En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Propiedad
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Carta de pago que Fernando Nieto de Silva [Pacheco, futuro VI marqués de Cerralbo y II] conde de Alba de Yeltes, otorgó a favor de José Call...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1685-09-16
Signatura: YELTES,C.25,D.120
Carta de pago que Julián Ortega, en nombre de Fernando Nieto de Silva [Pacheco, futuro VI marqués de Cerralbo y II] conde de Alba de Yeltes,...
Fechas: 1686-12-15
Signatura: YELTES,C.25,D.118
Carta de poder otorgada por Antonio Nieto de Silva, [señor de Alba de Yeltes] y su esposa María Nieto de Luna a favor de Sancho Sánchez y Go...
Fechas: 1610-09-18
Signatura: YELTES,C.26,D.57
Carta de poder otorgada por el prior del Convento de Nuestra Señora de la Peña (Francia) a favor de Francisco Hernández, para que actúe como...
Fechas: 1660-09-22
Signatura: YELTES,C.26,D.55
Carta de poder otorgada por María Magdalena Ruiz Contreras, [I] condesa de Alba de Yeltes a favor de su hijo, Fernando Nieto de Silva [Pache...
Fechas: 1677-04-21
Signatura: YELTES,C.26,D.58
Carta de poder otorgada por María Magdalena Ruiz Contreras, [I] condesa de Alba de Yeltes a favor del padre rector de la Compañía de Jesús d...
Fechas: 1687-01-22
Signatura: YELTES,C.26,D.56
Carta de poder otorgada por María Magdalena Ruiz Contreras, [I] condesa de Alba de Yeltes, como curadora de sus hijos, Fernando Nieto de Sil...
Fechas: 1675-03-08
Signatura: YELTES,C.26,D.44
Cédula real de Carlos [II], rey de España, a favor de Alonso Ordóñez de Ledesma, dándole autorización para deslindar las fincas de sus mayor...
Fechas: 1686-08-19
Signatura: LUQUE,C.357,D.21
Cédulas reales y otros documentos sobre las medidas que había de tomar acerca de los naufragios ocurridos en las villas de Rota y Chipiona (...
Fechas: 1681-08-25 / 1740-04-25
Signatura: OSUNA,C.184,D.66
Certificado dado por Pedro Álvarez, escribano del rey, de la carta de pago que Julián Ortega, en nombre de Fernando Nieto de Silva Ruiz de C...
Fechas: 1681-10-22
Signatura: YELTES,C.25,D.117
Copia simple de una escritura de poder otorgada por Alonso Ordóñez de Ulloa, vecino de Zamora, a favor de Gaspar Capellán, para que administ...
Fechas: 1601-10-07
Signatura: LUQUE,C.306,D.67
Ejecutoria de Felipe III y el Consejo Real por la que declaran pertenecen al [III] duque de Osuna, Pedro Téllez-Girón, los cortijos de Morón...
Fechas: 1610-07-10
Signatura: OSUNA,C.85,D.256
Escritura de donación de bienes otorgada por el licenciado y presbítero Juan de Villegas Ceballos a favor de María Felipa Manrique de Aguayo...
Fechas: 1635-08-21
Signatura: LUQUE,C.336,D.42
Escritura de partición de los bienes de Diego López de Chaves Herrera entre sus hijos.
Fechas: 1622-07-09
Signatura: LUQUE,C.344,D.64
Escritura de toma de posesión por Antonio Ventura, vecino de Ciudad Rodrigo (Salamanca), por el poder que le dio Alonso López de Chaves Guzm...
Fechas: 1668-12-24
Signatura: LUQUE,C.344,D.69
Extracto de un pleito seguido por Cristóbal de Ordóñez como poseedor del mayorazgo de Ulloa contra Nicolás de Salcedo, regidor y escribano d...
Fechas: 1696-11-09
Signatura: LUQUE,C.357,D.53
Informe dado por Alonso Benito de Sequera de la hacienda y propiedades de que se compone el mayorazgo que fundó Luís Abreu de Castelbranco, ...
Fechas: 1670-06-03
Signatura: YELTES,C.24,D.108
Testimonio dado por el escribano Diego Álvarez, sobre los trámites que se llevaron a cabo, a partir de la solicitud para reparar una casa, d...
Fechas: 1627-01-01 / 1627-12-31
Signatura: LUQUE,C.306,D.74
Testimonio de las diligencias que siguió el [VI] duque de Arcos, Manuel Ponce de León, sobre la propiedad de ciertos bienes mostrencos en el...
Fechas: 1689-08-31
Signatura: OSUNA,C.194,D.76
Testimonio de los autos que se hicieron sobre las posesiones que tocan al [VII] duque de Arcos, Joaquín Ponce de León, en Isla de León (Cádi...
Fechas: 1695-08-19
Signatura: OSUNA,C.163,D.63
Testimonio del pleito seguido entre la villa de Bailén y el conde de Santistéban, Francisco Benavides y de la Cueva, y su hijo Diego Benavid...
Fechas: 1643-01-14
Signatura: OSUNA,C.148,D.85
Testimonio mediante el cual se declara que Egas Venegas de Córdoba, [I] conde de Luque no hará ninguna donación de tierra a los frailes Agus...
Fechas: 1629-01-12
Signatura: LUQUE,C.336,D.38
Traslado de una carta de poder otorgada el 20 de abril de 1682, por Juan Guerrero Contreras y su esposa, Mariana Sandoval Anaya a favor de J...
Fechas: 1682-04-20 / 1682-06-25
Signatura: YELTES,C.26,D.12
Traslado de una escritura de arrendamiento de un cortijo de 1676 otorgada por Rodrigo Matías Venegas de Córdoba Manrique de Aguayo, [II] con...
Fechas: 1694-02-10
Signatura: LUQUE,C.336,D.34
Archivo Histórico de la Nobleza (24)
Digitalizadas (24)
Unidad Documental Simple (24)
S.XVII (24)
Alfabeto latino (24)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: