|
Alegación de Manuel José Fernández-Durán, [V] marqués de Perales del Río y otros propietarios en la Dehesa de la Serena, en el pleito seguid... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1864-05-20 Signatura: PERALES DEL RIO,C.62,D.1-2 |
|
Alegatos, solicitudes, pruebas, demandas, interrogatorios, recursos y correspondencia del pleito entre el marquesado de Perales del Río y lo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1860-04-16 / 1869-03-24 Signatura: PERALES DEL RIO,C.60,D.57-121 |
|
Cartas de Enrique María Teruel a Luis Carvajal Queralt, [III] conde de la Unión, tutor del conde de Villagonzalo y al administrador Marcelin... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1861-02-01 / 1861-12-27 Signatura: VILLAGONZALO,C.293,D.714-753 |
|
Cartas de Enrique María Teruel a Luis Carvajal Queralt, [III] conde de la Unión, tutor del conde de Villagonzalo y al administrador Marcelin... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1862-01-01 / 1862-12-31 Signatura: VILLAGONZALO,C.293,D.754-823 |
|
Cartas de Enrique María Teruel a Luis Carvajal Queralt, [III] conde de la Unión, tutor del conde de Villagonzalo y al administrador Marcelin... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1863-01-02 / 1863-12-15 Signatura: VILLAGONZALO,C.293,D.824-902 |
|
Cartas de Francisco Javier Linares a Marcelino Yagüe y a Luis Carvajal Queralt, [III] conde de la Unión, tutor del conde de Villagonzalo, du... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1855-01-01 / 1855-12-31 Signatura: VILLAGONZALO,C.284,D.143-252 |
|
Cartas de Francisco Javier Linares a Marcelino Yagüe y a Luis Carvajal Queralt, [III] conde de la Unión, tutor del conde de Villagonzalo, du... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1856-01-02 / 1856-12-25 Signatura: VILLAGONZALO,C.284,D.253-347 |
|
Cartas de Francisco Javier Linares a Marcelino Yagüe y a Luis Carvajal Queralt, [III] conde de la Unión, tutor del conde de Villagonzalo, du... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1857-01-03 / 1858-01-03 Signatura: VILLAGONZALO,C.284,D.348-424 |
|
Cartas de Francisco Javier Linares a Marcelino Yagüe y a María Andrea Dávalos Portillo, condesa de Villagonzalo, durante 1854, relativas a l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1854-01-29 / 1854-12-10 Signatura: VILLAGONZALO,C.284,D.425-488 |
|
Cartas del administrador Alonso Abellán a Miguel José Maldonado Maldonado [III conde consorte de Gausa] y a Ricardo Hernández, administrador... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1823-08-03 / 1828-12-11 Signatura: VILLAGONZALO,C.289,D.1-76 |
|
Copias de las sentencias dictadas en el pleito entre el marqués de Perales y las villas del partido de la Serena por los arrendamientos de l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1858-05-21 / 1870-02-14 Signatura: PERALES DEL RIO,C.59,D.20-104 |
|
Correspondencia de la administración de Cangas de Tineo [Cangas del Narcea] entre [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, V... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1882-01-30 / 1882-12-30 Signatura: TORENO,C.79,D.120-147 |
|
Correspondencia entre [Álvaro Queipo de Llano Fernández de Córdoba, IX] conde de Toreno y Manuel Nieto, administrador del marqués de Mirabel... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1851-07-16 / 1922-07-29 Signatura: TORENO,C.49,D.419-437 |
|
Cuentas de Administración de Mariano Miguel Maldonado Dávalos, [VII] conde de Villagonzalo en Valencia durante 1855 y 1866. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1855-01-10 / 1865-03-25 Signatura: VILLAGONZALO,C.275,D.149-171 |
|
Documentación relativa a la administración del ganado en fincas propiedad de Ventura Contreras López de Ayala y de su hijo Luis Felipe de Pe... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1830-01-01 / 1987-12-31 Signatura: VIVERO,C.151,D.1-613 |
|
Escrituras de arrendamiento de propiedades pertenecientes a la jurisdicción de Torrelaguna (Madrid) y Torremocha [de Jarama] (Madrid), otorg... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1806-05-08 / 1828-10-31 Signatura: ARTEAGA,C.11,D.95-122 |
|
Escrituras de compraventa, toma de posesión, capitulaciones matrimoniales, dote, declaración de edificación y testamento de José Villalba Av... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1888-07-13 / 1950-03-03 Signatura: PERALES DEL RIO,C.112,D.336-348 |
|
Libros contables de arrendatarios de la administración del conde de Villagonzalo en Sueca entre los años 1867 y 1872 [presentados por Enriqu... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1867 / 1872 Signatura: VILLAGONZALO,C.297,D.1-7 |
|
Memorial ajustado del pleito entre el Duque de Frías y Uceda Conde de Alba de Liste y el Duque del Infantado, Pastrana y Lerma sobre reivind... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1801-01-01 / 1801-12-31 Signatura: OSUNA,C.2462,D.4 |
|
Memorial ajustado del pleito entre Manuel José Fernández-Durán, [V] marqués de Perales del Río y otros propietarios de tierras en la Real De... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1864-05-28 / 1865-04-15 Signatura: PERALES DEL RIO,C.62,D.3-5 |
|
Sentencia dictada por el juez de Castuera, certificado y correspondencia sobre ésta remitida a Bernardo Suárez, administrador del marquesado... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1865-10-20 / 1870-03-08 Signatura: PERALES DEL RIO,C.59,D.116-196 |
|
Adición al memorial ajustado del pleito seguido por el promotor fiscal contra el marqués de Perales y el conde de Villapaterna sobre la exen... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1805-05-19 Signatura: PERALES DEL RIO,C.61,D.6 |
|
Documentos y escrituras relativos a terrenos y solares situados fuera de la puerta de Atocha (Madrid) con sus censos y demás derechos que pe... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1886-01-01 / 1986-12-31 Signatura: BORNOS,C.328,D.1 |
|
Fichas que recogen extractos de disposiciones legislativas y gubernativas, probablemente mandadas hacer por José Velarde Naveda para desempe... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1851-01-01 / 1895-12-31 Signatura: TORRELAGUNA,C.304 |
|
Impreso del decreto del Ministerio de Gracia y Justiciia de supresión de los Mayorazgos y diferentes anotaciones sobre la ley de arrendamien... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1820-01-01 / 1866-12-31 Signatura: BORNOS,C.319,D.4 |