En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Propiedad rústica
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Acta de cesión y traspaso otorgada por el Convento de Santi Spíritu de Granada, a favor de Luis Fernández de Córdoba, [IX señor de Albendín]...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1566-03-05 / 1568-10-26
Signatura: LUQUE,C.118,D.10
Acta de la subasta de diferentes fincas propiedad de Mariano Téllez-Girón Beaufort, [XII] duque de Osuna y [XV duque de Béjar], pertenecient...
Fechas: 1869-05-29
Signatura: OSUNA,C.1647,D.105
Acta notarial a instancias de Ramón Valcarcel Martínez, apoderado de María Gertrudis Vázquez y María Manuela Vázquez Queipo, I Condesa de Sa...
Fechas: 1875-07-13
Signatura: QUIROGA,C.3,D.36
Acta notarial por la que se agregan al mayorazgo de Martín de Susunaga las seles de Ycargaray y de Orruaga, que pasan a ser propiedad de Ale...
Fechas: 1802-05-04
Signatura: MICHELENA,C.1,D.19
Acta notarial por la que se concretan las condiciones de arrendamiento y los cobros pendientes en relación a la casa llamada "Echevarría", p...
Fechas: 1803-09-28
Signatura: MICHELENA,C.1,D.18
Agregación, por parte de Antonio Ponce de León, [XI] duque de Arcos, al estado y mayorazgo de Arcos de diversos terrenos en compensación a l...
Fechas: 1766-12-16
Signatura: OSUNA,C.200,D.13
Alegaciones sobre el pleito llevado a instancia del marqués de Algarinejo contra Andrés Pintor, Antonio Dorador y Antonio Ramos por la ocupa...
Signatura: LUQUE,C.693,D.13
Amojonamiento, apeo y deslinde a petición de Lucas Lebrón, vecino de Pruna (Sevilla), de la roza de tierra que le pertenecía y que era sita ...
Fechas: 1741-05-10 / 1742-04-20
Signatura: OSUNA,C.180,D.53
Apartamiento de una cuarta parte de huerta en Carrascosa de Abajo otorgada por Francisco Sanz Merino a favor de Manuel de Salas Govantes.
Fechas: 1691-11-14 / 1691-11-14
Signatura: VILLAGONZALO,C.145,D.2
Apeo de los montes y hazas pertenecientes al [XI] duque de Arcos, [Antonio Ponce de León], en las llamadas "cuatro villas".
Fechas: 1764-05-06 / 1765-06-11
Signatura: OSUNA,C.162,D.132
Apeo de varias tierras que el Convento de San Juan de las Comendadoras de Zamora tiene en Almazar (Zamora), lindantes con las tierras que Cr...
Fechas: 1663-06-22
Signatura: LUQUE,C.793,D.12
Apeo, deslinde y amojonamiento de varias tierras en el lugar de Tirados [de la Vega] (Salamanca) que tiene Martín Nieto y recayeron en el ma...
Signatura: LUQUE,C.572,D.30
Apeo realizado por Alonso de Calzada, escribano, de una heredad de tierra que Cristóbal Ordóñez Portocarrero [VI marqués de Cardeñosa] posee...
Signatura: LUQUE,C.793,D.11
Apeos de la Barquilla de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y el campo de Argañán (Villar de Argañán, Salamanca) a petición de las partes interesada...
Fechas: 1713-05-29
Signatura: LUQUE,C.463,D.21
Apeos de montes y heredades situados en la feligresía de San Pedro de Ardemil y Santa María de Leira. Incluye despacho del Juzgado de Provi...
Fechas: 1543-01-01 / 1827-12-31
Signatura: QUIROGA,C.5,D.15
Ápoca de la venta de un trozo de tierra hecha por Jaime Juan Miró y Serafina Ortolà, cónyuges, a Pedro Jaume, vecinos de Oliva (Valencia).
Fechas: 1593-07-12
Signatura: OSUNA,C.600,D.12
Aprecio de las fincas rústicas y urbanas sujetas a la administración de Luque (Córdoba), hecho por los peritos Luis Carillo Nuño y Juan de F...
Fechas: 1817-05-27
Signatura: LUQUE,C.469,D.20
Arrendamiento de dos tierras propias de [Antonio María de Esquivel Verastegui, VI] marqués de Legarda en la vega de Valtierra (Arganda del R...
Fechas: 1834-01-06
Signatura: LEGARDA,C.4,D.90
Arrendamiento de Javier Valcárcel Ocampo, mayordomo de la casa del Baño, a favor de Ramona Grela Ramos de una tierra situada en Peteriro.
Fechas: 1887-02-03
Signatura: QUIROGA,C.3,D.30
Arrendamiento de una vega en la villa de Arganda del Rey (Madrid) que hace Manuel Bernedo como apoderado de [Antonio María de Esquivel Veras...
Fechas: 1826
Signatura: LEGARDA,C.4,D.91
Arrendamiento de unas huertas en la villa de Arganda del Rey (Madrid) que hace Manuel Bernedo como apoderado de [Antonio María de Esquivel V...
Fechas: 1830-02-28
Signatura: LEGARDA,C.4,D.92
Fechas: 1827-10-18
Signatura: LEGARDA,C.4,D.95
Arrendamiento de unas tierras de viñedo situada en la feligresía de Santiago de Franza por Isidoro Riveiro, apoderado de Juan Felipe Osorio ...
Fechas: 1827-06-06
Signatura: QUIROGA,C.3,D.3
Arrendamiento de unas tierras en la vega, en el despoblado de Valtierra (Arganda del Rey, Madrid) que hace Manuel Bernedo como apoderado de ...
Fechas: 1828
Signatura: LEGARDA,C.4,D.93
Arrendamiento de unas tierras en San Pedro de Cerbas feligresía de San Julián de Mugardos por Vicente Vázquez Quiroga Queipo y María de la C...
Fechas: 1856-09-11
Signatura: QUIROGA,C.3,D.26
Archivo Histórico de la Nobleza (1194)
Digitalizadas (1194)
Unidad Documental Simple (1194)
Alfabeto latino (1194)
Humanística (1194)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: