|
- Provisión del rey Felipe IV y la Chancillería de Granada, carta y sobrecarta por las que se mandó a Manuel de Angulo, visitador general de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1648-11-28 / 1764-03-21 Signatura: OSUNA,C.35,D.115-120 |
|
Auto dado por Manuel de Angulo, Visitador General de Arzobispado de Sevilla, a petición del licenciado Diego Ruiz, agente del duque de Osuna... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1650-12-10 Signatura: OSUNA,C.16,D.7-8 |
|
Carta de Felipe IV al cardenal Albornoz [embajador de España en Roma], dándole instrucciones acerca del ecónomo del obispado de Pavía y le r... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1644-11-04 Signatura: OSUNA,CT.2,D.12(1-2) |
|
Carta de fray Francisco Díaz de San Buenaventura [O.F.M.] al [IX] Duque del Infantado [GREGORIO María DE SILVA MENDOZA] remitiéndole un ejem... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1693-08-09 / 1693-08-16 Signatura: OSUNA,CT.118,D.11-13 |
|
Cartas de Leopoldo Luis, Archiduque de Austria, a [Rodrigo Sandoval Mendoza, VII] duque del Infantado [embajador de España en Roma] y otra r... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1651-01-13 / 1651-03-25 Signatura: OSUNA,CT.16,D.1(1-5) |
|
Cartas del abad Buenaventura Calisti a Diego López de Silva y a [Manuela López de Zúñiga, (IX) condesa-duquesa] de Benavente sobre asuntos d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1693-01-04 / 1702-12-31 Signatura: OSUNA,CT.35,D.1-9 |
|
Cartas del Cardenal Albornoz a Felipe IV sobre la enfermedad del Papa, asuntos de Nápoles, Génova y Milán, abuso de las pensiones a cardenal... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1645-04-14 / 1649-08-30 Signatura: OSUNA,CT.9,D.1(1-30) |
|
Cartas del Cardenal Albornoz a Pedro Coloma sobre sucesos de Nápoles: salida del Conde de Oñate para dicho Reino y la partida de Juan de Aus... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1648-02-17 / 1648-09-20 Signatura: OSUNA,CT.9,D.2(1-5) |
|
Cédula de Felipe IV por la que manda al cabildo de la catedral de Málaga que le informen sobre la pretensión de Juan Téllez-Girón, [IV] duqu... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1633-01-24 Signatura: OSUNA,C.65,D.48-49 |
|
Certificación del teniente de canciller mayor de la Chancilleria de Valladolid, Félix Estefano de Ureta y Samano, a petición de los vecinos ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1698-04-12 Signatura: OSUNA,C.105,D.55-57 |
|
Comisiones pedidas por los jueces apostólicos de la Nunciatura para que se visite los oratorios privados que los duques de Arcos, poseen en ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1662-06-20 / 1732-03-03 Signatura: OSUNA,C.135,D.86-88 |
|
Despacho del provisor del obispado de Córdoba de la fundación de una capellanía que otorgó Mayor Venegas de Córdoba, [I] condesa de Luque, a... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1625-02-02 Signatura: LUQUE,C.460,D.72-74 |
|
Documentación relativa al patronazgo que la casa de Arcos mantenía con el Hospital de la Misericordia de Marchena (Sevilla), por cuyos derec... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1623-06-19 / 1691-07-10 Signatura: OSUNA,C.172,D.2-29 |
|
Documentos referentes a la pertenencia a la casa de Arcos de las tercias decimales de la villa de Bailén. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1679-08-05 / 1707-07-08 Signatura: OSUNA,C.150,D.159-168 |
|
Documentos referentes al despacho librado por el Nuncio, César Monti, al juez comisario del obispado de Badajoz para que alzase los embargos... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1633-06-14 / 1634-04-26 Signatura: OSUNA,C.194,D.112-116 |
|
Ejecutoria que mantiene en la posesión del derecho de mostrencos al [III] duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León [Toledo] en los lugares que ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1603-06-07 / 1724-01-30 Signatura: OSUNA,C.125,D.15-19 |
|
Información del Nuncio pontificio en España, sobre la calidad, vida y costumbres agustino Francisco Villagutierre Chumacero, nombrado obispo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1645-10-13 / 1645-12-31 Signatura: OSUNA,CT.7,D.24(1-2) |
|
Poderes dados por Obispo de Oaxaca (Méjico), Bartolomé Benavides de la Cerda, y Cristóbal de Mendoza Santillana, para que en nombre del prim... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1649-10-12 Signatura: OSUNA,C.71,D.3 |
|
Testimonio de Cristóbal Ramos de Ulloa, notario de la Audiencia Episcopal de Jaén, sobre el pleito seguido por el [III] duque de Osuna, Pedr... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1613-02-07 Signatura: OSUNA,C.64,D.41-42 |
|
Traslado de una Real Provisión, dada el 8 de noviembre de 1613 por Felipe III, rey de España a favor de María Isabel Nieto de Silva [Guzmán,... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1613-11-08 / 1723-04-06 Signatura: YELTES,C.13,D.149-150 |
|
Carta cifrada de Felipe IV a [Juan Velasco de la Cueva, VIII] conde de Siruela [embajador de España en Roma], en la que aprecia la conducta ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1645-09-07 Signatura: OSUNA,CT.2,D.23(1-2) |
|
Carta de Alfonso de Silva a [Gregorio de Silva Mendoza, IX] duque del Infantado, solicitando protección para su hermano Felipe de Silva, rel... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1687-03-21 Signatura: OSUNA,CT.111,D.13 |
|
Carta de Dionis [Ros Castelví] informándole sobre el estado de sus dependencias, conflictos internos por el nombramiento del Presidente del ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1690-08-16 Signatura: OSUNA,CT.88,D.9 |
|
Carta de Felipe IV a [Enrique Enríquez Pimentel, V] marqués de Távara, Capitán General de las fronteras de Portugal en Castilla la Vieja, or... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1652-11-11 Signatura: OSUNA,CT.1,D.90 |
|
Carta de Felipe IV al cardenal Albornoz [embajador de España en Roma y Consejero de Estado] sobre presentación del cardenal [Gaspar] Borja y... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1645-01-31 Signatura: OSUNA,CT.2,D.21(1-2) |