En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Toledo (España)
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Cartas de privilegio del rey Felipe III permitiendo a los patronos de la capilla de Santa Catalina en el Monasterio de San Agustín de Toledo...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1605-10-29 / 1607-04-05
Signatura: OSUNA,C.1696,D.1-2
Cobdicilo otorgado por Pedro Ordoñez en el que declara que Mariana Mejia, su hija, era monja en el monasterio de Santo Domingo el Real. Acom...
Fechas: 1629-03-12 / 1629-11-02
Signatura: FUENTE PELAYO,C.4,D.12
Escritura de emancipación de Sebastián de León y San Pedro, mayor de 25 años. Acompaña cosida la escritura de donación intervivos otorgada p...
Fechas: 1624-01-04 / 1624-11-04
Signatura: FUENTE PELAYO,C.4,D.9
Testamento de Andrés Pacheco, obispo de Cuenca, y traslado de sus restos al Monasterio de la Sisla en Toledo.
Fechas: 1626-04-18 / 1632-04-21
Signatura: FRIAS,C.822,D.8-10
Testimonio del testamento que otorgó Baltasar de Godoy Presbitero, dejó por heredera a su hermana Sor Inés de la Cruz. Contiene cosido la fu...
Fechas: 1679-01-09 / 1682-10-30
Signatura: FUENTE PELAYO,C.4,D.22
Álvaro de Ayala y su hermana Catalina, monja en el convento de Santa Fe de Toledo, renuncian sus legítimas a favor del conde de Fuensalida, ...
Fechas: 1621-01-01 / 1621-12-31
Signatura: FRIAS,C.844,D.13-16
Autos ejecutivos y varias peticiones sobre el pago de un censo impuesto sobre la dehesa de Sotocochinos a favor de la capellanía de Santo To...
Fechas: 1601-01-01 / 1619-12-31
Signatura: FRIAS,C.1698,D.1
Cartas escritas por el cabildo toledano al Marqués de Villena, embajador en Roma.
Fechas: 1603-01-01 / 1603-12-31
Signatura: FRIAS,C.685,D.26-28
Compromiso de Antonio Martínez, vecino de Navalucillos, de pagar a Fernando de Toledo y Silva, señor de Gálvez por el arrendamiento de la de...
Fechas: 1620-01-01 / 1621-12-31
Signatura: FRIAS,C.1693,D.6
Diego de Castejón y Fonseca, obispo de Toledo, en nombre del cardenal-infante, da permiso a los testamentarios de Diego de Cárdenas, del Con...
Fechas: 1639-01-01 / 1639-12-31
Signatura: FRIAS,C.912,D.221
El presbítero Juan Bautista Ortiz funda una memoria pía en el monasterio de Santa Clara, de Toledo.
Fechas: 1625-01-01 / 1625-12-31
Signatura: FRIAS,C.849,D.35
Información a petición del conde de Colmenar, para el pleito que se sigue con la dignidad arzobispal de Toledo sobre diezmos en Oreja.
Fechas: 1651-01-01 / 1651-12-31
Signatura: FRIAS,C.913,D.41
Información de testigos declarando que la erección de la Colegial de Escalona no trae inconvenientes a los vecinos de Escalona (Toledo) ni ...
Fechas: 1613-01-01 / 1613-12-31
Signatura: FRIAS,C.748,D.1
Manuel Osorio toma posesión de la capellanía de Catalina Guerra en la parroquia de San Andrés.
Fechas: 1607-01-01 / 1607-12-31
Signatura: FRIAS,C.849,D.33-34
Ordenanzas de la cofradía de Nuestra Señora del Amparo, sita en la parroquia de Colmenar, de la que es patrono el conde de Colmenar y Fuensa...
Fechas: 1636-01-01 / 1636-12-31
Signatura: FRIAS,C.911,D.105
Petición de Inés Manuela de Cisneros en el pleito sobre el alguacilazgo de Toledo.
Fechas: 1684-01-01 / 1684-12-31
Signatura: FRIAS,C.849,D.8
Poder del convento dominico de San Pedro Mártir, de Toledo, para el cobro de varios juros.
Fechas: 1605-01-01 / 1605-12-31
Signatura: FRIAS,C.849,D.6
Posesión que tomó Juan Chacón Ponce de León del mayorazgo que poseía su hermano difunto, Antonio Chacón Ponce de León y de un juro en la ciu...
Fechas: 1634-01-01 / 1645-12-31
Signatura: FRIAS,C.819,D.14
Provisión del Consejo de Castilla, sacado el documento del Archivo del Hospital de Santa Cruz de Toledo.
Fechas: 1623-01-01 / 1623-12-31
Signatura: OSUNA,C.2025,D.18
Provisiones para restituir a la ciudad de Toledo varios montes de propios que habían sido usurpados.
Fechas: 1615-01-01 / 1616-12-31
Signatura: FRIAS,C.1693,D.4
Títulos concedidos a Manuel Joaquín, de capitán general del reino de Toledo y de Castilla la Nueva, y de presidente del Consejo de Italia; d...
Fechas: 1671-01-01 / 1690-12-31
Signatura: FRIAS,C.1268,D.3
Títulos y documentos de los cargos que había desempeñado Duarte Fernando Álvarez de Toledo y Portugal. Entre ellos: -1635,abril,4. Madrid.....
Fechas: 1634-01-01 / 1653-12-31
Signatura: FRIAS,C.1267,D.1
Archivo Histórico de la Nobleza (22)
No Digitalizadas (22)
S.XVII (22)
Español (22)
Alfabeto latino (22)
No informado (22)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: