En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Gifts
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Cartas de pago de los cofrades y el cura de la villa de Ocaña a favor de Pedro Diez Noguerol por un cáliz y un frontal donados para la cofra...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1631-12-06 / 1631-12-06
Signatura: VILLAGONZALO,C.248,D.12-13
Escritura de donación de tierras y edificaciones propiedad de Ephigène Desguchots (sic), viuda de Jean de Lézat, señor de Brugnac y de Marqu...
Fechas: 1627-06-04 / 1627-06-07
Signatura: TORRELAGUNA,CP.489,D.10
Memoria de la donación del título de marqués de Vianza realizada por el Duque de Saboya en favor de Albano Pérez de Losada.
Fechas: 1628 / 1628
Signatura: CASTELAR,C.11,D.48-50
Proceso civil, seguido en la Real Audiencia de Valencia, sobre la donación de censos y bienes por el matrimonio de Gaspar Ballester, realiza...
Fechas: 1606-07-06
Signatura: OSUNA,C.644,D.27
Traslado de una carta de donación otorgada por Francisca de Mendoza, viuda de Pedro Maza, a favor de Ramón Ladrón, su hijo legítimo.
Fechas: 1616-12-07
Signatura: OSUNA,C.642,D.15
Carta anónima que habla de unos censos que Francisca de Mendoza, marquesa de Terranova, donó a su hijo Ramón Lladró.
Fechas: 1604-12-11
Signatura: OSUNA,C.642,D.7
Cinco traslados de una acta de donación efecuada por Alfonso de Borja Centelles, arcediano de Alzira, en favor de su sobrino Carlos Francisc...
Fechas: 1611-02-20
Signatura: OSUNA,C.626,D.4-8
Correspondencia de [Mencía Pimentel Zúñiga] la condesa de Oropesa, a Tomás Pascual de Azpeitia, sobre el dinero que da el colegio imperial d...
Fechas: 1651-01-11 / 1651-01-11
Signatura: FRIAS,C.1851,D.190
Donación realizada por Manuel de Fonseca y Zúñiga, [VI] conde de Monterrey, a favor del licenciado Gaspar Rodríguez de la propiedad rústica ...
Fechas: 1612-05-16
Signatura: MOS-VALLADARES,C.28,D.65
Escritura de donación otorgada por el concejo de la villa de Buitrago [del Lozoya] (Madrid) a favor de [Rodrigo Sandoval Mendoza, VII] duque...
Fechas: 1648-07-05 / 1659-05-17
Signatura: OSUNA,C.1648,D.45-46
Libramiento dado por el conde [Manuel Joaquín Álvarez de Toledo Portugal] a favor de José de Ajedo, para la fábrica del retablo del altar ma...
Fechas: 1679-04-20 / 1679-04-20
Signatura: FRIAS,C.1915,D.61
Relación de las partidas empleadas para la donación que hizo Diego Sarmiento de Valladares, obispo e inquisidor general, a favor del marques...
Fechas: 1679-03-21
Signatura: MOS-VALLADARES,C.26,D.22
Traslado de una donación realizada por Carlos Francisco de Borja, VII duque de Gandía, a favor del municipio de Pattada (Cerdeña).
Fechas: 1623-03-13
Signatura: OSUNA,C.635,D.6
Traslado de una renuncia efectuada por Margarita de Centelles, hija de Querubín Juan de Centelles, señor del valle de Ayora, a favor de Isab...
Fechas: 1602-03-25
Signatura: OSUNA,C.626,D.2
Archivo Histórico de la Nobleza (14)
No Digitalizadas (14)
S.XVII (14)
Alfabeto latino (14)
Humanística (14)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: