En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Dioceses
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
- Provisión del rey Felipe IV y la Chancillería de Granada, carta y sobrecarta por las que se mandó a Manuel de Angulo, visitador general de...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1648-11-28 / 1764-03-21
Signatura: OSUNA,C.35,D.115-120
Auto dado por Manuel de Angulo, Visitador General de Arzobispado de Sevilla, a petición del licenciado Diego Ruiz, agente del duque de Osuna...
Fechas: 1650-12-10
Signatura: OSUNA,C.16,D.7-8
Carta de Felipe IV al cardenal Albornoz [embajador de España en Roma], dándole instrucciones acerca del ecónomo del obispado de Pavía y le r...
Fechas: 1644-11-04
Signatura: OSUNA,CT.2,D.12(1-2)
Carta de fray Francisco Díaz de San Buenaventura [O.F.M.] al [IX] Duque del Infantado [GREGORIO María DE SILVA MENDOZA] remitiéndole un ejem...
Fechas: 1693-08-09 / 1693-08-16
Signatura: OSUNA,CT.118,D.11-13
Cartas de Leopoldo Luis, Archiduque de Austria, a [Rodrigo Sandoval Mendoza, VII] duque del Infantado [embajador de España en Roma] y otra r...
Fechas: 1651-01-13 / 1651-03-25
Signatura: OSUNA,CT.16,D.1(1-5)
Cartas del abad Buenaventura Calisti a Diego López de Silva y a [Manuela López de Zúñiga, (IX) condesa-duquesa] de Benavente sobre asuntos d...
Fechas: 1693-01-04 / 1702-12-31
Signatura: OSUNA,CT.35,D.1-9
Cartas del Cardenal Albornoz a Felipe IV sobre la enfermedad del Papa, asuntos de Nápoles, Génova y Milán, abuso de las pensiones a cardenal...
Fechas: 1645-04-14 / 1649-08-30
Signatura: OSUNA,CT.9,D.1(1-30)
Cartas del Cardenal Albornoz a Pedro Coloma sobre sucesos de Nápoles: salida del Conde de Oñate para dicho Reino y la partida de Juan de Aus...
Fechas: 1648-02-17 / 1648-09-20
Signatura: OSUNA,CT.9,D.2(1-5)
Cédula de Felipe IV por la que manda al cabildo de la catedral de Málaga que le informen sobre la pretensión de Juan Téllez-Girón, [IV] duqu...
Fechas: 1633-01-24
Signatura: OSUNA,C.65,D.48-49
Certificación del teniente de canciller mayor de la Chancilleria de Valladolid, Félix Estefano de Ureta y Samano, a petición de los vecinos ...
Fechas: 1698-04-12
Signatura: OSUNA,C.105,D.55-57
Comisiones pedidas por los jueces apostólicos de la Nunciatura para que se visite los oratorios privados que los duques de Arcos, poseen en ...
Fechas: 1662-06-20 / 1732-03-03
Signatura: OSUNA,C.135,D.86-88
Despacho del provisor del obispado de Córdoba de la fundación de una capellanía que otorgó Mayor Venegas de Córdoba, [I] condesa de Luque, a...
Fechas: 1625-02-02
Signatura: LUQUE,C.460,D.72-74
Documentación relativa al patronazgo que la casa de Arcos mantenía con el Hospital de la Misericordia de Marchena (Sevilla), por cuyos derec...
Fechas: 1623-06-19 / 1691-07-10
Signatura: OSUNA,C.172,D.2-29
Documentos referentes a la pertenencia a la casa de Arcos de las tercias decimales de la villa de Bailén.
Fechas: 1679-08-05 / 1707-07-08
Signatura: OSUNA,C.150,D.159-168
Documentos referentes al despacho librado por el Nuncio, César Monti, al juez comisario del obispado de Badajoz para que alzase los embargos...
Fechas: 1633-06-14 / 1634-04-26
Signatura: OSUNA,C.194,D.112-116
Ejecutoria que mantiene en la posesión del derecho de mostrencos al [III] duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León [Toledo] en los lugares que ...
Fechas: 1603-06-07 / 1724-01-30
Signatura: OSUNA,C.125,D.15-19
Información del Nuncio pontificio en España, sobre la calidad, vida y costumbres agustino Francisco Villagutierre Chumacero, nombrado obispo...
Fechas: 1645-10-13 / 1645-12-31
Signatura: OSUNA,CT.7,D.24(1-2)
Poderes dados por Obispo de Oaxaca (Méjico), Bartolomé Benavides de la Cerda, y Cristóbal de Mendoza Santillana, para que en nombre del prim...
Fechas: 1649-10-12
Signatura: OSUNA,C.71,D.3
Testimonio de Cristóbal Ramos de Ulloa, notario de la Audiencia Episcopal de Jaén, sobre el pleito seguido por el [III] duque de Osuna, Pedr...
Fechas: 1613-02-07
Signatura: OSUNA,C.64,D.41-42
Traslado de una Real Provisión, dada el 8 de noviembre de 1613 por Felipe III, rey de España a favor de María Isabel Nieto de Silva [Guzmán,...
Fechas: 1613-11-08 / 1723-04-06
Signatura: YELTES,C.13,D.149-150
Archivo Histórico de la Nobleza (20)
Digitalizadas (20)
Unidad Documental Compuesta (20)
S.XVII (20)
Alfabeto latino (20)
Humanística (20)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: