En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Militares
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Carta de [Gaspar de la Cerda Sandoval, VII] conde de Galve y virrey de Nueva España a su hermano, [Gregorio de Silva Mendoza, IX] duque del ...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1690-05-20 / 1690-06-20
Signatura: OSUNA,CT.55,D.42(1-3)
Cartas de Alejandro Zúñiga y Girón [Gregorio de Silva Mendoza, X] duque del Infantado, pidiéndole su amparo para promocionar su carrera mili...
Fechas: 1690-01-18 / 1690-09-13
Signatura: OSUNA,CT.114,D.40-43
Cartas de Francisco José de Castro y de la Cerda a [Gregorio de Silva Mendoza, X] duque del Infantado, solicitando su mediación para consegu...
Fechas: 1690-08-30 / 1690-11-08
Signatura: OSUNA,CT.114,D.15-16
Cartas de Gaspar de la Cerda Sandoval Silva, VIII conde de Galve y virrey de Nueva España (México), a su hermano Gregorio María de Silva Men...
Fechas: 1693-01-06 / 1693-01-08
Signatura: OSUNA,CT.622,D.41-43
Cartas de Ignacio de Contreras a [Gregorio de Silva Mendoza, V] duque de Pastrana [y IX duque del Infantado], informándole de la campaña de...
Fechas: 1689-07-23 / 1690-08-30
Signatura: OSUNA,CT.39,D.1-6
Cartas remitidas por varios soldados a Cristóbal Ordóñez Portocarrero, [(VI) marqués de Cardeñosa] donde informándole de la entrega de las a...
Fechas: 1643-11-29 / 1646-01-18
Signatura: LUQUE,C.793,D.45-49
Correspondencia cruzada entre Marcos Caballero Gallego y a [Manuel Diego López de Zúñiga, X] duque de Béjar lamentándose de la permanencia d...
Fechas: 1685-06-13 / 1685-07-05
Signatura: OSUNA,CT.34,D.2(1-2)
Correspondencia mantenida entre el rey Felipe IV y [Rodrigo Ponce de León, IV] duque de Arcos, Virrey y Capitán del Reino de Valencia, refer...
Fechas: 1644-01-01 / 1644-12-31
Signatura: BAENA,C.396,D.51-81
Documentación relativa a nombramientos y formación de listas de soldados para el apoyo militar que el [VII] duque de Béjar, Francisco Diego ...
Fechas: 1633-01-01 / 1633-12-31
Signatura: OSUNA,C.241,D.9-40
Dos cartas de Felipe IV al marqués de Távara sobre leva de la Compañía de Caballos que le mandó formar con motivo de la guerra de Cataluña.
Fechas: 1634-12-12 / 1634-12-28
Signatura: OSUNA,C.2134,D.10-11
Información de testigos en la probanza de hidalguía de Juan Fernández Tavares, vecino de Porriño (Pontevedra). Para pleito con el capitán Fr...
Fechas: 1602-07-29 / 1602-10-12
Signatura: MOS-VALLADARES,C.20,D.19
Nombramiento de Juan Suárez de Castro como capitán de la compañía de milicias de Leirado (Pontevedra), dado por María Victoria Fernández de ...
Fechas: 1698-07-10 / 1698-07-11
Signatura: MOS-VALLADARES,C.24,D.29
Órdenes, autos, levas, quintas y listas de soldados de las villas del ducado de Béjar que sirvieron a los reyes para la defensa del reino.
Fechas: 1616-11-10 / 1672-10-06
Signatura: OSUNA,C.234,D.52-53
Real Cédulas de Felipe IV sobre asuntos militares dirigidas a los siguientes personajes: - Al cardenal Spinola, Gobernador y Capitán Gener...
Fechas: 1643-01-01 / 1643-12-31
Signatura: OSUNA,CT.3,D.46(1-4)
Archivo Histórico de la Nobleza (14)
Unidad Documental Compuesta (14)
S.XVII (14)
Español (14)
Alfabeto latino (14)
Humanística (14)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: