|
Nombramiento de Pedro Manzano como contador mayor y juez ordinario de rentas decimales en Toledo y cuentas que hizo siendo rector del Coleg... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1666-01-01 / 1668-12-31 Signatura: BORNOS,C.385,D.2 |
|
Álvaro de Ayala y su hermana Catalina, monja en el convento de Santa Fe de Toledo, renuncian sus legítimas a favor del conde de Fuensalida, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1621-01-01 / 1621-12-31 Signatura: FRIAS,C.844,D.13-16 |
|
Arrendamiento hecho por el duque de Pastrana, Príncipe de Melito de las tres puertas de Toledo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1671-01-01 / 1672-12-31 Signatura: OSUNA,C.1946,D.7 |
|
Arriendo de Deleitosa hecha por el Convento de Santa María la Blanca de Toledo; y otros papeles referentes a dicha heredad. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1596-01-01 / 1698-12-31 Signatura: OSUNA,C.2231,D.4(6) |
|
Autos de asuntos civiles y criminales incoados en Gandia.
Hay uno incoado en Toledo contra un tal Heredia sobre la ropa que se llevó cuando... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1492-01-01 / 1626-12-31 Signatura: OSUNA,C.834,D.1-36 |
|
Autos ejecutivos y varias peticiones sobre el pago de un censo impuesto sobre la dehesa de Sotocochinos a favor de la capellanía de Santo To... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1601-01-01 / 1619-12-31 Signatura: FRIAS,C.1698,D.1 |
|
Autos y diligencias de posesión hechas en la villa del Pedernoso en virtud de requisitoria librada por la justicia del Ynojoso, a instancia ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1684-01-01 / 1686-12-31 Signatura: BORNOS,C.60,D.14 |
|
Bula pontificia de Clemente VII, dado en Roma el 10 de agosto de 1524 dispensando a Juan Lasso de la diocesis de Toledo para obtener benefic... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1524-01-01 / 1638-12-31 Signatura: BORNOS,C.362,D.3 |
|
Carta de censo otorgada por Alonso López de Covarrubias, familiar del Santo Oficio, a favor de Pedro Mariscal, familiar del Santo Oficio. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1618-04-26 / 1618-04-26 Signatura: VILLAGONZALO,C.215,D.39 |
|
Carta de venta de una tierra y una casa en Nambroca (Toledo) otorgada por Juan Barrantes de Aguilera, clérigo presbítero de la diócesis de T... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1609-11-20 / 1609-11-27 Signatura: VILLAGONZALO,C.215,D.91 |
|
Cartas escritas por el cabildo toledano al Marqués de Villena, embajador en Roma. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1603-01-01 / 1603-12-31 Signatura: FRIAS,C.685,D.26-28 |
|
Certificación dada por Alonso de Ávila, escribano de Toledo, de los bienes de Ana Velarde, mujer de Pedro Sanz del Pozo, que correspondieron... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1628-09-28 / 1628-09-28 Signatura: VILLAGONZALO,C.245,D.22 |
|
Certificación de expedición de título de familiar del Santo Oficio de la Inquisición a favor de Rodrigo Díaz Noguerol, vecino de Madrid. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1626-07-14 / 1626-07-14 Signatura: VILLAGONZALO,C.209,D.61 |
|
Certificación de la genealogía presentada por Juan Hurtado, familiar del Santo Oficio, en la solicitud para oficial del Santo Oficio de la I... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1645-06-20 / 1645-06-20 Signatura: VILLAGONZALO,C.209,D.59 |
|
Certificado de defunción de Pedro de Paz Jofre, esposo de Inés de Ávila Yáñez. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1665-01-31 / 1665-01-31 Signatura: VILLAGONZALO,C.257,D.171 |
|
Certificado de las disposiciones testamentarias de Jerónima de la Palma, viuda de Juan Vázquez de Dueñas, nombrando heredero a Juan Antonio ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1695-09-27 / 1695-09-27 Signatura: VILLAGONZALO,C.220,D.86 |
|
Compromiso de Antonio Martínez, vecino de Navalucillos, de pagar a Fernando de Toledo y Silva, señor de Gálvez por el arrendamiento de la de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1620-01-01 / 1621-12-31 Signatura: FRIAS,C.1693,D.6 |
|
Copia de la sentencia dada en el pleito entre Alonso de la Palma, regidor de Toledo, y Francisco de la Palma, capellán mayor, sobre el pago ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1665-03-02 / 1665-03-26 Signatura: VILLAGONZALO,C.209,D.45 |
|
Copia del nombramiento de Sebastián Hurtado, jurado de Toledo, como notario del secreto de actos positivos de la Inquisición de Toledo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1641-08-26 / 1641-08-29 Signatura: VILLAGONZALO,C.209,D.73 |
|
Cuenta dada por Jerónimo Fernández a los testamentarios de María de Silva de lo gastado en el pleito seguido con Diego de Castilla, señor de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1627-03-15 / 1632-02-19 Signatura: VILLAGONZALO,C.215,D.23 |
|
Cuenta dada por Luis de Chaves Vargas del tiempo que administró los bienes de Rodrigo de Vargas Sosa. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1620-02-05 / 1620-02-05 Signatura: VILLAGONZALO,C.209,D.82 |
|
Cuenta realizada por Juan de Villegas, curador de Inés Sotelo de Rivera y Francisca Sotelo de Rivera, y Ambrosio Mejía, albacea de Rodrigo C... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1615-04-02 / 1615-04-07 Signatura: VILLAGONZALO,C.209,D.84 |
|
Cuentas tomadas a Juan Isidro de la Palma, alguacil mayor de Toledo, y a Agustín de la Palma como albaceas de Alonso de la Palma, su abuelo Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1693-10-06 / 1693-10-06 Signatura: VILLAGONZALO,C.247,D.61 |
|
Diego de Castejón y Fonseca, obispo de Toledo, en nombre del cardenal-infante, da permiso a los testamentarios de Diego de Cárdenas, del Con... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1639-01-01 / 1639-12-31 Signatura: FRIAS,C.912,D.221 |
|
Documentos de la memoria pía que para casamiento de huérfanas fundó en la parroquia de Santo Tomé, de Toledo, Alonso Ayala Manrique, hermano... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1588-01-01 / 1611-12-31 Signatura: FRIAS,C.849,D.38-156 |