|
Autos del juicio de residencia tomado a Alonso Jiménez de Espejo, gobernador del marquesado de Lombay, por parte del juez comisionado Baltas... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1634-01-23 / 1637-07-20 Signatura: OSUNA,C.589,D.155-160 |
|
Información sobre el modo de residenciar el lugar de Villalba de Losa. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1609-04-07 Signatura: FRIAS,C.262,D.1 |
|
Residencia de de los siete lugares de la Rivera tomada por Juan Antonio Sáenz de Villanueva, por nombramiento del condestable Iñigo Melchor ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1672-05-09 / 1672-05-12 Signatura: FRIAS,C.427,D.9 |
|
Residencia de la villa de Ameyugo que tomó Marcos de Ojeda, por nombramiento del condestable Iñigo Melchor Fernández de Velasco. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1694-07-04 / 1694-10-08 Signatura: FRIAS,C.428,D.2 |
|
Residencia de la villa de Briñas que tomó Marcos de Ojeda, por nombramiento del condestable Iñigo Melchor Fernández de Velasco. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1693-10-12 / 1694-05-06 Signatura: FRIAS,C.428,D.5 |
|
Residencia de la villa de Briñas tomada por Diego de Prada, por nombramiento del condestable Iñigo Melchor Fernández de Velasco. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1674-01-16 / 1674-03-13 Signatura: FRIAS,C.427,D.10 |
|
Residencia de la villa de Briñas y su jurisdicción tomada por Lorenzo Casado, por título del condestable Bernardino Fernández de Velasco. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1639-11-27 / 1640-06-23 Signatura: FRIAS,C.427,D.2 |
|
Residencia de la Villa de Estavillo y Armiñón que tomó Juan de Salazar Velasco, corregidor de Villadiego, por comisión del condestable Berna... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1635-10-05 / 1636-02-19 Signatura: FRIAS,C.426,D.6 |
|
Residencia de la villa de Estavillo y de Armiñón tomada por Juan Antonio Sáenz de Villanueva, por nombramiento del condestable Iñigo Melchor... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1670-07-10 / 1674-04-27 Signatura: FRIAS,C.427,D.5 |
|
Residencia de la villa de Haro y su jurisdicción tomada por Lorenzo Casado, por título del condestable Bernardino Fernández de Velasco. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1639-11-27 / 1640-12-28 Signatura: FRIAS,C.427,D.1 |
|
Residencia de la Villa de Ojacastro que toma Juan Sáenz de Villanueva por nombramiento del condestable Iñigo Melchor Fernández de Velasco. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1666-12-30 / 1667-02-25 Signatura: FRIAS,C.427,D.4 |
|
Residencia de la villa de Portilla que tomó Marcos de Ojeda, por nombramiento del condestable Iñigo Melchor Fernández de Velasco. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1694-07-22 / 1694-11-17 Signatura: FRIAS,C.428,D.4 |
|
Residencia de la villa de Portilla tomada por Juan Antonio Sáenz de Villanueva, por nombramiento del condestable Iñigo Melchor Fernández de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1675-01-23 / 1675-02-09 Signatura: FRIAS,C.427,D.11 |
|
Residencia de la villa de Portilla tomada por Juan Antonio Sáenz de Villanueva, por nombramiento del condestable Iñigo Melchor Fernández de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1670-07-10 / 1671-09-05 Signatura: FRIAS,C.427,D.6 |
|
Residencia de la villa de Portilla y su jurisdiccion, tomada por Tomás de Salazar, por nombramiento del condestable Bernardino Fernández de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1632-08-14 / 1632-02-02 Signatura: FRIAS,C.426,D.1 |
|
Residencia de la villa de Tuyo tomada por Francisco González de Junquito, por nombramiento del condestable Iñigo Melchor Fernández de Velasc... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1675-12-19 / 1676-01-23 Signatura: FRIAS,C.427,D.7 |
|
Residencia de la villa de Tuyo tomada por Francisco González de Junquito, por nombramiento del condestable Iñigo Melchor Fernández de Velasc... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1673-01-01 / 1673-01-31 Signatura: FRIAS,C.427,D.8 |
|
Residencia de la villa de Tuyo y su jurisdicción tomada por Diego de Montoya, por título del condestable Iñigo Melchor Fernández de Velasco. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1658-01-01 / 1658-01-04 Signatura: FRIAS,C.427,D.3 |
|
Residencia de la villas de Estavillo y Armiñón que tomó Marcos de Ojeda, por nombramiento del condestable Iñigo Melchor Fernández de Velasco... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1694-07-22 / 1694-10-14 Signatura: FRIAS,C.428,D.3 |
|
Residencia de los siete lugares de la Ribera que tomó Marcos de Ojeda, por nombramiento del condestable Iñigo Melchor Fernández de Velasco. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1693-10-12 / 1693-11-18 Signatura: FRIAS,C.428,D.1 |
|
Residencia que de la villa de Arnedo toma José González Puellas, por título del condestable Iñigo Melchor. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1671-01-01 / 1672-12-31 Signatura: FRIAS,C.289,D.1 |
|
Residencia que toma Cristóbal Morcate de la villa de Fresneda, por nombramiento del condestable Bernardino. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1635-01-01 / 1635-12-31 Signatura: FRIAS,C.304,D.2 |
|
Residencia que toma Ignacio Arias de Medina de la villa de Ojacastro y otras. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1677-01-01 / 1677-12-31 Signatura: FRIAS,C.306,D.4 |
|
Residencia que toma Juan Antonio Sáenz de Villanueva del Valle de San Vicente, en virtud de título del condestable Iñigo Melchor. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1672-01-01 / 1672-12-31 Signatura: FRIAS,C.306,D.1 |
|
Residencia que toma Juan Arias Sotillo de la villa de Fresneda. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1643-01-01 / 1643-12-31 Signatura: FRIAS,C.305,D.5 |