En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Mayors
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Cartas de Carlos Laynes a [Catalina Sandoval Mendoza, VIII] duquesa del Infantado, sobre las modificaciones en la obra del retablo de la par...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1684-06-26 / 1684-09-26
Signatura: OSUNA,CT.244,D.9-12
Juicios de residencia formados a las autoridades y justicias de Fontanar (Guadalajara), por su juez de residencia, Alonso Ramos de Castilla,...
Fechas: 1650-01-01 / 1658-11-30
Signatura: OSUNA,C.71,D.61-159
Juicios de residencia tomados por el juez Juan Ochoa Garnica a Juan Antonio de Alfaro Sierra, alcalde mayor de la villa de Almazán (Soria), ...
Fechas: 1678-07-04 / 1678-09-08
Signatura: BAENA,C.330,D.61-62
Nombramiento otorgado por Juan de Baeza Mendoza, [II] marqués de Castromonte, señor de las villas de Estépar y Frandovínez, a favor de Martí...
Fechas: 1689 / 1698-03-11
Signatura: BAENA,C.425,D.608-612
Provisión real de Felipe [IV] despachada por la Chancillería de Granada ordenando a los alcaldes ordinarios de Bailén (Jaén), que nombrasen ...
Fechas: 1634-02-22 / 1634-04-23
Signatura: OSUNA,C.149,D.120-131
Visitas hechas por los alcaldes ordinarios de la villa de Briviesca en los Lugares de su jurisdicción.
Fechas: 1604-01-01 / 1608-12-31
Signatura: FRIAS,C.368,D.1-2
Carta e Información remitida a Francisco Diego López de Zúñiga Sotomayor, V duque de Béjar, por Francisco de Salinas y Antonio Hernández, al...
Fechas: 1601-02-13 / 1601-02-20
Signatura: OSUNA,C.233,D.84
Expediente de embargo de las rentas que Alonso Galán, alcalde ordinario de Cantaracillo (Salamanca), debe pagar a Juan de Bracamonte, [I] Ma...
Fechas: 1640-01-01 / 1640-12-31
Signatura: PARCENT,C.114,D.9
Petición de Juan Sánchez Barrena y Andrés Sánchez, alcaldes y demás concejales de lugar de Gilbuena (Ávila), suplicando a [Alonso Diego Lópe...
Fechas: 1653-01-01 / 1653-12-31
Signatura: OSUNA,C.248,D.83
Provisión de Juan Luis de Silva Ribera, [IV] marqués de Montemayor, dirigida a los concejos de Villaseca y Villaluenga [de la Sagra (Toledo)...
Fechas: 1603-09-17 / 1614-01-14
Signatura: BAENA,C.442,D.43
Provisión del Consejo Real, a instancia de Belorado, sobre reducción del número de escribanías y causa interpuestas por el alcalde mayor y o...
Fechas: 1618-01-01 / 1678-12-31
Signatura: FRIAS,C.298,D.14
Tres nombramientos de alcaldes ordinarios hechos por Juan Fernández de Córdoba Lisón Contreras, [I] marqués de Algarinejo, para dicha villa ...
Fechas: 1684-01-01 / 1686-12-31
Signatura: LUQUE,C.699,D.5
Archivo Histórico de la Nobleza (12)
Digitalizadas (12)
S.XVII (12)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: