|
Arrendamientos. Avila. Contiene:
- Copias de cartas de arrendamiento de fincas rústicas de Avila, propiedad de Bernardino de Bracamonte y ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1604-01-01 / 1655-12-31 Signatura: BORNOS,C.272,D.5-15 |
|
Cartas de poder referentes a los bienes de Coca. Contiene:
- Carta de poder otorgada por Doña Leónor de Molina a Jerónimo López, su marido
... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1530-01-01 / 1681-12-31 Signatura: BORNOS,C.185,D.5 |
|
Cartas de venta y nueva imposición de censos en Avila. Contiene:
- Carta de venta y nueva imposición de censo otorgada otorgada por Doña Fr... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1565-01-01 / 1601-12-31 Signatura: BORNOS,C.272,D.3-4 |
|
Correspondencia entre Carlos Ramírez de Arellano y su administrador de Peñas Rubias (Segovia), Tomás de Prado Santiago Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1637-01-01 / 1637-12-31 Signatura: BORNOS,C.20,D.1 |
|
Correspondencia entre Carlos Ramírez de Arellano y su administrador de Peñas Rubias (Segovia) Tomás de Prado Santiago Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1641-01-01 / 1641-12-31 Signatura: BORNOS,C.20,D.3 |
|
Correspondencia entre Carlos Ramírez de Arellano y su administrador de Peñas Rubias (Segovia) Tomás de Prado Santiago Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1643-01-01 / 1643-12-31 Signatura: BORNOS,C.20,D.5 |
|
Correspondencia entre Carlos Ramírez de Arellano y su administrador de Peñas Rubias (Segovia) Tomás de Prado Santiago Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1644-01-01 / 1644-12-31 Signatura: BORNOS,C.20,D.6 |
|
Correspondencia entre Carlos Ramírez de Arellano y su administrador de Peñas Rubias (Segovia) Tomás de Prado Santiago Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1642-01-01 / 1642-12-31 Signatura: BORNOS,C.20,D.4 |
|
Correspondencia entre Carlos Ramírez de Arellano y su administrador de Peñas Rubias (Segovia) Tomás de Prado Santiago Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1638-01-01 / 1638-12-31 Signatura: BORNOS,C.20,D.2 |
|
Escritura de dote y arras otorgada por Lope de Guzmán y su hijo Tello para el casamiento de Lope de Guzmán, hijo de Tello, con Doña Francis... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1653-01-01 / 1653-12-31 Signatura: BORNOS,C.103,D.2 (10) |
|
Escrituras de obligación y cesión. Contiene:
- Copia de una escritura de obligación de pago de dote a favor de Doña María de Anaya y Toledo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1642-01-01 / 1655-12-31 Signatura: BORNOS,C.272,D.1-2 |
|
Noticias de dos pleitos:1º Del Ejecutivo que siguió Mendo Luis de Contreras y Benavides, vecino y Veinticuatro de Jaén, con Juan Antonio de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1684-01-01 / 1687-12-31 Signatura: BORNOS,C.25,D.12 |
|
Nombramiento de Pedro Manzano como contador mayor y juez ordinario de rentas decimales en Toledo y cuentas que hizo siendo rector del Coleg... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1666-01-01 / 1668-12-31 Signatura: BORNOS,C.385,D.2 |
|
Actas de toma de posesión de fincas rústicas y urbanas en Salamanca, Burgos y Talavera. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1547-01-01 / 1662-12-31 Signatura: BORNOS,C.64,D.1 |
|
Agregación al mayorazgo de Bernardino de Mercado, con motivo del matrimonio de Jacinto de Mercado con Doña Juana Ruiz de Morales, convenida ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1641-01-01 / 1641-12-31 Signatura: BORNOS,C.29,D.5 |
|
Ajustamiento de cuentas, dado por Diego de Riaño y Gamboa, de los bienes de la testamentaria de Francisco de Riaño y Doña María de Meneses. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1649-01-01 / 1649-12-31 Signatura: BORNOS,C.767,D.4 |
|
Apeo de las tierras pertenecientes al Mayorazgo de María de Tapia, en el término de Segovia de Moraleja de Santa Cruz y del lugar de Espino... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1683-01-01 / 1684-12-31 Signatura: BORNOS,C.35,D.2 |
|
Apeo de Vadillo, [jurisdicción de Zamora] propia de Balthasar de Belvas en 1613, y en 1624 recayó en José de Benavides por donación de Beatr... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1613-01-01 / 1624-12-31 Signatura: BORNOS,C.49,D.11 |
|
Apeo y deslinde : sentencia y partición de términos entre la ciudad de Burgos el Mayorazgo de las Huelgas y Villagonzalo de Pedernales.( Es ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1653-01-01 / 1653-12-31 Signatura: BORNOS,C.750,D.10 |
|
Apeos de la Administración de Medina del Campo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1558-01-01 / 1673-12-31 Signatura: BORNOS,C.365,D.5 |
|
Apeos de las fincas de Medina del Campo, Braojos, el Campo y Tarde el hombre. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1674-01-01 / 1698-12-31 Signatura: BORNOS,C.696,D.8 |
|
Apeos de los bienes del mayorazgo fundado por Gómez de Quintana Dueñas y Catalina de Malvenda y el segundo a petición del Conde de Villariez... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1611-01-01 / 1668-12-31 Signatura: BORNOS,C.776,D.2 |
|
Apeos, mediciones, y tasaciones de bienes de los Ramírez en Motril, Salobreña y lugares de su jurisdicción Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1580-01-01 / 1662-12-31 Signatura: BORNOS,C.223,D.5 |
|
Apeos y mediciones de fincas rústicas en Logroño. Mayorazgo de Logroño. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1624-01-01 / 1675-12-31 Signatura: BORNOS,C.645,D.2 |
|
Aprobación real de la escritura de transacción y concierto otorgada entre Marina Vicente de Borja, Bernardino Antonio de Pardiñas Villar de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1687-01-01 / 1687-12-31 Signatura: BORNOS,C.649,D.4 |