En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Sal (Renta)
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Cuentas de administración dadas por Ecequiela Cob, administradora de Francisco de Borja Queipo de Llano, [VIII] conde de Toreno, de los bien...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1866-08-01 / 1887-01-30
Signatura: TORENO,C.50,D.223-248
Cuentas de administración de los bienes y rentas que [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso, VIII] conde de Toreno, posee en Cangas de T...
Fechas: 1884-09-01 / 1886-01-22
Signatura: TORENO,C.80,D.53-54
Cuentas de administración de los bienes y rentas que [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso, VIII] conde de Toreno, posee en el partido ...
Fechas: 1885-07-10 / 1885-07-13
Signatura: TORENO,C.80,D.1-2
Cuentas de administración de los bienes y rentas que [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso VIII] conde de Toreno, posee en la provincia...
Fechas: 1882-08-01 / 1885-12-31
Signatura: TORENO,C.80,D.50-51
Pleito entre el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros (Badajoz) y José [María] Pérez de Guzmán Liaño por el transporte y reparto de la sal...
Fechas: 1834-11-08 / 1842-05-19
Signatura: TSERCLAES,C.1,D.52-53
Poder otorgado por Carlos Palacio de Azaña y Amparo Ferrandis Fobrer, su mujer, marqueses de Fuente Pelayo, a favor de Aguntín Girones de Sa...
Fechas: 1894-12-15
Signatura: FUENTE PELAYO,C.2,D.32
Recibos emitidos por el Banco de España de las cantidades abonadas por Francisco de Asís Osorio de Moscoso de Borbón, [XVI conde de Altamira...
Fechas: 1882-05-01 / 1886-05-01
Signatura: BAENA,C.164,D.30-54
Certificado de Manuel González, testamentario de Bernardino Fernández de Velasco, XIV Duque de Frías, dado a petición de Bernardino Romualdo...
Fechas: 1858-06-26
Signatura: FRIAS,C.1446,D.32
Cuentas generales de la Administración de Granada y de las Salinas de Trafalcací.
Fechas: 1826-01-01 / 1878-12-31
Signatura: BORNOS,C.144,D.1
Documentación relativa a la Exposición Nacional de Minería, Artes Metalurgicas, cerámica, cristalería y aguas minerales celebrada en Madrid ...
Fechas: 1883-01-01 / 1883-12-31
Signatura: BORNOS,C.595,D.7
Pliegos de administradores. Observaciones: comprenden las cantidades remitidas por los administradores de la Casas de los Condes de Villarie...
Fechas: 1811-01-01 / 1863-12-31
Signatura: BORNOS,C.148,D.2
Recibos del pago de la Contribución Territorial y de la Renta de la Sal, realizados por [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso de los Co...
Fechas: 1883-08-01 / 1886-05-01
Signatura: TORENO,C.40,D.10
Archivo Histórico de la Nobleza (12)
S.XIX (12)
Español (12)
Alfabeto latino (12)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: