|
Agregación del título de regidor de la villa de Alba de Tormes, otorgado por María de Toledo, Duquesa de Alba, a favor de Francisco Villapec... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1567-05-18 Signatura: CASTRILLO,C.2,D.12 |
|
Carlos III de Navarra y Conde de Evreux, nombra Alcaide del Castillo de Cortes, a su Chambelán, Ramiro de Arellano, para que los guarde y de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1390-07-16 Signatura: CAMEROS,CP.310,D.22 |
|
Carta de arras y promesa de dote otorgada por Juan de Torres, Alcaide de Carmona (Sevilla), para su casamiento con Catalina Ponce de León, h... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1440-10-15 Signatura: OSUNA,CP.65,D.7 |
|
Carta de arras y promesa de dote otorgada por Juan de Torres, Alcaide de Carmona (Sevilla), para su casamiento con Catalina Ponce de León, h... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1440-10-15 Signatura: OSUNA,CP.65,D.8 |
|
Carta de arras y promesa de dote otorgada por Juan de Torres, Alcaide de Carmona (Sevilla), para su casamiento con Catalina Ponce de León, h... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1439-01-01 / 1440-12-31 Signatura: OSUNA,C.116,d.64-66 |
|
Carta de compraventa de Antón Sánchez y su mujer, Martina Alfonso a favor de Fernán González [de Medina], alcaide de los Alcázares de Sevill... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1377-06-23 Signatura: OSUNA,CP.76,D.5 |
|
Carta partida de Fernán Rodríguez, Prior de San Marcos de León, y Ruy Martínez, Alcaide de Montemolín, repartiendo Villagarcía [de la Torre ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1324-05-09 Signatura: OSUNA,CP.24,D.3 |
|
Carta partida de García Fernández, Maestre de Santiago, y Elvira García, otorgando poder a Fernán Rodríguez, Prior de San Marcos de León, y ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1324-05-07 Signatura: OSUNA,CP.24,D.2 |
|
Causa criminal del alcaide de Casalarreina contra un vecino de ella, por cazar y pescar en el río Oja desobedeciendo al juez. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1735-06-08 / 1736-01-20 Signatura: FRIAS,C.421,D.15 |
|
Certificado literal expedido por Gerónimo Sastre Rovira, escribano de la Superintendencia General de Cataluña y archivero del Real Archivo d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1720-09-21 Signatura: MONSERRAT,C.1,D.40 |
|
Certificado literal expedido por Salvador de Prats y Matas, secretario de cámara y gobierno en la Real Audiencia del Principado de Cataluña ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1721-04-26 Signatura: MONSERRAT,C.1,D.36-37 |
|
Certificado literal expedido por Salvador de Prats y Matas, secretario de cámara y gobierno en la Real Audiencia del Principado de Cataluña ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1720-09-13 Signatura: MONSERRAT,C.1,D.44 |
|
Certificado literal expedido por Salvador de Prats y Matas, secretario de cámara y gobierno en la Real Audiencia del Principado de Cataluña ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1368-07-06 / 1725-08-23 Signatura: MONSERRAT,C.1,D.8-9 |
|
Certificado literal expedido por Salvador de Prats y Matas, secretario de cámara y gobierno en la Real Audiencia del Principado de Cataluña ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1389-08-26 / 1721-04-25 Signatura: MONSERRAT,C.1,D.15-16 |
|
Certificados literales expedidos por Salvador de Prats y Matas, secretario de cámara y gobierno en la Real Audiencia del Principado de Catal... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1721-04-25 Signatura: MONSERRAT,C.1,D.38-39 |
|
Documentación relativa a la jurisdicción de la villa de Bellver en Cerdaña, siendo su alcaide Antón Gandolfo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1709-03-15 / 1717-10-09 Signatura: MONSERRAT,C.1,D.47-54 |
|
Escritura otorgada por Francisco de Cuevas, alcaide del lugar de fuentes de la ribera del Ebro, por la que vende a Aldonza de Bardají, herma... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1482-07-22 Signatura: BARDAJI,CP.389,D.28 |
|
Expediente sobre el pleito sostenido por el corregidor de Puigcerdá, Diego de Villaplana, ante la Audiencia del Principado de Cataluña, sobr... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1721-07-21 / 1725-06-05 Signatura: MONSERRAT,C.1,D.61-64 |
|
Jaime Pérez de Guardiella, lugarteniente del Sobrejuntero de Huesca, pone en posesión y es testigo del homenaje que rinden los alcaides de l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1357-02-13 Signatura: CAMEROS,CP.308,D.21 |
|
Luis de Acuña, Arzobispo de Burgos; Fernán Gómez de Ayala, Alcaide de Escalona; y Diego de Rivera, Comendador de Monreal, prometen guardar y... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1472-01-01 / 1472-12-31 Signatura: FRIAS,C.16,D.25-26 |
|
Nombramiento de alcaide de la fortaleza de la villa de Alba de Tormes (Salamanca), concedido por Fernando Alvarez de Toledo, III Duque de Al... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1566-11-23 Signatura: CASTRILLO,C.2,D.11 |
|
Nombramiento de alcaide de la fortaleza de Piedrahita (Avila), concedido por Fernando de Silva Alvarez de Toledo, X Duque de Huescar, por p... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1749-07-28 Signatura: CASTRILLO,C.3,D.37 |
|
Obligación y fianza dada por Martín de Elgorriaga, nombrado por el Marqués de Villena, alcaide de la fortaleza y administrador del puerto y ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1610-01-01 / 1635-12-31 Signatura: FRIAS,C.730,D.41-45 |
|
Pleito homenaje de Alvaro Villapecellín como alcaide del alcazar y fortaleza de la villa de Alba de Tormes (Salamanca). Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1598-05-04 Signatura: CASTRILLO,C.2,D.18 |
|
Pleito homenaje de Francisco Villapecellin Tamayo como regidor y alcaide de la villa de Piedrahita (Avila). Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1565-05-28 Signatura: CASTRILLO,C.2,D.10 |