|
Acciones del Banco de España a favor de Ramón de Michelena y Padrés, y de Soledad García-Paredes y Fernández. Incluye una nota de intervenci... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1875-02-06 / 1878-06-10 Signatura: MICHELENA,C.1,D.203-208 |
|
Borrador de escritura de poder otorgado por Ramón de Michelena [y Padrés, I Conde de Michelena] a favor de Julián Granados y Durán, Ignacio ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1884-03-01 / 1884-03-31 Signatura: MICHELENA,C.16,D.123 |
|
Borrador de instancia dirigida al Delegado y al Ministro de Hacienda por parte de Ramón de Michelena y Padrés. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1882-11-04 / 1882-11-13 Signatura: MICHELENA,C.1,D.222 |
|
Borrador del inventario general y tasación de bienes y efectos de Ramón de Michelena, padre de Ramón de Michelena [Padres, I Conde de Michel... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1855-01-01 / 1855-01-31 Signatura: MICHELENA,C.16,D.102 |
|
Borradores de correspondencia [de Ramón de Michelena y Padrés] a Nicolás de Aguinaga [administrador de fincas], sobre adquisición de una doc... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1829-01-05 / 1829-02-15 Signatura: MICHELENA,C.1,D.224-225 |
|
Cartas de agradecimiento a Ramón de Michelena y Padrés, Conde de Michelena y director-empresario del Teatro Real de Madrid, enviadas por dos... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1887-02-15 / 1888-12-16 Signatura: MICHELENA,C.4,D.650-652 |
|
Cartas de José Ferrer, representante de la Empresa del Teatro Real de Madrid, al director-empresario del mismo, Ramón de Michelena y Padrés,... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1890-04-16 / 1890-06-29 Signatura: MICHELENA,C.4,D.564-566 |
|
Cartas de las "Misiones Católica-Españolas en Marruecos" dirigidas al Conde de Michelena, [Ramón de Michelena y Padrés], en agradecimiento p... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1889-12-31 / 1890-01-10 Signatura: MICHELENA,C.4,D.561-562 |
|
Cartas de una persona indeterminada a Ramón de Michelena y Padrés, emplazándole a que pague una deuda que lleva mucho tiempo sin satisfacer ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1889-01-06 / 1889-01-08 Signatura: MICHELENA,C.1,D.118-119 |
|
Cartas dirigida al Conde de Michelena [Ramón de Michelena y Padrés], relativa a la entrega de 937 libras a los señores Rothschild. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1888-02-27 / 1888-02-28 Signatura: MICHELENA,C.2,D.72-73 |
|
Cartas dirigidas a Ramón de Michelena y Padrés, Conde de Michelena (documentos 568 y 569), y al tenor Francisco Tamagno (documento 570), sob... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1890-05-26 / 1891-06-28 Signatura: MICHELENA,C.4,D.568-570 |
|
Conjunto documental relativo a la cesión de derechos de autor y derechos de representación escénica de las óperas: "Carmen", del maestro Geo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1887-01-01 / 1887-12-31 Signatura: MICHELENA,C.5,D.311-324 |
|
Conjunto documental relativo a un periodo concreto de gestión y administración del Teatro Real de Madrid. En los últimos años de dicho perio... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1885-01-01 / 1894-12-31 Signatura: MICHELENA,C.3,D.205-1039 |
|
Contratos de trabajo efectuados por parte de la empresa del Teatro Real de Madrid, cuyo director es Ramón de Michelena y Padrés, I Conde de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1885-08-20 / 1885-10-10 Signatura: MICHELENA,C.5,D.218-223 |
|
Correspondencia cruzada entre Manuel Alonso Martínez y Ramón de Michelena y Padrés, I Conde de Michelena y director-empresario del Teatro Re... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1887-05-20 / 1888-06-13 Signatura: MICHELENA,C.4,D.514-520 |
|
Correspondencia cruzada entre Ramón de Michelena Padrés y José Nicolás de Aguinaga [administrador de sus fincas y alcalde de Irún], sobre el... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1844-04-29 / 1844-10-27 Signatura: MICHELENA,C.1,D.279-296 |
|
Correspondencia de Antonio Rag(?)re Pessina, de la agencia teatral Pessina-Milano y director de la revista "La Lanterna", dirigida a José Fe... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1889-06-09 / 1889-06-11 Signatura: MICHELENA,C.16,D.146-147 |
|
Correspondencia de Cirilo de Aguirre a Ramón de Michelena y Padrés [I Conde de Michelena], preguntándole si estaría dispuesto a vender su ca... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1867-02-24 / 1868-03-05 Signatura: MICHELENA,C.1,D.311-312 |
|
Correspondencia de José Ferrer, representante del Teatro Real de Madrid, a Ramón de Michelena y Padrés, I Conde de Michelena y empresario de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1892-05-01 / 1892-05-31 Signatura: MICHELENA,C.5,D.89-104 |
|
Correspondencia de Ramón de Michelena y Padrés, I Conde de Michelena y empresario del Teatro Real de Madrid, a (?) Chiati y a Leopoldo Signo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1887-11-13 / 1887-11-16 Signatura: MICHELENA,C.5,D.287-291 |
|
Correspondencia de Tomás Alvistur a Ramón de Michelena y Padrés [I Conde de Michelena], sobre administración de finanzas, en su mayoría rela... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1876-12-31 / 1879-05-01 Signatura: MICHELENA,C.1,D.313-322 |
|
Correspondencia del agente teatral Antonio Pessina a Ramón de Michelena y Padrés, I Conde de Michelena y empresario del Teatro Real de Madri... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1889-05-04 / 1890-01-17 Signatura: MICHELENA,C.5,D.269-282 |
|
Correspondencia del agente teatral Antonio Pessina a Ramón de Michelena y Padrés, I Conde de Michelena y empresario del Teatro Real de Madri... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1888-01-01 / 1890-12-31 Signatura: MICHELENA,C.5,D.294-310 |
|
Correspondencia del Conde de Michelena, director-empresario del Teatro Real de Madrid, a los tenores Angelo Masini, Fernando de Lucía y Fran... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1891-06-28 / 1893-06-21 Signatura: MICHELENA,C.4,D.575-578 |
|
Correspondencia entre el secretario del Ateneo de Madrid, José Victoriano de la Cuesta, y Ramón de Michelena y Padrés, I Conde de Michelena ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1891-03-01 / 1891-12-29 Signatura: MICHELENA,C.4,D.585-588 |