En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Fundaciones
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Autos, censos, ejecutorias, certificados, apeos y cartas de pago, entre otros, relacionados con los bienes de los estados de Salamanca, pert...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1781-02-02 / 1913-05-24
Signatura: VILLAGONZALO,C.442,D.18-37
Copia y duplicado del testamento de Juan Bizarrón Araníbar, donde se funda el mayorazgo sobre sus herederos Diego Bizarrón Polo y Clara Biza...
Fechas: 1779-03-16 / 1781-06-01
Signatura: PERALES DEL RIO,C.69,D.18-19
Copias de correspondencia de Tomás Rodríguez de Segovia, al [Juan Pablo López Pacheco] conde de Oropesa, sobre la entrega de carbón y sobre ...
Fechas: 1738-06-23 / 1738-06-23
Signatura: FRIAS,C.1866,D.132-133
Correspondencia entre [Antonio Ponce de León Spinola, XI] duque de Arcos con José Tadeo de Huerta, debido al pleito mantenido entre el duque...
Fechas: 1774-01-09 / 1774-05-30
Signatura: OSUNA,CT.301,D.1-62
Escritura de cesión sobre el patronato fundado en la iglesia de san Juan del Hospital de Valencia, por los condes de Peñalba a favor de Pedr...
Fechas: 1795-09-17
Signatura: VILLAGONZALO,C.430,D.69-70
Mandamiento de Juan de Dios de Silva Mendoza, X duque del Infantado, para que se reintegrasen 1.159 fanegas de trigo en los pósitos de varia...
Fechas: 1721-04-24 / 1721-07-09
Signatura: OSUNA,C.1675,D.36
Traslado de la confirmación otorgada por Juan I del mayorazgo fundado por Pedro González de Mendoza, [IX] señor de Mendoza, y Aldonza de Aya...
Fechas: 1724-01-27 / 1724-01-27
Signatura: OSUNA,C.1762,D.30
Traslado de la fundación de pósitos por Juan de Dios Silva Mendoza, X duque del Infantado, en la villa de Hita (Guadalajara) y otros lugares...
Fechas: 1721-09-24
Signatura: OSUNA,C.1675,D.34-35
Copia de escritura de institución y fundación en 1726 del mayorazgo de Juan Bizarrón Aranibar y Catalina Polo Navarro en su hijo Diego Bizar...
Fechas: 1783-02-14 / 1783-12-04
Signatura: PERALES DEL RIO,C.69,D.11
Copia de la agregación del patronato real de legos del convento de Nuestra Señora de los Ángeles, fundado por Tomás de Robles y esposa, por ...
Fechas: 1770-08-31 / 1786-12-16
Signatura: PERALES DEL RIO,C.23,D.5
Fundación de la capellanía patronato real de legos por parte de Ventura Fernández de Pinedo [I] conde de Villanueva de Perales de Milla.
Fechas: 1727-05-07 / 1757-05-07
Signatura: PERALES DEL RIO,C.23,D.1-4
Fundación de mayorazgo instituido por Micaela González de Quijano Bizarrón, marquesa de Perales del Río a favor de su hija María de la Conce...
Fechas: 1772-11-24 / 1772-11-24
Signatura: PERALES DEL RIO,C.42,D.1
Memoria de los instrumentos autorizados por Francisco Delgado, escribano de la contaduría de Oropesa, para que el conde conozca las fundacio...
Fechas: 1729-12-22 / 1729-12-22
Signatura: FRIAS,C.1866,D.130
Nombramiento de Fernando Hermoso como capellán de la capellanía fundada por Basco Martín en la iglesia parroquial de Santa Catalina de la vi...
Fechas: 1796-04-05 / 1796-04-05
Signatura: VILLAGONZALO,C.253,D.2
Archivo Histórico de la Nobleza (14)
No Digitalizadas (14)
S.XVIII (14)
Español (14)
Alfabeto latino (14)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: