En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Mayors
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Cartas de Carlos Laynes a [Catalina Sandoval Mendoza, VIII] duquesa del Infantado, sobre las modificaciones en la obra del retablo de la par...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1684-06-26 / 1684-09-26
Signatura: OSUNA,CT.244,D.9-12
Cartas de los tesoreros y administradores del ducado del Infantado [Martín de Guzmán], [Francisco González de Mendoza], [Juan Bautista Justi...
Fechas: 1600-07-27 / 1611-01-22
Signatura: OSUNA,CT.238,D.88-132
Correspondencia remitida por Francisco Martín de Eugenio, al secretario del conde de Oropesa, sobre el nombramiento de alcaldes mayores y or...
Fechas: 1645-12-20 / 1655-04-25
Signatura: FRIAS,C.1851,D.225-226
Documentación relativa la pleito iniciado por Juan Amado Padillo, diputado del Común de Zahara [de la Sierra (Cádiz)], ante su alcalde ordin...
Fechas: 1801-09-06 / 1601-10-25
Signatura: OSUNA,C.147,D.51-53
Instrucción dada a raíz de una petición de Juan Serrano, alcalde de la Mesa de Ibor, correspondiente a la venta de las datas de los baldíos ...
Fechas: 1641-06-28 / 1641-06-28
Signatura: FRIAS,C.1857,D.282-283
Juicios de residencia formados a las autoridades y justicias de Fontanar (Guadalajara), por su juez de residencia, Alonso Ramos de Castilla,...
Fechas: 1650-01-01 / 1658-11-30
Signatura: OSUNA,C.71,D.61-159
Juicios de residencia tomados por el juez Juan Ochoa Garnica a Juan Antonio de Alfaro Sierra, alcalde mayor de la villa de Almazán (Soria), ...
Fechas: 1678-07-04 / 1678-09-08
Signatura: BAENA,C.330,D.61-62
Memorial dado al duque del Infantado sobre la petición de los alcaldes ordinarios de Los Molinos (Madrid) para que se extinga el cargo de al...
Fechas: 1672-02-16 / 1672-02-22
Signatura: OSUNA,C.1682,D.5
Nombramiento otorgado por Juan de Baeza Mendoza, [II] marqués de Castromonte, señor de las villas de Estépar y Frandovínez, a favor de Martí...
Fechas: 1689 / 1698-03-11
Signatura: BAENA,C.425,D.608-612
Propuestas y nombramientos de alcaldes y regidores, entre otros, de las villas de Parrillas, Navalcán, Lagartera, Caleruela, Herreruela y Al...
Fechas: 1655-12-09 / 1655-12-30
Signatura: FRIAS,C.1897,D.5-12
Provisión de Ana López de Mendoza, VI duquesa del Infantado, por la que manda a Gregorio Lozano que deje de usar el oficio de alcalde ordina...
Fechas: 1625-10-15 / 1625-10-17
Signatura: OSUNA,C.1685,D.3
Provisión real de Felipe [IV] despachada por la Chancillería de Granada ordenando a los alcaldes ordinarios de Bailén (Jaén), que nombrasen ...
Fechas: 1634-02-22 / 1634-04-23
Signatura: OSUNA,C.149,D.120-131
Testimonio dado por [Duarte Fernando Álvarez de Toledo], conde de Oropesa, relativo al nombramiento de Juan Francisco de la Torre, como alca...
Fechas: 1666-07-08 / 1673-05-16
Signatura: FRIAS,C.1832,D.164-166
Testimonio dado por el doctor Somonte, por la petición de Juan Rodríguez de Antonio, para su nombramiento como profesor en la escuela de Oro...
Fechas: 1611-11-11 / 1616-11-23
Signatura: FRIAS,C.1857,D.241-245
Archivo Histórico de la Nobleza (14)
Unidad Documental Compuesta (14)
S.XVII (14)
Alfabeto latino (14)
Humanística (14)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: