|
Ápocas otorgadas por Juan Antonio de la Borda del dinero que su madre, Inés de Murillo, le dejó en su testamento, y del que le dejó su padre... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1646-01-01 / 1646-12-31 Signatura: PARCENT,C.116,D.13 |
|
Carta de pago del monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar por la entrega del oratorio que les dejó en su testamento María Girón, primer... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1608-11-16 Signatura: FRIAS,C.237,D.40 |
|
Cláusulas del testamento de Melchor Centellas de Borja, y testamento y codicilos en los que funda ocho capellanías en el convento de Santa C... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1655-01-01 / 1656-12-31 Signatura: FRIAS,C.268,D.1-5 |
|
Confirmación dada por Ginés Martínez, Visitador General y Canónigo de la Catedral de Teruel, de la institución de una capilla en la iglesia ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1628-10-13 Signatura: PARCENT,C.120,D.6 |
|
Consulta sobre las cláusulas de los testamentos otorgados por Mariana de la Palma y Alberto de la Palma, su hermano, para el pleito seguido ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1663-07-11 / 1663-11-07 Signatura: VILLAGONZALO,C.189,D.26-31 |
|
Copia del poder para testar otorgado por Luisa de la Palma a favor de García Ribadeneira Noguerol, su marido, entre otros. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1694-12-04 / 1695-05-17 Signatura: VILLAGONZALO,C.190,D.30-41 |
|
Documentación referente al testamento de Gracia Morales, Señora del Bellestar, viuda de Juan Iván de Bardají: liberación del testamento, ace... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1606-01-01 / 1608-12-31 Signatura: PARCENT,C.116,D.7 |
|
Donación del Senador Antonio Mª Hervás a favor de Manuel Cernesio, [II] Conde de Parcent, del derecho de patronato del Beneficio de San Juan... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1681-01-01 / 1681-12-31 Signatura: PARCENT,C.111,D.1 |
|
El condestable Bernardino ordena que se le informe sobre limosnas y cumplimiento de testamentos de sus familiares. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1643-01-01 / 1643-12-31 Signatura: FRIAS,C.264,D.8-9 |
|
Escritura de fundación de una capellanía en el altar del Santo Cristo de Burgos del convento de Carmelitas descalzos de San Joaquín, de la v... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1691-01-01 / 1789-12-31 Signatura: PARCENT,C.205,D.3 |
|
Fundación de una capellanía en la iglesia de Santa María del lugar de Maluenda [Zaragoza], en la Capilla de San Martín, propia de Matías Mar... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1691-01-01 / 1692-12-31 Signatura: PARCENT,C.123,D.1 |
|
Jurisfirma e información a favor de José de Gurrea y Borja, marqués de Navarrés, para que como sucesor del mayorazgo de los Sánchez de Toled... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1648-03-14 Signatura: PARCENT,C.212,D.12 |
|
Lectura y publicación del testamento de Diego de Frías Salazar, señor de Agoncillo, en Alfaro. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1604-10-20 / 1610-01-21 Signatura: AGONCILLO,C.1,D.86 |
|
Solicitud de sentencia en el pleito mantenido por Francisco Alberto de Gurrea y Borja, como heredero de Pedro Luis Gan, contra los herederos... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1638-05-21 Signatura: PARCENT,C.185,D.4 |
|
Testamentaría de Ana Mª Tárrega Cernesio. Contiene recibos, cartas de pago, almonedas, inventarios de bienes....Es albacea testamentario y a... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1667-01-01 / 1669-12-31 Signatura: PARCENT,C.152,D.3 |
|
Testamento de Juan Francisco Pacheco, Obispo de Cuenca, por el que lega su biblioteca a su sobrino Manuel Fernández Pacheco. Inventario de l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1663-05-22 Signatura: FRIAS,C.192,D.2 |
|
Testamento de la reina madre María Ana de Austria. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1696-05-10 Signatura: FRIAS,C.62,D.168 |
|
Testamento de Sebastián Cavero, Conde de Sobradiel. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1685-09-14 Signatura: PARCENT,C.43,D.5 |
|
Títulos de propiedad de un censo cargado por la Casa Profesa de la Compañía de Jesús. Incluye:
-Escritura de imposición otorgada por dicha ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1611-02-10 / 1682-12-31 Signatura: PARCENT,C.53,D.3 |
|
Títulos de propiedad de una cahizada de tierra en El Campanar, sujeta al dominio directo del Hospital General de Valencia, desde que llega a... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1629-01-01 / 1726-12-31 Signatura: PARCENT,C.115,D.1 |
|
Títulos de propiedad de unas casa en la parroquia de San Juan del Mercado [Santos Juanes] de Valencia.
Incluye toda la documentación refere... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1642-01-01 / 1723-12-31 Signatura: PARCENT,C.115,D.4 |
|
Títulos de propiedad de unas tierras de huerta en el término de Foyos* Acompañados de toda la documentación referente a estas tierras desde ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1682-01-01 / 1764-12-31 Signatura: PARCENT,C.115,D.5 |
|
Títulos y posesiones del mayorazgo de la familia Barrantes en Nambroca, que pasan a favor de Juan Francisco Dávalos Santamaría. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1622-11-01 / 1699-02-05 Signatura: VILLAGONZALO,C.95,D.60-61 |