En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Bulas
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Bula dada por el Papa Pablo V a favor de Francisco María [Fernández de Córdoba], hijo de Antonio [Fernández de Córdoba Folch de Cardona] y d...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1619-05-26
Signatura: BAENA,CP.320,D.10
Bula de Alejandro VII dispensando a Félix María Fernández de Córdoba permiso para que, a pesar de su minoría de edad, pudiera obtener cualqu...
Fechas: 1661-10-15
Signatura: BAENA,C.273,D.13
Bula de Alejandro VII por la que aprobó el nombramiento hecho por María de Campo a favor de Gaspar de Silva para una capellanía de la Iglesi...
Fechas: 1664-07-18
Signatura: OSUNA,C.1969,D.21
Bula de ancianidad y "jus quaesitum", concedida por el Maestre Luis Vignacourt a Pedro González de Mendoza, al priorato de Castilla y de Leó...
Fechas: 1613-06-19
Signatura: OSUNA,C.1969,D.15
Bula de Clemente VII a la Catedral de Segovia.
Fechas: 1668-04-09
Signatura: FRIAS,C.1399,D.35
Bula de Clemente VIII concediendo dispensa de parentesco para el matrimonio de Gabriel de Alagón y Mariana de Urrea.
Fechas: 1601-02-13
Signatura: OSUNA,CP.245,D.17
Bula de Clemente X por la que admite la resignación que en sus manos hizo Félix Férnández de Córdoba Folch de Cardona del beneficio de la vi...
Fechas: 1675-05-27
Signatura: BAENA,C.63,D.41
Bula de colación de la Encomienda del Santo Sepulcro de Jerusalén, expedida por el Maestre Luis de Vignacourt a favor de Pedro González de M...
Fechas: 1611-10-19
Signatura: OSUNA,C.1969,D.12
Bula de Inocencio X por la que concedió a Gaspar de Borja y Velasco una pensión de 400 ducados sobre la mitra de Sevilla.
Fechas: 1648-05-08
Signatura: OSUNA,C.4063,D.7
Bula de Inocencio XI, de la coadjutoría del canonicato de Martín Ortiz, canónigo de la Iglesia Colegial de Briviesca para José de la Peña Gu...
Fechas: 1683-03-02
Signatura: FRIAS,C.363,D.11
Bula de Urbano VIII concediendo licencia a José de Gurrea y Borja, clérigo, para recibir una pensión sobre el obispado de Barbastro.
Fechas: 1639-10-20
Signatura: PARCENT,C.187,D.9
Bula de Urbano VIII a favor del Cardenal Gaspar de Borja por la que le hizo merced de los beneficios que en ella se citan y de todas las cap...
Fechas: 1620-12-11
Signatura: OSUNA,C.4063,D.3
Bula de Urbano VIII por la que concedió a Gaspar de Borja varias pensiones sobre el obispado de Mallorca.
Fechas: 1624-02-02
Signatura: OSUNA,C.4063,D.8
Bula del Maestre del Hospital de San Juan de Jerusalén , Luis de Vignacourt por la que en atención a la ancianidad y "jus quaesitum" que goz...
Fechas: 1610-06-02
Signatura: OSUNA,C.1969,D.10
Bula del Maestre Luis de Vignacourt por la que dio licencia a Pedro González de Mendoza para pensionar la Encomienda de Bamba hasta la terce...
Fechas: 1612-05-30
Signatura: OSUNA,C.1969,D.13
Bula del Maestre Luis Vignacourt por la que concedió cierta pensión a Pedro González de Mendoza sobre la Encomienda de Portu Marino.
Fechas: 1613-06-12
Signatura: OSUNA,C.1969,D.14
Bula del papa Alejandro VII a favor de Gaspar de Silva, confirmándole la posesión de un beneficio eclesiástico situado en la diócesis de Sev...
Signatura: OSUNA,CP.239,D.18
Bula del Papa Clemente VIII a Antonio Vigil de Quiñones, [VII] conde de Luna [y VI conde-duque de Benavente], para poder donar las reliquias...
Fechas: 1601-03-23
Signatura: OSUNA,C.105,D.83
Signatura: OSUNA,CP.55,D.5
Bula del papa Inocencio XII por la que prorroga al patrono de la Abadía de Santa María de Rute tres meses más sobre los cuatro que tenía par...
Fechas: 1699-11-17
Signatura: BAENA,C.394,D.18
Bula del papa Pablo V por el que se concede la dignidad y beneficio del deanato de Compostela a Rodrigo de Sandoval, hijo del [VI] conde de ...
Fechas: 1612-12-23
Signatura: BAENA,CP.324,D.22
Bula del papa Pablo V por el que se concede la dignidad y beneficio del deanato de Santiago de Compostela (A Coruña) a Rodrigo [Moscoso] de ...
Signatura: BAENA,C.134,D.39
Bula del papa Pío V en que dispone que los patronos de la capellanía de la iglesia de Santa María de Baena (Córdoba), que fundó Diego Fernán...
Fechas: 1611-05-01
Signatura: BAENA,C.130,D.2
Bula del papa Pío V en que dispone que los patronos de la capellanía de la iglesia de Santa María de Baena, fundada por Diego Fernández de C...
Signatura: BAENA,CP.324,D.20
Buleto de Inocencio X al Marqués de Caracena, Gobernador de Milán, dándole la bendición apostólica para su cargo.
Fechas: 1648-05-04
Signatura: FRIAS,C.75,D.56
Archivo Histórico de la Nobleza (44)
Unidad Documental Simple (44)
S.XVII (44)
sin fecha (44)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: