En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Órdenes militares
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Bula otorgada por el maestre, comendadores y hermanos de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén [Orden de Malta] concediendo el hábito de ...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1873-06-13 / 1873-06-13
Signatura: OSUNA,CP.547,D.12
Cargas eclesiásticas. Estado de Villanueva de Duero.Contiene: - Relación de cargas eclesiásticas (capellanías, memorias, aniversarios, misa...
Fechas: 1828-01-01 / 1893-12-31
Signatura: BORNOS,C.293,D.2
Carta de la Junta particular de Álava de gracias y enhorabuena al Duque por haber felicitado en su nombre a Sus Majestades y Altezas por sus...
Fechas: 1816-01-01 / 1816-12-31
Signatura: OSUNA,C.1984,D.36
Certificación de la Contaduría General de Encomienda de las órdenes militares, sobre el reconocimiento de las cuentas de la Encomienda de Ca...
Fechas: 1818-01-01 / 1835-12-31
Signatura: BORNOS,C.656,D.4
Comunicación de la Orden de Santiago, dirigida al [Francisco de Borja Queipo de Llano, VIII] conde de Toreno, informándole de su nombramient...
Fechas: 1888-03-08
Signatura: TORENO,C.51,D.519
Copia impresa de la Instrucción provisional para la dirección de los bienes y rentas de los conventos de Regulares suprimidos, de los Tribun...
Fechas: 1809-01-01 / 1809-12-31
Signatura: BORNOS,C.595,D.10
Correspondencia Administrativa con la Encomienda de Castellanos.
Fechas: 1819-01-01 / 1844-12-31
Signatura: BORNOS,C.484,D.8
Correspondencia administrativa con la Orden de Carlos III.
Fechas: 1830-01-01 / 1833-12-31
Signatura: BORNOS,C.484,D.7
Cuentas de gastos del expediente promovido para ingresar al Conde de Bornos y Villariezo en la Real Orden de Calatrava
Fechas: 1828-01-01 / 1851-12-31
Signatura: BORNOS,C.531,D.3
Cuentas generales de la Encomienda de Castellanos.
Fechas: 1815-01-01 / 1849-12-31
Signatura: BORNOS,C.577
Escritura de redención de un censo impuesto a favor de la Tercera Orden de San Luis de la villa de Peñaranda, perteneciente a la [XIV] Duque...
Fechas: 1856-06-28
Signatura: FRIAS,C.1531,D.10
Liquidación de los productos de la Encomienda de Castellanos, al cesar en la administración de la misma.
Fechas: 1818-01-01 / 1852-12-31
Signatura: BORNOS,C.660,D.6
Nombramiento del título de caballero de la Orden de Carlos III, a Antonio Fernández Durán Bernaldo de Quirós, VI marqués de Perales del Río,...
Fechas: 1891-07-16
Signatura: PERALES DEL RIO,C.13,D.155
Representación enviada por el Conde de Bornos al rey, para que se le conceda la administración de la Encomienda de la Puebla de Martos de la...
Fechas: 1817-04-03
Signatura: BORNOS,C.795,D.7
Título de Caballero del Toisón de Oro a favor del Marqués de Villanueva de Duero, Conde de Villariezo. Incluye todos los oficios y documento...
Fechas: 1819-01-01 / 1822-12-31
Signatura: BORNOS,C.833,D.14
Traslado del real decreto de concesión de hábito de la Orden Militar de Santiago, a Francisco de Borja Queipo de Llano, [VIII] conde de Tore...
Fechas: 1849-05-07 / 1902-04-11
Signatura: TORENO,C.51,D.525
Archivo Histórico de la Nobleza (16)
No Digitalizadas (16)
Unidad Documental Simple (16)
S.XIX (16)
Alfabeto latino (16)
Humanística (16)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: