|
Bandos y pragmática sanción por el impresor Antonio Sanz. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1768-08-11 / 1768-11-17 Signatura: PERALES DEL RIO,C.19,D.28-35 |
|
Borradores de exposición pública de [Miguel Francisco Fernández Durán López de Tejeda, II marqués de Tolosa], sobre la sentencia de Montalbo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1768-09-27 / 1768-09-27 Signatura: PERALES DEL RIO,C.1,D.75-76 |
|
Cartas de pago dadas por Isidro María de la Palma a la parroquia de San Salvador de Cervaña, propietaria de un censo establecido sobre el of... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1787-10-26 / 1795-12-11 Signatura: VILLAGONZALO,C.71,D.263-272 |
|
Contribuciones, nombramientos, pleitos, memoriales, instrucciones, tasaciones de bienes y convenios del marquesado de Perales del Rio Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1769-10-31 / 1819-09-20 Signatura: PERALES DEL RIO,C.30,D.219-232 |
|
Correspondencia dada por Francisco de Jalón y Mújica dirigida a [Agustín Fernández de Velasco],duque de Frías, relativa al recibo del título... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1730-06-01 / 1731-02-09 Signatura: FRIAS,C.1819,D.109-110 |
|
Correspondencia dada por José Arguelles Valderico dirigida a Agustín Fernández de Velasco, duque de Frías, relativa al nombramiento del nuev... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1734-12-01 / 1734-12-01 Signatura: FRIAS,C.1819,D.69-71 |
|
Correspondencia de Miguel de Múzquiz de 1756, sobre la adquisición de la villa de Villar del Ladrón y su jurisdicción y el nombramiento de o... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1755-12-22 / 1782-12-23 Signatura: VILLAGONZALO,C.230,D.270-293 |
|
Correspondencia de Miguel de Múzquiz de 1757, sobre los derechos jurisdiccionales de la villa de Villar del Ladrón y sobre el nombramiento d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1752-05-02 / 1758-01-06 Signatura: VILLAGONZALO,C.230,D.294-312 |
|
Correspondencia de Miguel de Múzquiz de 1758, sobre el nombramiento de oficios públicos en la villa de Villar del Ladrón. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1757-12-31 / 1758-03-06 Signatura: VILLAGONZALO,C.230,D.313-328 |
|
Correspondencia de Miguel de Múzquiz de 1759, sobre el nombramiento de oficios públicos en la villa de Villar del Ladrón. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1759-01-08 / 1759-10-08 Signatura: VILLAGONZALO,C.230,D.329-337 |
|
Correspondencia de Miguel de Múzquiz de 1760, sobre el nombramiento de oficios públicos en la villa de Villar del Ladrón. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1760-01-14 / 1760-03-10 Signatura: VILLAGONZALO,C.230,D.338-351 |
|
Correspondencia dirigida a Sebastián Ignacio Pabón, abogado de los reales consejos de la villa de Oropesa, informando sobre el matrimonio en... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1764-03-14 / 1764-12-18 Signatura: FRIAS,C.1868,D.204-209 |
|
Informe jurídico referente a los derechos de [Ventura Osorio de Moscoso Fernández de Córdoba, XIV] marqués de Astorga, como propietario de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1772 Signatura: BAENA,C.14,D.3 |
|
Nombramiento de cargos públicos por el Marqués de Villena en las villas de Belvís y Tornavacas Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1766-11-19 / 1766-11-24 Signatura: FRIAS,C.1911,D.127-128 |
|
Nombramientos de oficios públicos en la villa de Villagonzalo otorgados por los condes de Villagonzalo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1764-01-04 / 1815-01-31 Signatura: VILLAGONZALO,C.109,D.341-351 |
|
Pedimento presentado por Isidro de Hortigosa, Francisco Hernández, Antonio García, entre otros, al gobernador del Real Consejo de Hacienda, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1800-06-08 Signatura: BAENA,C.453,D.123-124 |
|
Presentación de Juan Francisco de Usías en Durón como juez de residencia nombrado por la [XI] duquesa del Infantado y testimonios acerca de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1743-09-27 / 1743-10-10 Signatura: OSUNA,C.1711,D.34-38 |
|
Registro de los títulos que se despachan por la escribanía de Bernardino Fernández de Velasco, duque de Frías, conde de Peñaranda, desde pri... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1749-04-16 / 1766-01-17 Signatura: FRIAS,C.1807,D.1-4 |
|
Testimonio dado por Esteban Rodríguez, escribano de Descargamaría, relativo a las deudas que tenían las personas elegidas para los oficios p... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1736-08-07 / 1736-12-09 Signatura: FRIAS,C.1834,D.56-57 |
|
Testimonio dado por Manuel Remigio Cordobés informando del nombramiento de oficios públicos en Herreruela, Tornavacas, Caleruela y la Conchu... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1737-01-15 / 1737-02-01 Signatura: FRIAS,C.1868,D.198-203 |
|
Traslados del título de regidor perpetuo de Madrid solicitados por Sancho, Mateo y Antonio Sáenz de Herquíñigo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1708-06-22 / 1743-01-05 Signatura: VILLAGONZALO,C.191,D.37-39 |
|
Carta de pago otorgada por Josefa Sáenz de Herquíñigo, viuda del conde de Pineda, a favor de Sancho Saénz de Herquíñigo, sobre la venta del ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1728-04-22 / 1728-04-22 Signatura: VILLAGONZALO,C.154,D.81 |
|
Copia de expediente presentado ante notario sobre el cumplimiento de la ejecutoria de Montalbo y la elección de los oficios de concordia, en... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1768-09-27 / 1768-09-27 Signatura: PERALES DEL RIO,C.1,D.83 |
|
Declaración del Consejo de Castilla enviada a los miembros del concejo de Madrid, entre los que se incluye [Miguel Francisco Fernández Durán... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1768-09-27 / 1768-09-27 Signatura: PERALES DEL RIO,C.1,D.79 |
|
Informe sobre la nulidad del acuerdo sobre la elección de los oficios de concordia y su nuevo acuerdo con base en la sentencia de Montalbo, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1769-sm-sd / 1769-sm-sd Signatura: PERALES DEL RIO,C.1,D.82 |