En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Montes
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Autos formados por el escribano Juan Bautista de Olivera a causa del pleito mantenido entre los vecinos de Ubrique, Benaocaz, Grazalema y Vi...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1642-03-18
Signatura: OSUNA,C.158,D.92-96
Documentación relativa a la permuta realizada entre el Concejo de Arcos de la Frontera (Cádiz) y el [III] duque de Arcos, Rodrigo Ponce de L...
Fechas: 1621-04-21 / 1622-12-31
Signatura: OSUNA,C.125,D.107-129
Documentación relativa al pleito mantenido entre el fiscal de la justicia real y el [IV] duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León, sobre la pro...
Fechas: 1637-01-01 / 1639-12-31
Signatura: OSUNA,C.158,D.99-128
Escritura de obligación y fianza otorgada por Carlos del Valle a favor de Juan Luis de Silva Ribera, [IV] marqués de Montemayor, para las re...
Fechas: 1624-05-28
Signatura: BAENA,C.422,D.43-45
Escrituras de compraventa otorgadas por Francisco Enríquez de Rojas, juez particular de realengos y baldíos, de todos los árboles de los mon...
Fechas: 1635-07-13 / 1739-11-07
Signatura: OSUNA,C.158,D.183-185
Testimonio de dos cartas de poder otorgadas por Rodrigo Gómez Rosas a Andrés de Ariola, vecino de Sevilla, para que cobrase el principal de ...
Fechas: 1654-09-30
Signatura: OSUNA,C.159,D.66-67
Tomas de posesión de la villa, fortaleza, casa palacio, bienes y vasallos de Cervera, así como de las casas, montes y presas de Quintana, po...
Fechas: 1625-07-18 / 1625-12-21
Signatura: FERNAN NUÑEZ,C.100,D.8 (6-11)
Declaración dada por Hernando Luque Altamirano, alcalde mayor de la villa de Pruna (Sevilla), por mandado de [Rodrigo Ponce de León Toledo, ...
Fechas: 1622-04-28
Signatura: OSUNA,C.180,D.40
Escritura de arrendamiento otorgada por Felipa de Vasconcelos a favor de Domingo Méndez de una heredad de tierra y alameda en el término de ...
Fechas: 1632-06-29
Signatura: YELTES,C.15,D.58
Escritura de arrendamiento otorgada por [María Magdalena Ruiz Contreras, I] condesa de Alba de Yeltes, tutora de su hijo Fernando Nieto de ...
Fechas: 1670-03-23
Signatura: YELTES,C.15,D.61
Escritura de venta y dación a fuero otorgada por Alonso Ordóñez Valcárcel, vecino de Zamora, a Juan Dorrio, vecino de Orta (León) y a Bartol...
Fechas: 1614-09-24
Signatura: LUQUE,C.614,D.71
Juan Nieto, cura de Villaviudas (Palencia) certifica que se había puesto una cédula en la puerta de la iglesia notificando que se acotaba el...
Fechas: 1632-10-23
Signatura: ALTAMIRA,C.1,D.63
Petición de Juan López a [Francisco Diego López de Zúñiga Sotomayor, VII duque de Béjar] pidiendo madera del monte para construir una casa e...
Fechas: 1620-02-25
Signatura: OSUNA,C.236,D.10
Testimonio de la pertenencia al [IV] duque de Osuna, [Juan Téllez-Girón], de los diezmos de la villa de Archidona (Málaga) por la mitad de l...
Fechas: 1648-12-12
Signatura: OSUNA,C.64,D.28
Testimonio por el que el presidente del Consejo de la Mesta manda se guarde a Luis de Carvajal la posesión de prendar los ganados que pasen ...
Fechas: 1635-01-01 / 1635-12-31
Signatura: BORNOS,C.706,D.15
Traslado autorizado de las ordenanzas del sesmo de Durón relativas a la conservación de sus montes, tanto comunes como particulares.
Fechas: 1613-06-08 / 1613-06-08
Signatura: OSUNA,C.1717,D.16
Traslado de la ejecutoria real dada en 1656 a los trece concejos de la jurisdicción de Salamanca en el pleito de estos contra la ciudad de S...
Fechas: 1688-04-12 / 1688-04-12
Signatura: VILLAGONZALO,C.198,D.60
Archivo Histórico de la Nobleza (17)
S.XVII (17)
Español (17)
Alfabeto latino (17)
Procesal (17)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: