|
Certificados del delegado de Hacienda de la provincia de Segovia por los que se aprueba la cesión de la finca rústica situada en el término ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1958-04-29 / 1958-05-05 Signatura: VIVERO,C.109,D.182-183 |
|
Correspondencia dirigida a [Álvaro Queipo de Llano Fernández de Córdoba, IX] conde de Toreno por Manuel Nieto, administrador de sus propieda... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1921-11-12 / 1922-07-07 Signatura: TORENO,C.46,D.536-539 |
|
Cuenta general de entradas y salidas desde 1917 a 1935 en la provincia de Valencia, presentada por los administradores Rafael Guixeres y Man... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1917 / 1935-10-31 Signatura: VILLAGONZALO,C.286,D.874-1001 |
|
Documentación relativa a la administración de una finca situada en Cabanillas del Monte (Segovia), propiedad de Luis Felipe de Peñalosa Cont... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1951-12-14 / 1970 Signatura: VIVERO,C.106,D.1-543 |
|
Documentación relativa a la compraventa de un solar en la finca Huerta de Arriba, propiedad de [Álvaro Queipo de Llano Fernández de Córdoba,... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1932-06-16 / 1932-07-27 Signatura: TORENO,C.46,D.66-70 |
|
Documentación relativa a la expropiación por parte del Instituto de Reforma Agraria, de las fincas y cortijos de Ceque (Fonelas), Tres Suert... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1933-05-16 / 1934-02-23 Signatura: TORENO,C.43,D.68-81 |
|
El encargado de las fincas de los herederos de [María del Carmen Macías Ramírez de Arellano] condesa viuda de Valencia, en Cáceres muestra l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1934-06-30 Signatura: VALENCIA,C.1,D.195-197 |
|
Escritura de compraventa otorgada por María Teresa Briz Sanz a favor de Juan de Contreras López de Ayala, representado por Luis Felipe Peñal... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1959-02-21 / 1959-02-21 Signatura: VIVERO,C.109,D.330-331 |
|
Plano de algunas propiedades del ingenio azucarero "Central Victoria" y fincas limítrofes. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1927-10-01 / 1927-10-31 Signatura: MONTESCLAROS,CP.415,D.7 |
|
Primera copia de la escritura de venta en 11 de febrero de 1911, por las hermanas Francisca de Paula, Antonia y Josefa Drake a favor de Pedr... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1911-02-11 / 1911-02-16 Signatura: PERALES DEL RIO,C.41,D.101-102 |
|
Primera copia de la escritura de venta en 12 de enero de 1911, de Presentación Casani a favor de Pedro Fernández-Durán de unas propiedades r... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1911-01-12 / 1912-07-01 Signatura: PERALES DEL RIO,C.41,D.105-107 |
|
Primera copia de la escritura de venta en 20 de enero de 1911, por María Virginia Drake Fernández-Durán a favor de su tío Pedro Fernández-Du... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1911-01-21 / 1911-01-27 Signatura: PERALES DEL RIO,C.41,D.103-104 |
|
Primera copia de la escritura de venta en 20 de enero de 1911, que hace Manuel Drake a favor de Pedro Fernández-Durán de unas propiedades rú... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1911-01-24 / 1911-01-27 Signatura: PERALES DEL RIO,C.41,D.99-100 |
|
Recibos de contribución territorial de riqueza urbana y de riqueza rústica, relativas a los bienes y rentas de [Álvaro Queipo de Llano Ferná... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1921-01-01 / 1923-12-31 Signatura: TORENO,C.51,D.466 |
|
Recibos de la contribución territorial de las propiedades de Buenaventura Fernández-Durán Caballero, [VII] marqués de Perales del Río en Vil... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1922-12-31 / 1928-11-30 Signatura: PERALES DEL RIO,C.65,D.1-35 |
|
Resúmenes de las cuentas generales de entradas y salidas desde 1918 a 1933 en la provincia de Valencia, presentada por el administrador Rafa... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1918-12-31 / 1933-07-21 Signatura: VILLAGONZALO,C.286,D.1003-1020 |
|
Borrador de una solicitud de Álvaro Queipo de Llano Fernández de Córdoba, [IX conde de Toreno], dirigida al presidente del Instituto de Refo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1934-07-21 Signatura: TORENO,C.52,D.34 |
|
Contratos de arrendamiento correspondientes a distintas suertes de tierra calma del cortijo del Toril, término municipal de Santaella y judi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1916-08-31 / 1917-12-01 Signatura: LUQUE,C.575,D.1-48 |
|
Cuentas de Administración de fincas rústicas y urbanas de Madrid Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1931-01-01 / 1931-12-31 Signatura: BORNOS,C.830,D.13 |
|
Cuentas de fincas rústicas. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1928-01-01 / 1928-12-31 Signatura: BORNOS,C.538,D.1 |
|
Cuentas de fincas rústicas en Madrid Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1910-01-01 / 1910-12-31 Signatura: BORNOS,C.483,D.7 |
|
Cuentas de fincas rústicas. Incluye los justificantes. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1919-01-01 / 1919-12-31 Signatura: BORNOS,C.490,D.2 |
|
Cuentas de fincas rústicas (Madrid). Incluye justificantes de data. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1923-01-01 / 1923-12-31 Signatura: BORNOS,C.732,D.6(2) |
|
Cuentas generales de fincas rústicas de Madrid, Guadalajara y El Escorial. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1918-01-01 / 1921-12-31 Signatura: BORNOS,C.833,D.11 |
|
Cuentas generales de fincas rústicas. Iincluye justificantes de data. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1912-01-01 / 1912-12-31 Signatura: BORNOS,C.537,D.1 |