|
Colección de manuscritos e impresos genealógicos pertenecientes a los Duques del Parque. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1538-01-01 / 1826-12-31 Signatura: TORRELAGUNA,C.411 |
|
Colección de manuscritos e impresos pertenecientes a los Duques del Parque sobre la Casa y mayorazgo de Altamirano. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1604-01-01 / 1714-12-31 Signatura: TORRELAGUNA,C.377 |
|
Cuatro cartas de Felipe IV al Conde de Siruela, su embajador en Roma, dos de ellas sobre provisión de prebendas en el estado de Milán, la d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1644-01-01 / 1644-12-31 Signatura: OSUNA,C.1978,D.29 |
|
Aceptación por el Monasterio de la Purísima Concepción de Escalona de unos juros para el mantenimiento de religiosas sin dote. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1561-10-01 / 1574-05-28 Signatura: FRIAS,C.756,D.2-5 |
|
Acta notarial del convenio y licencia entre el abab y monasterio de Santa María la Real de Herrera y Diego López de Zúñiga de Velasco, [IV] ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1534-04-21 / 1534-04-27 Signatura: NIEVA,C.1,D.21 |
|
Ana Pacheco, monja en el [Convento de la Concepción de La Puebla de Montalbán (Toledo)] , renuncia las legítimas de sus padres Alonso Téllez... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1622-07-14 Signatura: FRIAS,C.820,D.31-34 |
|
Andrés Pacheco, obispo de Cuenca, dona a su sobrina Ana Pacheco, monja en el [Convento de la Concepción de la Puebla de Montalbán (Toledo)]... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1622-07-11 Signatura: FRIAS,C.820,D.28-30 |
|
Apeo de términos en Villanueva de Duero en un pleito entre la villa con el Monasterio de Nuestra Señora de Aniago. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1784-11-08 Signatura: BORNOS,CP.372,D.12 |
|
Arrendamientos. Avila. Contiene:
- Copias de cartas de arrendamiento de fincas rústicas de Avila, propiedad de Bernardino de Bracamonte y ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1604-01-01 / 1655-12-31 Signatura: BORNOS,C.272,D.5-15 |
|
Autos hechos a pedimento de Fernando de Toledo y Silva, señor de Gálvez, para la traducción al castellano de las bulas del patronazgo de la ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1624-08-09 / 1624-08-09 Signatura: FRIAS,C.1784,D.27-28 |
|
Bula de Benedicto [XIII] confirmando una carta de compraventa inserta, de data del 26 de enero de 1412, por el convento del Carmen de Gibral... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1413-10-25 Signatura: OSUNA,CP.99,D.13 |
|
Bula del papa Julio III, por la que confirma, la venta del Convento del Santo Espíritu de Toro (Zamora) a favor de Antonio Alfonso Pimentel ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1552-07-30 Signatura: OSUNA,CP.105,D.25 |
|
Bula del Pontífice Clemente VII concediendo a Diego López Pacheco, Duque de Escalona, y a los sucesores en su casa y estado el derecho de pa... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1539-01-13 Signatura: FRIAS,CP.274,D.1 |
|
Cabeza, cláusula de heredera y pie del testamento, que otorgó Mariana Carrillo, por la que mandó fundar un patronato real de legos de cuatro... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1667-09-04 / 1674-05-01 Signatura: FRIAS,C.1721,D.10 |
|
Capellanía fundada en [el Convento de la Concepción de la Puebla de Montalbán (Toledo)], por Catalina Pacheco, hija de Alonso Téllez Girón ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1566-09-24 / 1574-07-06 Signatura: FRIAS,C.820,D.10-15 |
|
Capellanía fundada por Pedro Fernández de Velasco en el convento de San Francisco, e informaciones sobre el monasterio de Santo Domingo y la... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1568-01-01 / 1634-12-31 Signatura: FRIAS,C.523,D.6-10 |
|
Carta de compraventa de Juan Martínez Aparicio a favor del prior, Pedro de Burgos, y monjes del Monasterio de San Jerónimo de Buenavista de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1465-11-18 Signatura: OSUNA,CP.74,D.8 |
|
Carta de compraventa otorgada por Fray Juan de Madrid, prior del convento de la Santísima Trinidad de Sevilla, y frailes del mismo, de tres ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1409-12-31 Signatura: OSUNA,CP.94,D.17 |
|
Carta de dote otorgada por Jimeno de Foces y su mujer Elvira García Cornell, a favor de Juan Corbarán, por su matrimonio con Sancha Valles, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1320-11-02 Signatura: CAMEROS,CP.308,D.9 |
|
Carta de fray Francisco Varona a Francisco Javier Villapecellín y Cárdenas, comunicando la decisión del convento de Salamanca de enviar a su... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1772-10-12 Signatura: CASTRILLO,C.3,D.57 |
|
Carta de Gertrudis Armengol y Aimeric Marquesa de Rocafort a Francisco Ametller [consejero del Consejo Real de Castilla] relativa al monaste... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1721-10-04 Signatura: MONSERRAT,C.3,D.38 |
|
Carta de obligación de María, mujer de Pedro López de Perduella, junto con Oliva Sánchez, Abadesa de Santa Clara de Burgos, Isabel Sánchez, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1351-01-13 Signatura: CAMEROS,CP.308,D.15 |
|
Carta de obligación por la que el abad y frailes del monasterio de Herrera (La Rioja), en el obispado de Calahorra, se obligan a realizar mi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1405-10-15 Signatura: OSUNA,CP.95,D.16 |
|
Carta de pago y redención de censo a favor de Andrés Luzón, prior en el convento de Uclés, [tío de Ana de la Cerda Luzón, madre de Cristóbal... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1602-11-14 / 1602-11-14 Signatura: OSUNA,C.1698,D.22 |
|
Carta de poder otorgada por Ruy González de Huete, procurador del nuncio apostólico y de Alonso de Valladolid, canónigo de Burgos, como comi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1483-06-23 Signatura: OSUNA,CP.86,D.7 |