|
Documentación Administrativa sobre fincas rústicas Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1874-01-01 / 1882-12-31 Signatura: BORNOS,C.133,D.12 |
|
Acreditación de la adquisición hecha por parte de Ángela López de Ribera, viuda de Antonio Arteaga, de unas fincas en Valdepiélagos (Madrid)... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1805-04-16 Signatura: ARTEAGA,C.16,D.61 |
|
Acta de cesión y traspaso otorgada por el Convento de Santi Spíritu de Granada, a favor de Luis Fernández de Córdoba, [IX señor de Albendín]... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1566-03-05 / 1568-10-26 Signatura: LUQUE,C.118,D.10 |
|
Acta de la subasta de diferentes fincas propiedad de Mariano Téllez-Girón Beaufort, [XII] duque de Osuna y [XV duque de Béjar], pertenecient... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1869-05-29 Signatura: OSUNA,C.1647,D.105 |
|
Acta judicial de devolución de una tierra en Montamarta a la Condesa de Bornos. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1881-03-29 Signatura: BORNOS,C.479,D.6 |
|
Acta notarial a instancias de Ramón Valcarcel Martínez, apoderado de María Gertrudis Vázquez y María Manuela Vázquez Queipo, I Condesa de Sa... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1875-07-13 Signatura: QUIROGA,C.3,D.36 |
|
Acta notarial por la que se agregan al mayorazgo de Martín de Susunaga las seles de Ycargaray y de Orruaga, que pasan a ser propiedad de Ale... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1802-05-04 Signatura: MICHELENA,C.1,D.19 |
|
Acta notarial por la que se concretan las condiciones de arrendamiento y los cobros pendientes en relación a la casa llamada "Echevarría", p... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1803-09-28 Signatura: MICHELENA,C.1,D.18 |
|
Actas de toma de posesión de fincas rústicas y urbanas en Salamanca, Burgos y Talavera. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1547-01-01 / 1662-12-31 Signatura: BORNOS,C.64,D.1 |
|
Acuerdo y cláusulas para el arrendamiento del cortijo del Ceque en Fonelas (Granada) otorgado por Juan Delgado de Andrés, administrador de M... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1882-11-15 Signatura: TORENO,C.90,D.130 |
|
Adjudicación e inventario de la hijuela de Antonio María Bernaldo Quirós, marqués de Monreal y de Santiago a su hija Francisca de Paula Bern... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1847-07-13 / 1854-03-09 Signatura: PERALES DEL RIO,C.40,D.2 |
|
Administración de Alerre: Expediente sobre demanda civil ordinaria contra varios vecinos de Alerre para que se declare el Carrascal de Alerr... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1883-01-01 / 1887-12-31 Signatura: BORNOS,C.84,D.4 |
|
Administración de Alerre: Expediente sobre la oposición del Ayuntamiento y vecinos de Alerre a reconocer a la Condesa de Bornos, como dueña ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1870-01-01 / 1883-12-31 Signatura: BORNOS,C.84,D.3 |
|
Agregación, por parte de Antonio Ponce de León, [XI] duque de Arcos, al estado y mayorazgo de Arcos de diversos terrenos en compensación a l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1766-12-16 Signatura: OSUNA,C.200,D.13 |
|
Alegaciones sobre el pleito llevado a instancia del marqués de Algarinejo contra Andrés Pintor, Antonio Dorador y Antonio Ramos por la ocupa... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Signatura: LUQUE,C.693,D.13 |
|
Amojonamiento, apeo y deslinde a petición de Lucas Lebrón, vecino de Pruna (Sevilla), de la roza de tierra que le pertenecía y que era sita ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1741-05-10 / 1742-04-20 Signatura: OSUNA,C.180,D.53 |
|
Apartamiento de una cuarta parte de huerta en Carrascosa de Abajo otorgada por Francisco Sanz Merino a favor de Manuel de Salas Govantes. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1691-11-14 / 1691-11-14 Signatura: VILLAGONZALO,C.145,D.2 |
|
Apeo, amojonamiento y deslinde de todos los bienes raíces pertenecientes al mayorazgo que posee Juan José de Salazar. Redactado por Mateo Al... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1813-07-17 Signatura: SALAZAR,C.1,D.89 |
|
Apeo de heredades pertenecientes al mayorazgo fundado por Pedro de Salazar Águila en las villas de Berlanga de Duero (Soria) y Lumias (Soria... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Signatura: SALAZAR,C.3,D.11 |
|
Apeo de la dehesa, egído, tierras y aramios, propios del Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, en la villa de Talavera, que sirve para ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1785-01-01 / 1785-12-31 Signatura: BORNOS,C.49,D.4 |
|
Apeo de las heredades, casas y bienes raíces del lugar de Montamarta y su término pertenecientes al Conde de Bornos (Antonio de Córdova Ramí... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1604-01-01 / 1707-12-31 Signatura: BORNOS,C.260,D.3 |
|
Apeo de las heredades de Alonso de Arroyo en Bayubas de Abajo (Soria), hecho a instancia del propio Arroyo, con detalle de sus correspondien... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1667-09-20 Signatura: SALAZAR,C.3,D.10 |
|
Apeo de las heredades que en el lugar de Encinilla goza Francisco de Somoza y Campo, como poseedor del mayorazgo de los Morenos ( fundado po... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1698-04-27 Signatura: BORNOS,C.797,D.3 |
|
Apeo de las propiedades de José de Arteaga Rascón en Santa Marta [del Cerro] (Segovia). Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1866-04-01 Signatura: ARTEAGA,C.36,D.61 |
|
Apeo de las tierras en término de Villanueva de Torres, realizado por la Cofradía de la Santa Caridad Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1753-04-07 Signatura: BORNOS,C.819,D.8 |