|
Cartas de [Antonio Ponce de León, IX] duque de Arcos, a Francisco Trapero; correspondencia de [María Josefa Pimentel Téllez-Girón, XII] cond... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1764-12-22 / 1836-05-14 Signatura: OSUNA,C.186,D.34-66 |
|
Cartas de Pedro Sáinz Terrones a Felipe Sáinz de Baranda, [contador general de Pedro Toledo Silva, XIII duque del Infantado], sobre la muert... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1812-10-16 / 1813-07-20 Signatura: OSUNA,CT.191,D.96-100 |
|
Concesiones reales de diferentes privilegios y derechos jurisdiccionales a favor de los señores de Villagarcía. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1455-08-29 / 1819-06-19 Signatura: OSUNA,C.192,D.37-46 |
|
Concesiones reales hechas a los duques de Arcos sobre el uso de cuatro pozos de nieve ubicados en la Sierra del Pinar, en el término de las ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1638-11-10 / 1819-06-09 Signatura: OSUNA,C.158,D.2-6 |
|
Copias de real provisión, real decreto y real cédula dictadas por Carlos IV, por la imprenta de Pedro Marín. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1789-01-20 / 1803-01-04 Signatura: PERALES DEL RIO,C.20,D.49-53 |
|
Copias de reales provisiones y reales ordenanzas del rey Fernando VII, y reales decretos del rey José I Bonaparte, por la Imprenta Real y la... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1808-05-10 / 1808-11-18 Signatura: PERALES DEL RIO,C.21,D.33-39 |
|
Correspondencia de administración remitida a Francisco de Paula Maldonado Abraldes, [V] conde de Villagonzalo por su administrador de Valenc... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1508-07-12 / 1821-09-11 Signatura: VILLAGONZALO,C.390,D.313-397 |
|
Correspondencia de Manuel de Somalo a Felipe Sáinz de Baranda, [contador general de Pedro Toledo Silva, XIII duque del Infantado], informand... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1809-12-29 / 1813-11-13 Signatura: OSUNA,CT.190,D.144-177 |
|
Correspondencia enviada por Gabriel María de Escamilla, administrador en Córdoba (Córdoba), a [Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba Barrada... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1825-01-16 / 1825-11-27 Signatura: LUQUE,C.392,D.57-110 |
|
Correspondencia remitida por Ramón Pérez, administrador de Belvis, dirigida a [Bernardino Fernández de Velasco Pacheco Benavides], duque de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1818-12-12 / 1819-03-03 Signatura: FRIAS,C.1882,D.257-261 |
|
Diversos documentos pontificios y reales concediendo licencias a los patronos del Hospital y Capilla de la Anunciación de Avila:
.- 1532.- ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1532-01-01 / 1844-12-31 Signatura: PARCENT,C.157,D.1 |
|
Documentación referente a la administración y bienes de la familia Dávalos. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1573-03-28 / 1871 Signatura: VILLAGONZALO,C.147,D.1-25 |
|
Documentación relativa a derechos señoriales que, desde Rodrigo Ponce de León [IV] duque de Arcos, hasta su incorporación en el estado de lo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1635-10-10 / 1808-04-21 Signatura: OSUNA,C.133,D.121-147 |
|
Documentación relativa a diferentes posesiones, señorío y derechos que la casa de Arcos mantenía en Pruna (Cádiz), por los cuales se tuviero... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1628-02-07 / 1868-09-03 Signatura: OSUNA,C.146,D.44-103 |
|
Documentación relativa a la casa sita en la calle Teresa Gil 15, propiedad de [María del Pilar Gayoso de los Cobos, (VII)] condesa viuda de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1855-11-12 / 1857-03-29 Signatura: TORENO,C.32,D.118-127 |
|
Documentación relativa a los derechos jurisdiccionales y propiedades que los duques de Arcos mantenían en Isla de León [San Fernando (Cádiz)... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1700-07-27 / 1836-06-27 Signatura: OSUNA,C.164,D.71-177 |
|
Documentación relativa al pleito de tenuta seguido entre José Crespo Vélez Herrera, señor de Lagunas Rubias y Fernando de Aguilera Ruiz de C... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1825-01-01 / 1838-05-02 Signatura: YELTES,C.4,D.85-91 |
|
Documentación relativa al pleito mantenido entre el [VII] conde de Luque [Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba Barradas] contra el Ayuntami... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1816-06-05 / 1817-02-12 Signatura: LUQUE,C.204,D.22-24 |
|
Documentación relativa al pleito mantenido por [Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba Barradas, VII] conde de Luque, contra su hermano Anton... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1795-01-01 / 1808-12-31 Signatura: LUQUE,C.618,D.3-9 |
|
Documentación relativa al pleito mantenido por José Sánchez Valverde, como representante de [Cristóbal Rafaél Fernández de Córdoba Barradas,... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1469-06-03 / 1831-06-13 Signatura: LUQUE,C.289,D.12-14 |
|
Documentos referentes al pleito de demanda interpuesto por el (XVIII) Conde de Priego y Duque de Canzano (Andrés Vicente Coppola Strata) con... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1817-01-01 / 1829-12-31 Signatura: PRIEGO,C.14,D.31-51 |
|
Dos provisiones de la Audiencia del Reino de Galicia contra vecinos de San Andrés de Valladares, San Pedro de Matamá, Santa Eulalia de Alcab... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1830-03-24 / 1833-02-04 Signatura: MOS-VALLADARES,C.16,D.49-53 |
|
Escritura de fundación del mayorazgo de Pedro Nieto y Lucía Vega, por facultad real de los Reyes Católicos dada el 20 de enero de 1487, a fa... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1487-01-20 / 1858-07-01 Signatura: YELTES,C.11,D.1-3 |
|
Expediente instruido para la presentación de los títulos de propiedad del señorío de Benahavís, con arreglo al decreto de 26 de agosto de 18... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1834-08-21 / 1838-01-02 Signatura: LUQUE,C.322,D.40 |
|
Expedientes del arrendamiento por parte del apoderado del conde de Contamina, como baron de Gurrea, de las hierbas del castillo de La Mezqui... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1791-01-01 / 1840-12-31 Signatura: PARCENT,C.196,D.9 |