamento se recon...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1640-01-01 / 1709-12-31
Signatura: CIFUENTES,C.5,D.11-12
Escritura de fundación de una capellanía en el altar del Santo Cristo de Burgos del convento de Carmelitas descalzos de San Joaquín, de la v...
Fechas: 1691-01-01 / 1789-12-31
Signatura: PARCENT,C.205,D.3
Testamento otorgado el 15 de marzo de 1602 por Francisca de Torreblanca, viuda de Martín de Saavedra. En el testamento ratifica el mayorazgo...
Fechas: 1602-01-01 / 1775-12-31
Signatura: CIFUENTES,C.5,D.6
Títulos de propiedad de una cahizada de tierra en El Campanar, sujeta al dominio directo del Hospital General de Valencia, desde que llega a...
Fechas: 1629-01-01 / 1726-12-31
Signatura: PARCENT,C.115,D.1
Títulos de propiedad de unas casa en la parroquia de San Juan del Mercado [Santos Juanes] de Valencia. Incluye toda la documentación refere...
Fechas: 1642-01-01 / 1723-12-31
Signatura: PARCENT,C.115,D.4
Títulos de propiedad de unas tierras de huerta en el término de Foyos* Acompañados de toda la documentación referente a estas tierras desde ...
Fechas: 1682-01-01 / 1764-12-31
Signatura: PARCENT,C.115,D.5
Traslado y copia simple del testamento y codicilo otorgados el 17 de junio de 1632 por Gonzalo de Saavedra, hijo de Martín Saavedra y Franci...
Fechas: 1632-01-01 / 1775-12-31
Signatura: CIFUENTES,C.5,D.8-9
Cláusula del testamento de Catalina Tárrega y recibos y cartas de pago a favor de su hijo Manuel Cernesio, (II) conde de Parcent, como su al...
Fechas: 1662-01-01 / 1702-12-31
Signatura: PARCENT,C.85,D.26
Copia de la protesta que hizo el embajador de Alemania, conde Luis de Harach contra el testamento de Carlos II instituyendo por sucesor de l...
Fechas: 1700-01-01 / 1799-12-31
Signatura: FRIAS,C.62,D.136
Pleito seguido entre Manuel Cernesio, [II] conde de Parcent, y Vicente Boil de la Scala, señor de Manises, por una deuda que tenía con él Fe...
Fechas: 1674-01-01 / 1745-12-31
Signatura: PARCENT,C.134,D.5
Pretensión de José Fernández de Heredia Sánchez y Liñán a la hacienda vinculada por Gabriel y Luis Sánchez. Alega sus derechos como sucesor ...
Signatura: PARCENT,C.124,D.9
Reclamación de habilitación del conde de Parcent, José María Cernesio, en el fideicomiso creado por Gaspar Tárrega en 1634, sobre el censo q...
Fechas: 1604-01-01 / 1791-12-31
Signatura: PARCENT,C.33,D.7
Testamentaría de Manuel Cernesio, (II) Conde de Parcent. Incluye: cinco copias de su testamento, un inventario de bienes, un testamento de ...
Fechas: 1639-01-01 / 1705-12-31
Signatura: PARCENT,C.86,D.10
Testamento de la marquesa del Fresno, doña Catalina de Velasco y Ayala, e inventario de sus bienes.
Fechas: 1682-11-16 / 1704-09-09
Signatura: FRIAS,C.404,D.13-17
Testimonio de por qué pertenecen al Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, unas casas que en el siglo anterior había comprado Mª ...
Signatura: PARCENT,C.116,D.22
Testimonio del nombramiento y toma de posesión, otorgados por Rafael Garcés de Marcilla y Antonia Carrillo de Mendoza, XI Condes de Priego, ...
Fechas: 1628-01-01 / 1792-12-31
Signatura: PRIEGO,C.6,D.38
Archivo Histórico de la Nobleza (16)
Digitalizadas (16)
S.XVII (16)
S.XVIII (16)
No informado (16)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: