En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Contratos
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Carpetilla vacía de contrato de arrendamiento del Monte de Tejer del año 1567.
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1863-05-14 / 1863-05-14
Signatura: OSUNA,C.1716,D.29
Certificado del convenio y acuerdo realizado entre [Cristóbal Fernández de Córdoba Rojas, VIII] conde de Luque y Juan Guerrero, en virtud de...
Fechas: 1847-07-31 / 1847-08-02
Signatura: LUQUE,C.795,D.10
Contrato acordado entre [Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba Rojas, VIII] conde de Luque y José del Pulgar, en representación de sus menor...
Fechas: 1833-05-29 / 1833-06-22
Signatura: LUQUE,C.795,D.82-84
Contrato del seguro contra incendios de la casa sita en el lugar de la Rambla de Capuchinos en Motril (Granada), antes ingenio azucarero.
Fechas: 1853-01-01 / 1854-12-31
Signatura: BORNOS,C.364,D.7
Convenio por el que [Mariano Téllez-Girón Beaufort, XII] duque de Osuna, cede a Ángel Villalobos varios terrenos situados junto al castillo ...
Fechas: 1862-05-28 / 1862-05-28
Signatura: OSUNA,C.577,D.1
Documentación propia de Ramón de Michelena y Padrés [I Conde de Michelena], concerniente a su actividad como empresario del Teatro de la Alh...
Fechas: 1886-01-01 / 1891-12-31
Signatura: MICHELENA,C.2,D.319-353
Documentación relativa a la actividad de Ramón de Michelena y Padrés [I Conde de Michelena] como empresario del Teatro Real de Madrid: corre...
Fechas: 1885-01-01 / 1894-12-31
Signatura: MICHELENA,C.3,D.166-193
Documentación relativa a préstamos a la casa del Conde de Bornos, correspondencia, liquidaciones de cuentas.
Fechas: 1857-01-01 / 1858-12-31
Signatura: BORNOS,C.359,D.8
Documentación relativa al pleito mantenido entre Juan Manrique, apoderado de [Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba Barradas, VII] conde de ...
Fechas: 1823-01-13 / 1824-08-06
Signatura: LUQUE,C.322,D.32-33
Escritura de obligación otorgada por Baltasar García como representante para cobrar las rentas de heredades pertenecientes a Felipe María de...
Fechas: 1829-04-01 / 1829-04-01
Signatura: VIVERO,C.6,D.73
Expediente de la Casa del Infantado sobre anticipo de fondos al agente, nombramientos de personal y esquelas del letrado y documentos para p...
Fechas: 1837-01-01 / 1866-12-31
Signatura: OSUNA,CT.502,D.3
Expedientes sobre: contrato de Hilario de Torres, reclamaciones de créditos y liquidaciones a favor y en contra de la testamentaría de la Co...
Fechas: 1825-01-01 / 1854-12-31
Signatura: OSUNA,CT.501,D.1-11
Nombramiento del administrador de la villa de Abadía de Rueda de la Casa de los Condes de Murillo.
Fechas: 1879-01-01 / 1879-12-31
Signatura: BORNOS,C.199,D.6
Pagos nominales por el foro de unas propiedades situadas en las feligresías de Rebolto de Abajo, Rebolto de Arriba, Simón, Ruibeiras, Pedros...
Fechas: 1870-01-01 / 1885-12-31
Signatura: QUIROGA,C.12,D.8
Títulos de propiedad de olivas y parras en la Administración de la Calzada de Calatrava.
Fechas: 1830-01-01 / 1853-12-31
Signatura: BORNOS,C.472,D.2
Títulos de propiedad de unas casas en la Administración de Almodóvar del Campo.
Fechas: 1853-01-01 / 1866-12-31
Signatura: BORNOS,C.472,D.1
Títulos de propiedad, posteriores a la abolición de los mayorazgos en el año 1836 de la Administración de Toledo.
Fechas: 1842-01-01 / 1887-12-31
Signatura: BORNOS,C.478,D.4
Archivo Histórico de la Nobleza (17)
Unidad Documental Simple (17)
S.XIX (17)
Español (17)
Alfabeto latino (17)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: