En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Carlos IV (1748-1819, rey de España)
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Correspondencia remitida por el rey al Marquesado de Perales del Río en relación a nacimientos, enlaces, fallecimientos y coronaciones reale...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1771-04-10 / 1808-03-20
Signatura: PERALES DEL RIO,C.16,D.326-375
Estudio sobre "El concepto de España entre las potencias de Europa al comenzar Carlos IV su reinado (1788-1792)" por Juan Perez de Guzmán, p...
Signatura: SOMERUELOS,C.24,D.3
Expedientes del arrendamiento por parte del apoderado del conde de Contamina, como baron de Gurrea, de las hierbas del castillo de La Mezqui...
Fechas: 1791-01-01 / 1840-12-31
Signatura: PARCENT,C.196,D.9
Nombramiento del conde de Contamina [VII], [José Antonio de la Cerda] como gentilhombre de cámara del rey Carlos IV.
Fechas: 1795-01-01 / 1795-12-31
Signatura: PARCENT,C.190,D.7
Real Provisión Ejecutoria del rey Carlos IV otorgada en contra de los ejecutores testamentarios del conde de Atarés y a favor del Conde de C...
Fechas: 1797-11-10
Signatura: PARCENT,C.130,D.11
Reales Provisiones de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, confirmando los nombramientos de escribano de la villa de Gurrea de Gállego, oto...
Fechas: 1783-01-01 / 1816-12-31
Signatura: PARCENT,C.148,D.15
Carlos de Borbón, príncipe de Asturias, concede el mando de la compañía de fusileros del regimiento del príncipe (al duque de Uceda?); no ti...
Fechas: 1761-08-10
Signatura: FRIAS,C.958,D.66
Carlos IV, a petición del duque Diego, concede privilegio de villazgo al lugar de Villarroya. Incluye diligencia de notificación.
Fechas: 1789-01-01 / 1789-12-31
Signatura: FRIAS,C.274,D.72-73
Carlos IV comunica al Marqués de Villena que el día 14 había muerto su padre Carlos III.
Fechas: 1788-12-25
Signatura: FRIAS,C.62,D.191
Carlos IV comunica al Marqués de Villena, que la Reina había tenido a la Infanta Isabel, el día 6.
Fechas: 1789-07-11
Signatura: FRIAS,C.62,D.193
Carlos IV comunica al Marqués de Villena que la Reina había tenido el día 12 a la Infanta María Teresa.
Fechas: 1791-02-24
Signatura: FRIAS,C.62,D.195
Carlos IV escribe al Marqués de Villena que con motivo de su exaltación al trono, levantaran pendones en todas las ciudades.
Fechas: 1788-12-28
Signatura: FRIAS,C.62,D.192
Carlos IV hace merced de villazgo al lugar de Fresno de Río Tirón, eximiéndole de la jurisdicción de Belorado, con consentimiento del duque ...
Fechas: 1792-02-20
Signatura: FRIAS,C.292,D.21
Carlos IV permuta al duque de Frías las casas donde están los Reales Consejos por las rentas de diferentes censos de temporalidades.
Fechas: 1804-09-27
Signatura: FRIAS,C.952,D.47
Carpetilla vacía relativa a una real cédula del Carlos I en la que manda guardar otra anterior de Fernando el Católico por la que se prohíbe...
Fechas: 1525-05-09
Signatura: OSUNA,C.1673,D.83
Carpetilla vacía relativa al testimonio dado sobre una real provisión de Carlos IV, para que el intendente de Guadalajara recibiera al duque...
Fechas: 1805-11-05
Signatura: OSUNA,C.1673,D.103
Carta de Francisco Fraile Rey a [Joaquín Diego López de Zúñiga, XII] duque de Béjar, preguntándole si le ha sido posible hacer entrega al pr...
Fechas: 1777-01-17 / 1777-01-17
Signatura: OSUNA,CT.230,D.70
Carta del Rey al Marqués de Villena para anunciarle el nacimiento del Infante Francisco de Paula el día 10.
Fechas: 1794-03-17
Signatura: FRIAS,C.62,D.197
Cédula de Fernando VII por la que traslada al duque de Frías el Real Decreto de abdicación de su padre Carlos IV.
Fechas: 1808-04-09
Signatura: FRIAS,C.642,D.67
Cédula del rey Carlos IV notificando al duque de Frías los desposorios de su hijo, Fernando, con la princesa Antonia de Nápoles .
Fechas: 1802-09-30
Signatura: FRIAS,C.642,D.65
Declaración de guerra del Rey de Marruecos [Mohamed Ben Abdallah] a Carlos IV.
Fechas: 1779-01-01 / 1779-12-31
Signatura: TORRELAGUNA,C.21,D.11
Dibujo con escudo de armas familiar, miniaturas y sentencias latinas dedicado a Eugenio Llaguno, del Consejo de Estado de S.M. y su secretar...
Fechas: 1797-01-01 / 1797-12-31
Signatura: LLAGUNO,CP.330,D.8
El rey Carlos IV nombra a Juan de Silva Meneses, Conde de Cifuentes, Presidente del Consejo de Castilla.
Fechas: 1791-04-14
Signatura: CIFUENTES,C.9,D.23
El Rey participa al Marqués de Villena que el día 28 de marzo había nacido el Príncipe Felipe.
Fechas: 1792-04-02
Signatura: FRIAS,C.62,D.196
El Rey participa al Marqués de Villena que vaya el 23 de septiembre a la iglesia de San Jerónimo para jurar al Príncipe Fernando.
Fechas: 1789-08-24
Signatura: FRIAS,C.62,D.194
Archivo Histórico de la Nobleza (30)
Español (30)
Alfabeto latino (30)
No informado (30)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: