|
Agregación del título de regidor de la villa de Alba de Tormes, otorgado por María de Toledo, Duquesa de Alba, a favor de Francisco Villapec... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1567-05-18 Signatura: CASTRILLO,C.2,D.12 |
|
Carta de Ali El Alatar, Regidor y Alcaide de Málaga, en la que comunica a Juan Ponce de León, II Conde de Arcos, Señor de Marchena, su nombr... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1457-01-16 Signatura: OSUNA,CP.56,D.16 |
|
Cartas de pago otorgadas por Sebastián Vicente, Receptor de esta villa de Madrid, por el que confiesa haber recibido de Jerónimo Garcés de M... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1637-01-01 / 1637-12-31 Signatura: PRIEGO,C.10,D.45-46 |
|
Cartas del Marqués de Villena a Gonzalo de Mejía, regidor de Baeza, sobre negocios de los alumbres. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1523-01-01 / 1531-12-31 Signatura: FRIAS,C.771,D.43-51 |
|
Censo sobre unas tierras de El Sotillo, término y dezmería de Guadalajara, otorgado por Francisco de Zúñiga y Valdés, comendador de la orden... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1568-06-24 Signatura: GRIEGOS,C.4,D.42 |
|
Declaraciones de pertenecía de títulos, del oficio de regidor en Mazarrón (Murcia). Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1610-01-01 / 1610-12-31 Signatura: FRIAS,C.766,D.8-15 |
|
Documentos referentes al juicio de residencia que tomó José Luis Pérez Moreno, de orden del [X] duque de Arcos, Francisco Ponce de León, a t... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1760-07-14 / 1760-10-24 Signatura: OSUNA,C.185,D.92-113 |
|
Documentos relacionados con la compra que hace a S.M. el condestable Bernardino de los seis oficios de regidores de la villa de Haro. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1636-06-03 / 1640-07-17 Signatura: FRIAS,C.414,D.27-29 |
|
Documentos relativos al traspaso y venta del oficio de regidor de Molina de Aragón a favor de los Condes de Priego:
* Información realizada... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1583-01-01 / 1637-12-31 Signatura: PRIEGO,C.10,D.39-44 |
|
Ejecutoria de la Chancillería de Valladolid a favor del condestable Iñigo Melchor Fernández de Velasco en el pleito contra el concejo de su ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1663-06-05 Signatura: FRIAS,C.423,D.1 |
|
Elección del Consejo de Castilla a Rodrigo Bermúdez de la Cerda para ser Regidor de Ciudad Real por el estado de Caballleros de hijosdalgo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1793-12-17 Signatura: FUENTE PELAYO,C.9,D.29 |
|
Escritura de compraventa otorgada por Juan de [Aiello], regidor de Jaén, y Catalina de Gamis, su mujer, a favor de María Ponce de León, hija... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1486-02-24 Signatura: OSUNA,C.139,D.91 |
|
Escritura de foro sobre diversos bienes raices ubicados en el término de Bayona (Pontevedra), otorgada por el cabildo de la catedral de Tuy ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1532-04-15 Signatura: MOS-VALLADARES,C.13,D.31 |
|
Escritura de venta otorgada por Francisco Rodríguez Sastre de unas casa en Molina de Aragón a favor de Juan Garcés de Marcilla, regidor de d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1550-10-27 Signatura: PRIEGO,C.10,D.24 |
|
Escritura notarial de fe de vida fechada el 16 de noviembre de 1767, de Francisco Gregorio de Jovellanos -alférez mayor y regidos perpetuo d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1703-01-01 / 1767-12-31 Signatura: CIFUENTES,C.4,D.7 |
|
Escritura otorgada por el guardián y frailes del Monasterio de San Francisco Extramuros de la villa de Molina de Aragón, a favor de Juan Gar... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1546-07-08 Signatura: PRIEGO,C.10,D.56-57 |
|
Escritura por la que los jurados y universidad de Obón otorga comanda de un censal que deben a favor de Paulo Tomás, mercader y regidor de l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1440-03-07 Signatura: BARDAJI,CP.389,D.32 |
|
Escrituras de censo, venta y permuta de bienes raices ubicados en Bayona, Parada, Troncoso, Santa Eulalia de Camos, Moreira, Ramallosa, Riof... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1496-01-31 / 1543-12-30 Signatura: MOS-VALLADARES,C.5,D.1-2 |
|
Francisco Núñez de Toledo, regidor de Madrid, vende al Marqués de Villena las heredades de tierras de Bernardos, Pantadú, Hortiguilla, Tordi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1494-06-08 Signatura: FRIAS,C.763,D.4-8 |
|
Genealogía y árbol genealógico descendente de Alonso Ortiz y Catalina González de Terán, hasta José Caniego de Guzmán, caballero de Calatrav... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Signatura: GRIEGOS,C.1,D.23 |
|
Informaciones sobre el oficio de regidor de la ciudad de Cuenca. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1763-01-01 / 1778-12-31 Signatura: ALMODOVAR,C.53,D.45 |
|
Informaciones sobre quejas de algunos vecinos contra los oficiales de Gibraleón y resoluciones que tomo el duque.
-. Capítulos de buen gobi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1634-01-01 / 1666-12-31 Signatura: OSUNA,C.384 |
|
Juicio de residencia formado al corregidor de las villas de Rota y Chipiona (Cádiz), Francisco de Villavicencio, y a los alcaldes, regidores... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1551-01-31 / 1551-04-06 Signatura: OSUNA,C.183,D.113-299 |
|
Juicios de residencia de La Puebla de Montalbán (Toledo). Cuentas del pósito, de repartimientos y cuentas de propios. Hay interrogatorio a l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1741-01-01 / 1741-12-31 Signatura: FRIAS,C.790,D.5-13 |
|
Nombramiento y jurisdicción de alcaldes y regidores. Provisiones reales sobre las facultades del alcalde de la Puebla de Montalbán (Toledo). Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1791-01-01 / 1791-12-31 Signatura: FRIAS,C.818,D.18-19 |