|
Apartamiento de una cuarta parte de huerta en Carrascosa de Abajo otorgada por Francisco Sanz Merino a favor de Manuel de Salas Govantes. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1691-11-14 / 1691-11-14 Signatura: VILLAGONZALO,C.145,D.2 |
|
Apeo de las heredades, casas y bienes raíces del lugar de Montamarta y su término pertenecientes al Conde de Bornos (Antonio de Córdova Ramí... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1604-01-01 / 1707-12-31 Signatura: BORNOS,C.260,D.3 |
|
Apeo de las heredades de Alonso de Arroyo en Bayubas de Abajo (Soria), hecho a instancia del propio Arroyo, con detalle de sus correspondien... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1667-09-20 Signatura: SALAZAR,C.3,D.10 |
|
Apeo de las heredades que en el lugar de Encinilla goza Francisco de Somoza y Campo, como poseedor del mayorazgo de los Morenos ( fundado po... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1698-04-27 Signatura: BORNOS,C.797,D.3 |
|
Apeo de las tierras pertenecientes al Mayorazgo de María de Tapia, en el término de Segovia de Moraleja de Santa Cruz y del lugar de Espino... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1683-01-01 / 1684-12-31 Signatura: BORNOS,C.35,D.2 |
|
Apeo de las tierras que tenía Rodrigo Díaz de Vivar Silva, VIII duque consorte del Infantado, en el término de Maluque (Guadalajara). Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1668-05-02 Signatura: OSUNA,C.1674,D.19 |
|
Apeo de varias tierras que el Convento de San Juan de las Comendadoras de Zamora tiene en Almazar (Zamora), lindantes con las tierras que Cr... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1663-06-22 Signatura: LUQUE,C.793,D.12 |
|
Apeos de la hacienda que fue de Baltasar de la Hoz, en la villa de Villariezo, y que compró Diego de Riaño y Gamboa. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1622-03-06 Signatura: BORNOS,C.765,D.6 |
|
Apeos de las fincas de Medina del Campo, Braojos, el Campo y Tarde el hombre. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1674-01-01 / 1698-12-31 Signatura: BORNOS,C.696,D.8 |
|
Apeos de los bienes del mayorazgo fundado por Gómez de Quintana Dueñas y Catalina de Malvenda y el segundo a petición del Conde de Villariez... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1611-01-01 / 1668-12-31 Signatura: BORNOS,C.776,D.2 |
|
Apeos del Mayorazgo de la Moneda, en Burgos. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1624-01-01 / 1800-12-31 Signatura: BORNOS,C.344,D.6 |
|
Apeos, mediciones y tasaciones de bienes de los Ramírez de la huerta de Atocha (Madrid), en Motril y Salobreña Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1607-01-01 / 1774-12-31 Signatura: BORNOS,C.448,D.2 |
|
Apeos y mediciones de fincas rústicas en Logroño. Mayorazgo de Logroño. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1624-01-01 / 1675-12-31 Signatura: BORNOS,C.645,D.2 |
|
Arrendamiento de una casa en el lugar de La Graña, feligresía de Santo Tomé de Freijeiro (Vigo, Pontevedra) dado por Antonio de Montenegro, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1687-07-20 Signatura: MOS-VALLADARES,C.20,D.22 |
|
Arrendamiento otorgado por Ángela de Miramontes Zuazola a favor de Francisco Parral de un molino y tierras en el lugar de Bernuy [de Porrero... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1627-02-09 / 1627-02-09 Signatura: VIVERO,C.9,D.40 |
|
Arrendamientos de dos quintos de tierra de la dehesa de la Moraleja por cuatro años a 300 fanegas de trigo y cebada por mitad al año, por l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1655-03-06 Signatura: FRIAS,C.1702,D.9 |
|
Auto judicial por el cual los arrendadores de las dehesas, pastos y yugadas pertenecientes a la jurisdicción de Salamanca (Salamanca) se les... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1682-03-01 / 1682-03-30 Signatura: LUQUE,C.516,D.159 |
|
Autos del pleito mantenido entre Juan de Baeza Manrique de Lara, [II] marqués de Castromonte, y varios vecinos de la villa de Tardajos (Burg... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1677-06-27 Signatura: BAENA,C.393,D.70 |
|
Autos ejecutivos iniciados a instancia de Pedro María Trabuco, como administrador de José Domingo de Prado contra Mariana de Arroyo Mera en ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1660-03-04 / 1675-07-09 Signatura: LUQUE,C.676,D.16 |
|
Autos en el pleito seguido entre Diego de Cazelilla y Leonor María Salcedo Manrique por una deuda procedente del arrendamiento de ciertas ti... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1650-12-17 Signatura: BAENA,C.374,D.24 |
|
Autos iniciados a instancia de Juan Antonio Fernández de Córdoba, [I] marqués de Algarinejo, contra los bienes que quedaron tras el fallecim... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1687-05-31 Signatura: LUQUE,C.102,D.4 |
|
Autos iniciados por Juan Antonio Fernández de Córdoba, [I] marqués de Algarinejo, contra los herederos de Alonso Jiménez del Pozo, como dueñ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1669-01-01 / 1669-12-31 Signatura: LUQUE,C.102,D.1 |
|
Autos realizados a instancia de José García de la Vega, minero y administrador de las haciendas de Diego de Acuña y de Manuel García de la V... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1659-11-16 Signatura: LUQUE,C.338,D.6 |
|
Autos seguidos a instancia de [Antonio Domingo Fernández de Córdoba Lasso, I] marqués de Valenzuela, contra Antón de Priego, como arrendador... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1629-09-25 Signatura: LUQUE,C.767,D.61 |
|
Autos seguidos a instancia del Convento de Santa Ana en Écija (Sevilla) como cesionario de María Montiel contra Juana de Bargas, fiadora de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1658-03-14 / 1671-02-05 Signatura: LUQUE,C.461,D.53 |