|
- Fragmento de un cuaderno de notas de las tierras dadas en arriendo y de sus terratenientes, en la villa de Zarra (siglo XVIII)
- Instrucc... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1698-01-01 / 1775-12-31 Signatura: OSUNA,C.938,D.1-11 |
|
Acta notarial de la lectura y acatamiento de un mandato de Martín, Rey de Sicilia, por el que se ordena a los oficiales de la Universidad o ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1404-10-05 Signatura: MONCADA,CP.304,D.4 |
|
Carta del Marqués de Villena de su gobernador y administradores Hernando de Valera y Dionisio Corsina, dándole cuenta de la marcha de los as... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1555-01-01 / 1555-12-31 Signatura: FRIAS,C.767,D.1-74 |
|
Correspondencia entre Salvador de Muro, II Marqués de Someruelos, Gobernador y Capitán General de La Habana y el Intendente de ésta [Luis de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1802-04-24 / 1802-09-26 Signatura: SOMERUELOS,C.25,D.95 |
|
Correspondencia y ordenes del General Thouvenot, gobernador General de la Provincia de Vizcaya, durante la guerra de Independencia. Incluye ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1808-01-01 / 1812-12-31 Signatura: TORRELAGUNA,C.81,D.197-227 |
|
Dos cartas cifradas, copiales, escritas por Felipe IV al Cardenal Albornoz, en la que le comunica lo que le dice el Marqués de Caracena, Gob... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1648-11-18 Signatura: OSUNA,C.1979,D.61 |
|
Dos cartas cifradas, iguales, escritas por Felipe IV al Cardenal Albornoz para que se quejase a Su Santidad de la conducta y malos procedimi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1648-12-31 Signatura: OSUNA,C.1979,D.77 |
|
Escritura de compraventa de un censo realizada por Antonio Fuster, como procurador de la villa de Chella (Valencia), a favor de Juan Pedro M... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1552-07-18 Signatura: OSUNA,CP.144,D.16 |
|
Escritura otorgada por Lorenzo Letonis [Ledo], notario de la villa de Alghero, como heredero de los bienes de su hijo Simeón Letonis[Ledo], ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1411-04-08 Signatura: MONSERRAT,CP.376,D.36 |
|
Felipe IV, concluida la campaña de Milán, concede licencia al Condestable [Bernardino Fernández de Velasco] para venirse a España. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1647-01-01 / 1647-12-31 Signatura: FRIAS,C.635,D.12-15 |
|
Informe del Condestable [Bernardino Fernández de Velasco] a Su Majestad [Felipe IV], sobre el estado del ejército y plazas de Lombardía al ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1646-01-01 / 1646-12-31 Signatura: FRIAS,C.635,D.1-3 |
|
Jerónimo de Cabanilles, portant-veus y gobernador de Valencia, se dirige a Pedro Maza de Lizana, señor de Castalla, en relación al pleito ma... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1580-06-21 Signatura: OSUNA,CP.137,D.1 |
|
Junta establecida por el Conde de Montalbán para el gobierno de sus estados, en el que figuran nombramientos de algunos de sus miembros y ac... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1682-01-01 / 1731-12-31 Signatura: FRIAS,C.818,D.14-16 |
|
Privilegio de Alfonso V, Rey de Aragón y Sicilia, otorgando a Juan de Moncada, Conde de Adernó y Senescal Mayor del Reino de Sicilia, el ofi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1423-03-12 Signatura: MONCADA,CP.398,D.6 |
|
Proceso contra Aníbal Porrón, acusado de "haber maquinado contra la vida de ministros supremos deste estado (de Milán)". De Íñigo Melchor Fe... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1650-08-04 / 1654-09-30 Signatura: FRIAS,C.1396,D.59 |
|
Raimundo Çatrilla, gobernador "capitis ludodorii" y Simeón Ledo, administrador, otorgan carta de reconocimiento de deuda y obligación de res... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1409-08-02 Signatura: MONSERRAT,CP.376,D.37 |
|
Residencia efectuada por Antonio Pujasens, gobernador de Gandía, sobre la villa de Bellreguart, desde el año 1723 a 1732. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1733-12-20 Signatura: OSUNA,C.701,D.34 |
|
Título de gobernador de la villa de la Puente del Congosto (Salamanca), otorgado por Antonio Alvarez de Toledo y Beaumont, V Duque de Alba, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1602-01-31 Signatura: CASTRILLO,C.2,D.21 |
|
Títulos de teniente de gobernador, alguacil mayor y guarda mayor de la villa de Tolox. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1799-10-07 / 1799-11-19 Signatura: FRIAS,C.718,D.16-18 |
|
Traslado de una carta de poder dada por Juan Ruiz de Corella, [II] conde de Cocentaina, y señor de Elda, Albalat, Segart, Dos Aguas y Pardin... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1458-05-11 / 1462-07-08 Signatura: OSUNA,CP.132,D.1 |
|
Venta de una heredad de pan llevar en Herreros de Suso (Avila), otorgada por Catalina Briceña, mujer de Francisco Briceño, Gobernador de Bem... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1548-03-10 Signatura: CASTRILLO,C.1,D.36 |
|
- Registros de comisiones y títulos, siendo gobernador Juan de Luzuriaga (1615-1618). Nº 1.
- Copias autorizadas en italiano de diferentes ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1618-01-01 / 1778-12-31 Signatura: OSUNA,C.2079,D.1-29 |
|
Antonio de Zúñiga Manrique, segundo Marqués de Flores Dávila, capitán general y gobernador del Rosellón: Correspondencia e informes. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1641-01-01 / 1642-12-31 Signatura: VILLENA,C.7,D.31 |
|
Antonio de Zúñiga Manrique, segundo Marqués de Flores Dávila: gobernador de Orán: correspondencia e informes. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1647-01-01 / 1648-12-31 Signatura: VILLENA,C.7,D.33 |
|
Antonio de Zúñiga y de la Cueva, segundo Marqués de Flores Dávila: capitán general y gobernador del Rosellón. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1641-01-01 / 1642-12-31 Signatura: VILLENA,C.7,D.30 |