|
Alegación de José Ignacio Noguerol Camba y Arjíz, vecino y regidor de Orense, en el pleito con José Francisco de Zúñiga, regidor de Santiago... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1741-01-01 Signatura: MOS-VALLADARES,C.24,D.72-74 |
|
Aprobación por el Marqués de Torreorgaz de los regidores de dicha villa elegidos para 1720. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1720-02-19 / 1720-02-19 Signatura: OVANDO,C.12,D.939 |
|
Arrendamiento de la tala de leña en las islas de Ons y Onza (Pontevedra) otorgada por el licenciado Gregorio Mosquera Sotomayor, en nombre d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1710-05-30 / 1710-06-26 Signatura: MOS-VALLADARES,C.18,D.30 |
|
Autos generales del juicio de residencia tomados a petición de Juan Andrés Fernández de Córdoba Morales, [III] marqués de Algarinejo y [XV] ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1742-07-03 / 1742-08-20 Signatura: LUQUE,C.164,D.130-151 |
|
Autos seguidos en la Chancillería de Granada en el pleito sostenido entre Juan Valera Roldán, alférez mayor del cabildo de Doña Mencía (Córd... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1702-11-18 / 1704-01-16 Signatura: LUQUE,C.164,D.122-127 |
|
Carta de Andrés Monserrat Crespí a [Luis de Borja Centelles Fernández de Córdoba, XI] duque de Gandía, adjuntándole copia de una real cédula... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1722-09-10 / 1722-11-17 Signatura: OSUNA,CT.136,D.71-72 |
|
Carta de Félix Visedo, capellán jesuita, a [Pascual Francisco de Borja Centelles Ponce de León, X] duque de Gandía, sobre acontecimientos re... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1707-07-06 Signatura: OSUNA,CT.163,D.63 |
|
Carta de Francisco Clabijo [Gobernador de Gandía] aludiendo al memorial de Damián Carbo sobre un pleito por la dote de su mujer; al plano de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1710-05-19 Signatura: OSUNA,CT.129,D.7-10 |
|
Carta del ayuntamiento de Gandía al duque de Gandía acerca de los vecinos del brazo militar exentos de contribuciones. Adjunto elenco de ali... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1710-09-15 Signatura: OSUNA,CT.133,D.32-33 |
|
Carta enviada a [Cristóbal Fernández de Córdoba Ordóñez, IV] marqués de Algarinejo y [(V)] conde de Luque, por Vicente Oliver, José de Olive... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1749-01-04 / 1767-06-20 Signatura: LUQUE,C.565,D.25-28 |
|
Cartas de administración de Lorenzo Manuel y Pedro de Victoria a [Juan Andrés Fernández de Córdoba Morales, III] marqués de Algarinejo, sobr... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1738-01-18 / 1738-09-01 Signatura: LUQUE,C.559,D.71-93 |
|
Cartas de Carlos Ciscar, alcalde de Oliva, a [Luis de Borja Centelles y a Rosalía Bernarda de Benavides, XI] duques de Gandía, sobre su desc... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1723-08-02 / 1723-08-09 Signatura: OSUNA,CT.220,D.126-127 |
|
Cartas de Francisco Pons, Antonio Lorriaga y Antonio Villamar, secretarios de [Luis de Borja Centelles Fernández de Córdoba, XI] duque de Ga... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1733-01-17 / 1733-12-20 Signatura: OSUNA,CT.233,D.26-48 |
|
Cartas de José de Ribera Dóriga, vizconde de Castaosa a [Juan de Dios de Silva Mendoza Haro, X] duque del Infantado y IX marqués de Cenete, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1713-06-17 / 1732-12-13 Signatura: OSUNA,CT.217,D.226-230 |
|
Cartas de Juan José de Tejada Aguilar Ponce de León a [Pedro Alcántara Téllez Girón, IX] duque de Osuna, informando de algunos proyectos de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1790-02-12 / 1790-03-30 Signatura: OSUNA,CT.319,D.201-204 |
|
Cartas de [Juan Manuel López de Zúñiga, XI] duque de Béjar y [VII] de Mandas, a Joseph Bissón Rubí, regidor del ducado de Mandas, sobre asun... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1725-02-10 / 1725-10-10 Signatura: OSUNA,CT.212,D.2-9 |
|
Cartas de las autoridades del Ayuntamiento de Sevilla a [Pedro Ponce de León, X] duque de Arcos y a [Pedro de Alcántara Téllez Girón, X] duq... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1760-05-03 / 1789-08-04 Signatura: OSUNA,CT.318,D.53-58 |
|
Cartas de los regidores, corregidores y autoridades del Ayuntamiento de Valencia a [Pedro de Alcántara Téllez Girón, X] marqués de Peñafiel,... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1760-04-30 / 1789-08-07 Signatura: OSUNA,CT.318,D.40-52 |
|
Cartas de pago de los réditos de tres partidas de censo, dados por Isidro María de la Palma, a favor de Pedro Navarro, como padre y administ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1787-01-30 / 1796-01-26 Signatura: VILLAGONZALO,C.71,D.326-334 |
|
Cartas de pago otorgadas por Jerónimo de Miranda, caballero de la orden de Santiago y regidor de la villa de Madrid, por las que afirma habe... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1719-10-30 Signatura: BAENA,C.441,D.73-75 |
|
Cartas de [Rosalía Bernarda de Benavides Aragón, XI] duquesa de Gandía, y de varios secretarios a Carlos Dolz del Castellar, con contestacio... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1733-10-21 / 1733-12-26 Signatura: OSUNA,CT.233,D.281-297 |
|
Cartas de Salvador Bas, Francisco Clavijo, Pedro Salvador Clemente, Gil Bas, Mariano Joaquín Polo y de mayorales y administradores de varias... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1778-06-03 / 1779-12-14 Signatura: OSUNA,CT.310,D.98-192 |
|
Cartas del clérigo ilustrado Gregorio Mayáns Ciscar a [Luis de Borja Centelles, XI] duque de Gandía, en una, solicitándole el favor de pedir... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1723-05-04 / 1723-05-18 Signatura: OSUNA,CT.245,D.79-80 |
|
Cartas y memoriales sobre distintos asuntos referentes a la villa de Marchena (Sevilla), entre ellos la elección de alcaldes y regidores por... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1763-02-05 / 1763-07-04 Signatura: OSUNA,C.175,D.60-73 |
|
Cédula Real autorizando a Bartolomé José de Araujo y Zeta a ejercer el oficio de regidor de Tuy (Pontevedra). Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1739-11-24 Signatura: MOS-VALLADARES,C.21,D.57 |