En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Priests
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Breve de Julio III por el que, correspondiendo al celo con que Juan Téllez-Girón, [IV] conde de Ureña, había fundado y dotado la Capilla del...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1555-01-05
Signatura: OSUNA,C.8,D.37-39
Carta de Juan Manuel, obispo de Zamora, certificando la tonsura de Alfonso de Ulloa, Francisco de Ulloa y Domingo María de Rivas.
Fechas: 1566-12-21
Signatura: LUQUE,C.1,D.17
Escritura de concesión de un censo dado por Gerónimo Polopopi (sic), converso y síndico de Benimaurel (Alicante) en el Vall de Laguart, a fa...
Fechas: 1607-06-26
Signatura: OSUNA,CP.154,D.2
Escritura de redención de un censo dada por Pedro Escolano, presbítero, a favor de los justicias y jurados de la universidad de la villa y t...
Fechas: 1604-06-29
Signatura: OSUNA,CP.154,D.23
Memorial sobre la concordia entre el monasterio de [Nuestra Señora de] Sopetrán (Hita, Guadalajara) y el concejo de Heras [de Ayuso] sobre q...
Fechas: 1588-06-01
Signatura: OSUNA,C.1673,D.15
Certificado otorgada a favor de Jacobo Dávila, hijo de Alfonso y Juana Pérez, relativo a su ordenación como sacerdote.
Fechas: sa-sm-sd / sa-sm-sd
Signatura: VIVERO,C.32,D.35
Concesión por la penitenciaria de Paulo III, para que Juan Pacheco pueda suspender la orden y seguir mejor los estudios, gozando de todos lo...
Fechas: 1540-01-08
Signatura: FRIAS,C.677,D.6-8
Discurso en defensa de la causa de los religiosos sobre la revocación de las licencias para confesar, decretada por Álvaro de Villegas, gobe...
Fechas: 1587
Signatura: OSUNA,C.572,D.39
Indulgencia concedida por los Cardenales de la Iglesia Romana a Guillem Ramón de Moncada, rector y archipresbítero de la iglesia parroquial ...
Fechas: 1481-06-18
Signatura: MONCADA,CP.403,D.17
Nombramiento de Miguel Díaz de Velasco, presbítero de la diócesis de Córdoba, como vicario del lugar de Rute (Córdoba), otorgado por Fernand...
Fechas: 1603-06-12
Signatura: BAENA,C.106,D.220
Nombramiento otorgado por Juan Páez de Valenzuela, presbítero de Córdoba, a favor de Pedro de Acosta Barba y Benavides, como caballero de la...
Fechas: 1627-08-06
Signatura: OSUNA,C.1531,D.1
Promoción de José Martínez de Arce al primer grado sacerdotal, por Juan Muñoz de la Cueva, obispo de Orense.
Fechas: 1719-09-22
Signatura: MOS-VALLADARES,C.16,D.20
Provisión dada por Roberto Pucci, cardenal de los Cuatro Santos Coronados, a favor de Álvaro de Borja, hijo de Francisco de Borja Aragón, [I...
Fechas: 1546-07-12
Signatura: OSUNA,CP.211,D.2
Provisión del nuncio apostólico Leonardo Marini a favor de Egidio de Saavedra, rector de la iglesia de San Andrés de Ávila, por la que le co...
Fechas: 1556-06-02
Signatura: OSUNA,CP.239,D.22
Titulo de primera tonsura o corona, para Diego Pacheco, hijo del marqués Diego López Pacheco y de Juana Enríquez.
Fechas: 1513-06-27
Signatura: FRIAS,C.677,D.1-2
Archivo Histórico de la Nobleza (15)
sin fecha (15)
Latín (15)
Alfabeto latino (15)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: