En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Toledo (España)
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Cartas de confirmación de privilegio del rey Felipe IV a Duarte Fernández de Acosta de un juro de 20.000 maravedíes el millar situado sobre ...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1646-12-22
Signatura: FRIAS,C.1626,D.8
Clemente VIII confiere el decanato de Toledo a Gabriel Pacheco.
Fechas: 1603-12-05
Signatura: FRIAS,C.682,D.73
Ejecutoria a favor de Fernando de Toledo y Silva, señor de Gálvez, contra la cuidad de Toledo sobre restitución a dicho señor de la dehesa d...
Fechas: 1621-03-29
Signatura: FRIAS,C.1693,D.7
Fe notarial de la lectura del testamento y nombramiento de herederos de Juan de Silva y Ribera, canónigo de la catedral de Toledo.
Fechas: 1624-03-23
Signatura: FRIAS,C.1626,D.29
Felipe III da licencia al Marqués de Villena para que incorporando su mayorazgo unas casas y bienes libres que tiene en Mazarrón, ceda el ci...
Fechas: 1602-12-10
Signatura: FRIAS,C.766,D.7
Información de testigos para proceder a la presentación de Pedro de Carvajal, deán y canónigo de Toledo, como obispo de Coria.
Fechas: 1603-10-01
Signatura: VILLENA,C.8,D.13
Memorial sobre un pleito elevado por Fernando de Salazar y Velasco, alcalde Mayor de Toledo.
Fechas: 1631-09-27
Signatura: TORRELAGUNA,C.20,D.8
Merced de Carlos II a Juan Enríquez de Guzmán, Conde de Alba de Liste, nombrándole alcalde de la fortaleza y alcázar de Toledo.
Fechas: 1692-02-19
Signatura: FRIAS,C.1420,D.18
Oficio de remisión de un despacho real sobre la coadjutoría de la capilla de San Juan de los Reyes, de Toledo, que tiene Rodrigo Dávalos.
Fechas: 1601-10-16
Signatura: VILLENA,C.8,D.12
Paulo V admite la resignación del canonicato de Toledo por Gabriel Pacheco.
Fechas: 1611-01-05
Signatura: FRIAS,C.682,D.76
Real provisión de Felipe IV, dada a pedimiento de Juan Manuel de la Quadra, escribano del concejo y del cabildo de la Santa Hermandad Vieja ...
Fechas: 1631-11-22
Signatura: TORRELAGUNA,C.2,D.23
Testamento de Ana de la Palma, mujer de Juan de Villa y Soria. Señala qie sus herederos son sus hijos: Juan, Tomas y Francisco de Villa.
Fechas: 1647-01-18
Signatura: FUENTE PELAYO,C.4,D.18
Testimonio de los servicios académicos de Mateo [ilegible] de Guzmán, catedrático de cánones de la Universidad de Toledo.
Fechas: 1641-11-14
Signatura: FRIAS,C.1409,D.24
Archivo Histórico de la Nobleza (13)
No Digitalizadas (13)
Unidad Documental Simple (13)
S.XVII (13)
sin fecha (13)
Español (13)
Alfabeto latino (13)
No informado (13)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: