|
Acta de una escritura de remate de un censo realizado por Gaspar Téllez-Girón, [V] duque de Osuna, en la persona de Pedro Portillo, de unas ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1686-02-11 / 1695-03-01 Signatura: OSUNA,C.37,D.12 |
|
Autos de las tomas de posesión efectuadas por Francisco María de Paula Téllez-Girón, [VI] duque de Osuna, de las villas pertenecientes al es... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1694-01-01 / 1694-12-31 Signatura: OSUNA,C.115,D.146 |
|
Autos relativos al pleito seguido por Bartolomé de Angulo Bohórquez, gobernador del estado de Osuna, a la muerte de Gaspar Téllez-Girón, [V]... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1694-01-01 / 1695-12-31 Signatura: OSUNA,C.1531,D.3-12 |
|
Carta de Francisco María Téllez-Girón, [VI] duque de Osuna, a Carlos II comunicándole la muerte de su padre, Gaspar Téllez-Girón, y ofrecién... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1694-06-02 / 1694-06-04 Signatura: OSUNA,C.18,D.11-12 |
|
Cartas de [Fadrique de Toledo Osorio, VII] marqués de Villafranca del Bierzo a [Antonio José Álvarez de Toledo Osorio, IX] marqués consorte ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1696-01-04 / 1696-12-19 Signatura: OSUNA,CT.263,D.154-200 |
|
Cartas de [Francisco Diego Gutiérrez de los Ríos Córdoba], III conde de Fernán Núñez, a [Gregorio María de Silva Mendoza Sandoval, V] duque ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1684-06-04 / 1693-01-03 Signatura: OSUNA,CT.229,D.1-103 |
|
Copias de 3 cartas de merced en la que [Gaspar Téllez-Girón, V] duque de Osuna entrega al convento de Caños de los Santos en Olvera (Cádiz),... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1680-10-26 / 1669-04-25 Signatura: OSUNA,C.113,D.58-60 |
|
Correspondencia entre Francisco Ibáñez de Mendieta, Juan de Bocos Urraca, Diego de Aguilar y Pedro Fernández Miñano, sobre la administración... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1659-01-19 / 1659-05-08 Signatura: OSUNA,C.109,D.32-40 |
|
Correspondencia perteneciente a la administración de [Juan Téllez-Girón, IV] duque de Osuna, y [Gaspar Téllez-Girón, V] duque de Osuna, sobr... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1650-09-11 / 1692-06-19 Signatura: OSUNA,C.1472,D.121-166 |
|
Correspondencia remitida al conde de Oropesa [Duarte Fernando Álvarez de Toledo Portugal] dando el pésame por la muerte de José Fajardo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1670-09-20 / 1670-12-12 Signatura: FRIAS,C.1887,D.113-131 |
|
Correspondencia remitida por Carlos Bellon dirigida a [Duarte Fernando Álvarez de Toledo Portugal] conde de Oropesa y presidente del Consejo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1670-02-08 / 1670-04-01 Signatura: FRIAS,C.1855,D.26-48 |
|
Correspondencia remitida por el conde Bartolomeo Arese dirigida al conde de Oropesa [Duarte Fernando Álvarez de Toledo Portugal] avisando de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1670-10-08 / 1670-10-08 Signatura: FRIAS,C.1887,D.153-155 |
|
Correspondencia remitida por el conde de Montalbán [Juan Francisco de Pacheco Téllez-Girón y Velasco] dirigida al conde de Oropesa [Duarte F... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1670-10-15 / 1670-10-15 Signatura: FRIAS,C.1887,D.150-151 |
|
Correspondencia remitida por el duque de Osuna [Gaspar Téllez Girón Pacheco Gómez de Sandoval Enríquez de Ribera], dirigidas al conde de Oro... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1670-10-29 / 1670-10-30 Signatura: FRIAS,C.1887,D.138-140 |
|
Correspondencia remitida por el fraile Tomás de Rocaverti dirigida al conde Oropesa [Duarte Fernando Álvarez de Toledo Portugal] informando ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1670-10-11 / 1670-10-30 Signatura: FRIAS,C.1887,D.141-144 |
|
Correspondencia remitida por el Príncipe de Ligni [Claude Lamoral I] dirigida al conde de Oropesa [Duarte Fernando Álvarez de Toledo Portuga... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1670-09-12 / 1670-09-30 Signatura: FRIAS,C.1887,D.178-181 |
|
Correspondencia y respuesta remitida por Diego Zapata [de Mendoza y Sidonia] dirigida al conde de Oropesa [Duarte Fernando Álvarez de Toledo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1669-08-23 / 1670-09-03 Signatura: FRIAS,C.1887,D.4-11 |
|
Cuentas correspondientes a la administración de [Gaspar Téllez-Girón, V] duque de Osuna, sobre los cortijos que han quedado vacantes o se ha... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1652-01-01 / 1694-06-02 Signatura: OSUNA,C.1518,D.169-217 |
|
Cuentas correspondientes a la administración de la villa de Arahal (Sevilla), propiedad y jurisdicción de [Gaspar Téllez-Girón, V] duque de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1679-01-01 / 1688-06-14 Signatura: OSUNA,C.3435,D.15-18 |
|
Despacho de Jaime de Palafox Cardona, Arzobispo de Sevilla, por el que dispone la erección de una iglesia en la aldea de Martín de la Jara, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1690-06-16 / 1696-01-10 Signatura: OSUNA,C.17,D.14-16 |
|
Despacho de Jaime Palafox Cardona, Arzobispo de Sevilla, por el que erigió la iglesia de la aldea de Villanueva de San Juan, en ayuda de par... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1690-06-16 / 1695-12-13 Signatura: OSUNA,C.25,D.15-16 |
|
Diligencias para obtener la posesión de los derechos y rentas que pertenecen al estado de Osuna en Olvera (Cádiz), Ortejicar (Málaga) y dona... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1694-01-01 / 1694-12-31 Signatura: OSUNA,C.94,D.85-89 |
|
Documentación relativa a los arrendamientos de las tercias de Arévalo (Ávila) y su partido, siendo [IV y V] duques de Osuna Juan y Gaspar Té... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1649-12-17 / 1684-09-13 Signatura: OSUNA,C.109,D.14-31 |
|
Documentación relativa al pago en grano y aceite efectuado a Gaspar Téllez-Girón, V duque de Osuna, por los lugares de Andalucía pertenecien... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1689-02-14 / 1691-04-20 Signatura: OSUNA,C.1532,D.36-37 |
|
Documentos relativos a las compraventas de las casas situadas en la calle Leganitos de Madrid, que acabó poseyendo Gaspar Téllez-Girón, [V] ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1618-03-14 / 1666-11-29 Signatura: OSUNA,C.37,D.3 |