En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Príncipes de Asturias
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Carlos de Borbón, príncipe de Asturias, concede el mando de la compañía de fusileros del regimiento del príncipe (al duque de Uceda?); no ti...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1761-08-10
Signatura: FRIAS,C.958,D.66
Carta de Domingo Botti a la Condesa-Duquesa de expresándole su deseo de que hubiese gustado al público unos artista de ópera y remitiéndola...
Fechas: 1789-05-20
Signatura: OSUNA,CT.412,D.5
Cédula del Príncipe Felipe, por la que comunica a su tutor Antonio Alonso Pimentel, III Conde-Duque de Benavente, su matrimonio concertado c...
Fechas: 1554-05-11 / 1554-05-11
Signatura: OSUNA,CP.46,D.6
Comunicación del gobernador provincial de Asturias, dirigida al [Francisco de Borja Queipo de Llano, VIII] conde de Toreno, nombrándole voca...
Fechas: 1875-03-14
Signatura: TORENO,C.66,D.188
Copia de un memorial dirigido al príncipe de Asturias sobre la recuperación de Gibraltar, hecho por Lucas Mateo Arcipreste y Escontria. Incl...
Signatura: FRIAS,C.1401,D.7
Correspondencia oficial dirigida al Marqués de Villanueva de Duero del Ayuntamiento de Toledo para que asista a la jura del Principe de Astu...
Fechas: 1789-08-02
Signatura: BORNOS,C.358,D.10
Estampa que dieron a la Señora de Fernán Núñez en la Jura de bandera de Alfonso Pio Cristino Eduardo, Principe de Asturias. Grupo de gent...
Fechas: 1920-06-14
Signatura: FERNAN NUÑEZ,C.2378,D.17
Juan II ordena que se cumpla la sentencia dada por los jueces, amparando al príncipe Enrique en la posesión de las villas de Cifuentes y Esc...
Fechas: 1423-12-23
Signatura: FRIAS,C.752,D.22
Merced del príncipe Enrique a Pedro Girón de las tercias de la villa de Arévalo.
Fechas: 1445-07-29
Signatura: FRIAS,C.1545,D.3
Merced que el príncipe Enrique hizo al señor Juan Pacheco su criado considerando sus servicios, lealtad y dignos meritos, haciéndole su cama...
Fechas: 1400-01-01 / 1499-12-31
Signatura: FRIAS,C.1403,D.4
Nombramiento de [Álvaro Queipo de Llano Fernández de Córdoba, IX] conde de Toreno, Diputado en Cortes por la provincia de Oviedo [hoy Asturi...
Fechas: 1901-02-01
Signatura: TORENO,C.65,D.35
Nota de la calidad, méritos y servicios, armas y blasones de la casa de Borroto que hoy se llama de Escalante, particularmente hechos a los ...
Signatura: ALMODOVAR,C.40,D.17
"Papeles varios manuscritos". Volumen ficticio conteniendo: - Aforismos de personajes famosos (Antonio Pérez, Gaspar de Ezpeleta, etc). - ...
Fechas: 1623-01-01 / 1799-12-31
Signatura: TORRELAGUNA,C.334,D.2
Privilegiode Enrique. príncipe de Asturias [y futuro Enrique IV de Castilla], donando la villa de Ureña (Valladolid) y su tierra a Pedro Gir...
Fechas: 1445-06-25
Signatura: OSUNA,CP.21,D.3
Real cédula de Carlos IV dirigida al Marqués de Ayerbe y otros, ordenando presten pleito homenaje al principe heredero Fernando.
Fechas: 1790-01-27
Signatura: TORRELAGUNA,C.83,D.5
Relación de la hacienda de Jaén. Y carta para que asista a la Jura del príncipe de Asturias el Marqués de Villanueva de Duero.
Fechas: 1609-01-01 / 1760-12-31
Signatura: BORNOS,C.358,D.9
Relación de los tratos del infante Enrique y el maestre Juan Pacheco para que la Catedral de Segovia cediese la ermita de Nuestra Señora del...
Fechas: 1447-12-10
Signatura: FRIAS,C.773,D.1
Relación verdadera de las grandiosas fiestas que se hicieron en Madrid al baustimo del Príncipe Nuestro Señor. Compuesto por Bernardo de Qui...
Fechas: 1629-01-01 / 1629-12-31
Signatura: OSUNA,CT.423,D.35
Relato de la madre María de Jesús sobre la visiones que tuvo con motivo de la enfermedad y fallecimiento del príncipe Baltasar Carlos.
Fechas: 1646-01-01 / 1646-12-31
Signatura: FRIAS,C.1399,D.14
Títulos de dignidades, empleos y cargos honoríficos de la familia del Conde de Villariezo. Hoja de servicios militares de Valentín de Belvis...
Fechas: 1512-01-01 / 1741-12-31
Signatura: BORNOS,C.384,D.1
Títulos de empleos, dignidades y cargos honoríficos desempeñados por los condes de Bornos.
Fechas: 1709-01-01 / 1834-12-31
Signatura: BORNOS,C.725,D.1
Títulos de mercedes, empleos y cargos honoríficos, Mayorazgo Ramírez de Arellano. Nombramiento al Conde de Murillo como Gentilhombre de la C...
Fechas: 1789-01-01 / 1792-12-31
Signatura: BORNOS,C.342,D.2
Archivo Histórico de la Nobleza (22)
No Digitalizadas (22)
Unidad Documental Simple (22)
Español (22)
Alfabeto latino (22)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: