|
- Clave del Archivo del Ducado de Frías y mayorazgos reunidos cuyo apellido es Fernández de Velasco.
- Serie cronológica de los Condestable... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1800-01-01 / 1899-12-31 Signatura: FRIAS,C.216,D.3 |
|
Autos formados a causa de la petición de ciertos documentos ubicados en el archivo del estado de Osuna por parte de la [VII] duquesa de Osun... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1739-10-27 / 1800-03-21 Signatura: OSUNA,C.115,D.194-233 |
|
Bula del Papa Julio [III], concediendo licencia a uno de los capellanes de la capellanía que fundó Diego García de Chaves y su mujer Mayor Á... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1554-11-11 / 1735-08-11 Signatura: LUQUE,C.628,D.11-13 |
|
Carpetilla vacía con información proveniente del archivo y relativa a los títulos del señorío de Ayamonte y los documentos que se entregaron... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1815-08-25 / 1817-05-19 Signatura: BAENA,C.222,D.124-125 |
|
Carta de Alonso Arias a [Joaquín Ponce de León Lancáster, VII] duque de Arcos, informando de la destitución de Pedro Muñiz como guarda de ca... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1727-11-02 / 1727-11-11 Signatura: OSUNA,CT.209,D.98-99 |
|
Carta enviada por Antonio Perea a [Vicente Joaquín Osorio de Moscoso Guzmán, XII] conde de Altamira [y XI duque de Baena], adjuntando inform... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1791-06-07 Signatura: BAENA,C.253,D.365-366 |
|
Cartas de Antonio Pujasons y Tomás de Borja, entre otros cargos del gobierno local y capellanes de Gandía y de Jarafuel y jueces de residenc... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1733-01-03 / 1742-05-16 Signatura: OSUNA,CT.233,D.49-166 |
|
Cartas de [Baltasar Gómez Manrique de Mendoza, V] marqués de Camarasa, a [Juan de Dios Silva Mendoza, X] duque del Infantado, sobre cuestion... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1698-11-18 / 1699-11-10 Signatura: OSUNA,CT.218,D.78-100 |
|
Cartas de Fernando Caro, dirigidas al [Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba Barradas, VII] conde de Luque, sobre la realización de un inven... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1816-03-28 / 1816-09-18 Signatura: LUQUE,C.434,D.192-197 |
|
Cartas de la condesa de los Arenales; la primera, a [Manuela López de Zúñiga Sotomayor, XII] condesa de Benavente, dándole la enhorabuena po... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1678-04-06 / 1729-04-04 Signatura: OSUNA,CT.209,D.121-122 |
|
Cartas de los tesoreros y administradores del ducado del Infantado [Martín de Guzmán], [Francisco González de Mendoza], [Juan Bautista Justi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1600-07-27 / 1611-01-22 Signatura: OSUNA,CT.238,D.88-132 |
|
Cartas de [Luis Reggio Branciforte, IV] príncipe de Campoflorido, a [Luis de Borja Centelles, XI] duque de Gandía, informando de que el cabi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1723-09-23 / 1735-03-23 Signatura: OSUNA,CT.219,D.1-32 |
|
Cartas de [Manuela Antonia Fernández de Villarroel, VI] marquesa de San Vicente del Barco a [María Josefa Pimentel, IX] duquesa consorte de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1765-05-17 / 1803-09-28 Signatura: OSUNA,CT.255,D.163-168 |
|
Cartas de Vicente Valeriola a Ventura de Riaño sobre asuntos de la administración señorial de los duques del Infantado: pleitos, testamentos... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1624-05-01 / 1624-10-10 Signatura: OSUNA,CT.266,D.75-107 |
|
Cartas dirigidas a [Pascual Francisco de Borja Centelles, X] duque de Gandía, felicitándole por el nombramiento de su hermano [Francisco Ant... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1700-07-11 / 1700-09-20 Signatura: OSUNA,CT.300,D.1-44 |
|
Cartas enviadas al [XI] duque de Arcos, Antonio Ponce de León, por el conde de Ricla y Diego de Bergaña anunciándole la aprobación de sus ca... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1777-12-28 / 1778-01-09 Signatura: OSUNA,C.133,D.199-205 |
|
Cartas y minutas de comunicaciones del archivo y de la administración general de la casa de Osuna sobre la entrega de documentos históricos ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1799-10-31 / 1876-11-09 Signatura: OSUNA,C.3453,D.102-191 |
|
Cartas y minutas de comunicaciones del archivo y de la administración general de la casa de Osuna sobre la entrega de documentos históricos ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1758-01-14 / 1885-01-22 Signatura: OSUNA,C.3453,D.26-101 |
|
Catorce cartas del [IX] duque de Medinaceli, [Luis Francisco de la Cerda Aragón], a [Francisco de Toledo Pimentel, IX marqués de Távara], co... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1704-06-11 / 1705-12-30 Signatura: OSUNA,CT.157,D.1-14 |
|
Cédula real de Felipe IV por la que concede, a Rodrigo Ponce de León, [IV] duque de Arcos, los derechos sobre el oficio de almotacen [o fiel... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1638-02-06 / 1763-04-12 Signatura: OSUNA,C.149,D.177-179 |
|
Certificados dados por Francisco López de Hierro, secretario del archivo de los condes de Luque, de los títulos de patronazgo que sobre la S... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1797-03-20 / 1799-05-25 Signatura: LUQUE,C.412,D.55-66 |
|
Clave general del Archivo de Frías. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1807-01-01 / 1807-12-31 Signatura: FRIAS,C.182,D.2 |
|
Codicilo y última voluntad otorgado por el I conde de Fontanar, Cristóbal Benavente Benavides, por el que manda que se paguen sus deudas, se... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1649-04-08 / 1805-07-13 Signatura: OSUNA,C.71,D.1-2 |
|
Concordia entre el abad del monasterio de Montearagón y el vicario de Artasona y Miguel de Gurrea, señor de Artasona, sobre los diezmos de A... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1600-01-01 / 1699-12-31 Signatura: PARCENT,C.215,D.20 |
|
Copia de la carta remitida por [Francisco Antonio Lacy] conde de Lacy, embajador de España en Suecia, al Marqués de Grimaldi, narrando una r... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1772-08-21 / 1878-12-06 Signatura: TORENO,C.46,D.43-44 |