|
Borradores de una escritura de obligación por la que el [VII] conde de Luque [Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba Barradas] debe pagar al... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1823-10-17 Signatura: LUQUE,C.303,D.59-61 |
|
Carta de Manuel de Gamoneda a Manuel de Ibargoitia apoderado de [Francisco de Borja Queipo de Llamo, VII Conde de Toreno] sobre la explotaci... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1864-05-01 / 1864-05-08 Signatura: TORENO,C.5,D.19-20 |
|
Cartas de [Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo, XIII] duque del Infantado, a sus contadores sobre la tesorería y administración de sus bien... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1814-02-01 / 1834-05-01 Signatura: OSUNA,CT.241,D.58-69 |
|
Contrato de arrendamiento de los mayorazgos de Juan José de Salazar en Villaseca a Miguel Martinez y Francisco Esteban. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1811-01-01 / 1811-12-31 Signatura: SOMERUELOS,C.14,D.26 |
|
Contrato mediante el cual Andrés Vidal y Llimona, representante legal en España de los autores de la obra "Manon Lescaut", autoriza a Ramón ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1893-11-04 Signatura: MICHELENA,C.5,D.260-261 |
|
Contrato por le que la compañía de los Cinco Gremios de Madrid otorga la administración de los mayorazgos de Juan José de Salazar en Medinac... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1806-01-01 / 1806-12-31 Signatura: SOMERUELOS,C.14,D.25 |
|
Convenio establecido entre Vicente Pío Osorio de Moscoso [Ponce de León, XIII duque de Baena], y su hijo y sucesor José María [Osorio de Mos... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1852-11-25 / 1855-03-14 Signatura: BAENA,C.167,D.4-6 |
|
Copia de las escrituras de obligación y prórroga de pago de hipotecas otorgadas por Mariano Téllez-Girón, XII duque de Osuna, a favor de Est... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1867-09-02 / 1870-02-13 Signatura: OSUNA,C.3445,D.29-34 |
|
Copia de tres escrituras de obligación y reconocimiento de censos, otorgadas a favor de [Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba Barradas, VII... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1830-09-07 / 1830-09-13 Signatura: LUQUE,C.452,D.3-6 |
|
Copia notarial de la escritura de obligación otorgada, el 22 de diciembre de 1665, por Mencía de Lara, poseedora de los mayorazgos fundados ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1824-05-18 Signatura: BAENA,C.101,D.7 |
|
Copias de nombramiento de regente de la escribanía de Murviedro, otorgada por los condes de Gausa a favor de Jerónimo Amat Pérez y Pascual ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1829-03-12 / 1829-03-12 Signatura: VILLAGONZALO,C.67,D.16-19 |
|
Correspondencia de José Ferrer, representante del Teatro Real de Madrid, a Ramón de Michelena y Padrés, I Conde de Michelena y empresario de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1892-05-01 / 1892-05-31 Signatura: MICHELENA,C.5,D.89-104 |
|
Correspondencia del Conde de Michelena, director-empresario del Teatro Real de Madrid, a los tenores Angelo Masini, Fernando de Lucía y Fran... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1891-06-28 / 1893-06-21 Signatura: MICHELENA,C.4,D.575-578 |
|
Correspondencia remitida desde Luque (Córdoba) por Antonio José Tallón a José Fernández Guerra relativa a escrituras de obligación que falta... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1821-09-26 Signatura: LUQUE,C.574,D.340-341 |
|
Cuenta de las acciones vinculadas del Banco de España, de Manuel José Fernández-Durán Pando, [V] marqués de Perales del Río, [IV] de Tolosa,... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1851-01-15 / 1864-03-31 Signatura: PERALES DEL RIO,C.47,D.26-28 |
|
Cuenta general de entradas y salidas del año 1888 en la Salamanca, presentada por el administrador Manuel Somoza y Buceta, al [VII] conde de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1888-01-19 / 1888-12-31 Signatura: VILLAGONZALO,C.301,D.153-164 |
|
Cuenta general de entradas y salidas del año 1889 en la Salamanca, presentada por el administrador Manuel Somoza y Buceta, al [VII] conde de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1889-01-31 / 1889-12-31 Signatura: VILLAGONZALO,C.301,D.165-176 |
|
Cuenta general de entradas y salidas del año 1890 en la Salamanca, presentada por el administrador Manuel Somoza y Buceta, al [VII] conde de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1890-01-31 / 1890-12-31 Signatura: VILLAGONZALO,C.301,D.177-188 |
|
Cuenta general de entradas y salidas del año 1891 en la Salamanca, presentada por el administrador Manuel Somoza y Buceta, al [VII] conde de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1891-01-31 / 1891-12-31 Signatura: VILLAGONZALO,C.301,D.189-200 |
|
Cuenta general de ingresos y gastos de 1889 de Salamanca, presentada por el administrador Cipriano Álvarez Medina al [VII] conde de Villagon... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1888-09-20 / 1889-12-24 Signatura: VILLAGONZALO,C.301,D.142-152 |
|
Cuentas de las acciones libres del Banco de España, de Manuel José Fernández-Durán Pando, [V] marqués de Perales del Río y [IV] de Tolosa, c... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1851-01-19 / 1866-11-05 Signatura: PERALES DEL RIO,C.47,D.29-36 |
|
Diversos contratos firmados por Ramón de Michelena y Padrés, I Conde de Michelena, en su condición de empresario del Teatro Real de Madrid. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1891-01-10 / 1894-01-18 Signatura: MICHELENA,C.5,D.238-241 |
|
Documentación relativa a administración de bienes de Ramón de Michelena y Padrés. Contiene: contratos de arrendamiento de la casa sita en ca... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1874-12-17 / 1907-11-11 Signatura: MICHELENA,C.1,D.31-58 |
|
Documentación relativa a la casa sita en la calle Teresa Gil 15, propiedad de [María del Pilar Gayoso de los Cobos, (VII)] condesa viuda de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1855-11-12 / 1857-03-29 Signatura: TORENO,C.32,D.118-127 |
|
Documentación relativa a la devolución de cierta cantidad de dinero a favor de Mariano Téllez-Girón, XII duque de Osuna. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1871-10-19 / 1871-11-16 Signatura: OSUNA,C.3445,D.35-36 |